M Victor ARNOULD
Gérant de SELARL INOV
M Victor ARNOULD a 36 ans ( naissance en 1986), est Gérant de la société SELARL INOV
M Victor ARNOULD peut être contacté au siège de la société SELARL INOV par courrier à l'adresse SELARL INOV 210 ROUTE DE VOUZERON 18230 ST DOULCHARD FRANCE
La société SELARL INOV est principalement dirigée par M Victor ARNOULD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités des médecins spécialistes ,médecin spécialiste, angiologue, cardiologue, cancérologue, oncologue, dermatologue, diabétologue, gastro-entérologue, gynécologue, obstétricien, neurologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, ORL, pneumologue, rhumatologue, urologue, plannin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8622C (Autres activités des médecins spécialistes), les activités sont :
- Autres activités des médecins spécialistes
- les consultations et les soins dispensés par les médecins spécialistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (cf86.22A)
- les consultations et les soins dispensés par les chirurgiens (cf86.22B)
La société SELARL INOV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/04/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81988276200019.
- M Jean-Marc LESCOUT, Gérant (1961) depuis le 28 avril 2016
- M Luc CINOTTI, Gérant (1949) depuis le 28 avril 2016
- M Mohamed MOKHTARI, Gérant (1970) depuis le 28 avril 2016
- M Pierre JACOB, Gérant (1955) depuis le 28 avril 2016
- M Victor ARNOULD, Gérant (1986) depuis le 28 juillet 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SELARL INOV est de 58 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Luc CINOTTI, Gérant (1949) du 28 avril 2016 au 28 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL INOV | |
Entrepreneurs individuels | SELARL INOV | |
Identifiant de l'entreprise | 819882762 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 210 RTE DE VOUZERON 18230 SAINT DOULCHARD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 21 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 21 avril 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8622C : Autres activités des médecins spécialistes | |
Activité principale de l'entreprise | 8622C : Autres activités des médecins spécialistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Autres activités des médecins spécialistes | |
Synonyme | médecin spécialiste, angiologue, cardiologue, cancérologue, oncologue, dermatologue, diabétologue, gastro-entérologue, gynécologue, obstétricien, neurologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, ORL, pneumologue, rhumatologue, urologue, plannin |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81988276200019 | SELARL INOV 210 ROUTE DE VOUZERON 18230 ST DOULCHARD FRANCE |
81988276200019 | SELARL INOV 210 ROUTE DE VOUZERON 18230 ST DOULCHARD FRANCE |
81988276200035 | SELARL INOV 555 AVENUE JACQUELINE AURIOL 45770 SARAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 48 70 77 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourges.fr.
Les greffiers sont : De KERVENOAEL Bertille
Le greffe est ouvert De 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
Exercice de la profession de médecin spécialiste en médecine nucléaire et toutes opérations connexes de l'activité de cette profession utiles à la réalisation de l'objet social et qui ne contreviendraient pas aux dispositions légales réglementaires et déontologiques qui lui sont applicables
Exercice de la profession de médecin spécialiste en médecine nucléaire et toutes opérations connexes de l'activité de cette profession utiles à la réalisation de l'objet social et qui ne contreviendraient pas aux dispositions légales réglementaires et déontologiques qui lui sont applicables
Gérant : ARNOULD Victor ; Gérant : LESCOUT Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : BOUVEAU Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : CPB AUDIT
Gérant : ARNOULD Victor ; Gérant : LESCOUT Jean-Marc ; Gérant : LEMASLE Hugo ; Commissaire aux comptes titulaire : BOUVEAU Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : CPB AUDIT