M Olivier BOISROBERT
Gérant de ORSAYDIS
M Olivier BOISROBERT a 44 ans ( naissance en 1980), est Gérant de la société ORSAYDIS
M Olivier BOISROBERT peut être contacté au siège de la société ORSAYDIS par courrier à l'adresse ORSAYDIS 69 RUE DE MONTLHERY 91400 ORSAY FRANCE
La société ORSAYDIS est principalement dirigée par M Olivier BOISROBERT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ,épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4729Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- le commerce de détail de produits laitiers et d'Åufs
- le commerce de détail de produits d'épicerie
- les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
La société ORSAYDIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/07/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82138358500014.
- M Olivier BOISROBERT, Gérant (1980) depuis le 31 mai 2017
Anciens dirigeants :
- M Arnaud LIGONNET, Gérant (1974) du 12 juillet 2016 au 31 mai 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORSAYDIS | |
Entrepreneurs individuels | ORSAYDIS | |
Identifiant de l'entreprise | 821383585 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 69 RTE DE MONTLHERY 91400 ORSAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie | |
Principal | laitier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82138358500014 | ORSAYDIS 69 RUE DE MONTLHERY 91400 ORSAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00016 Transports routiers
achat et vente de tous produits alimentaires quelconques français ou d'origine étrangère, notamment de fruits et légumes secs, d'olives, de condiments, ainsi que de tous produits ou articles concernant le ménage.
Associé : CALSUN HOLDING en fonction le 06 Juillet 2016 ; Associé : CAL PART en fonction le 06 Juillet 2016 ; Gérant : BOISROBERT Olivier Alain en fonction le 29 Mai 2017
Gérant : LORON Pierre Jean Michel ; Associé : CAL PART ; Associé : CALSUN HOLDING