MME Agnes ORIOT
Gérant de SCM ASTREE ASSOCIES
MME Agnes ORIOT a 38 ans ( naissance en 1986), elle est Gérant de la société SCM ASTREE ASSOCIES
MME Agnes ORIOT peut être contacté au siège de la société SCM ASTREE ASSOCIES par courrier à l'adresse SCM ASTREE ASSOCIES 20 BOULEVARD EDOUARD REY 38000 GRENOBLE FRANCE
La société SCM ASTREE ASSOCIES est principalement dirigée par MME Agnes ORIOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SCM ASTREE ASSOCIES est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82171439100017.
- MME Agnes ORIOT, Gérant (1986) depuis le 28 juillet 2016
- MME Benedicte MORLAT, Gérant (1981) depuis le 28 juillet 2016
- MME Celine GENDRE, Gérant (1984) depuis le 28 juillet 2016
- MME Typhaine ROUSSELLET, Gérant (1986) depuis le 03 août 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SCM ASTREE ASSOCIES est de 40 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 43 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Typhaine ROUSSELET, Gérant (1986) du 28 juillet 2016 au 03 août 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 décembre 2019 : VIGNERON Roxane Caroline nom d'usage : VIGNERON devient gérant. ORIOT Agnès Elodie Marie nom d'usage : ORIOT n'est plus gérant)
- 19 décembre 2019 : ADRIAENS Sophie Charlotte Kimghi nom d'usage : ADRIAENS devient gérant. ROUSSELLET Typhaine Rozenn Pascale Marie nom d'usage : ROUSSELLET n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM ASTREE ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | SCM ASTREE ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 821714391 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 20 BD EDOUARD REY 38000 GRENOBLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Capital social | 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 juillet 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82171439100017 | SCM ASTREE ASSOCIES 20 BOULEVARD EDOUARD REY 38000 GRENOBLE FRANCE |
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à la profession d'avocat.
VIGNERON Roxane Caroline nom d'usage : VIGNERON devient gérant. ORIOT Agnès Elodie Marie nom d'usage : ORIOT n'est plus gérant
ADRIAENS Sophie Charlotte Kimghi nom d'usage : ADRIAENS devient gérant. ROUSSELLET Typhaine Rozenn Pascale Marie nom d'usage : ROUSSELLET n'est plus gérant
GENDRE Céline nom d\'usage : GENDRE n\'est plus gérant. DELCROIX Sarah Charlotte nom d\'usage : DELCROIX devient gérant