M Thomas DURET
Directeur général de CK2D
M Thomas DURET a 36 ans ( naissance en 1988), est Directeur général de la société CK2D
M Thomas DURET peut être contacté au siège de la société CK2D par courrier à l'adresse CK2D 3 CHEMIN DE LA MOUCHETTE 63100 CLERMONT FERRAND FRANCE
La société CK2D est principalement dirigée par M Thomas DURET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CK2D est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82445653700011.
- M Guillaume DELEGLISE, Président (1965) depuis le 22 décembre 2016
- M Stephane KEMENY, Directeur général (1982) depuis le 22 décembre 2016
- M Thomas DURET, Directeur général (1988) depuis le 22 décembre 2016
- MME Nadege CABROLIER, Directeur général (1987) depuis le 10 janvier 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CK2D est de 44 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Nadege CABRIOLIER, Directeur général (1987) du 22 décembre 2016 au 10 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CK2D | |
Entrepreneurs individuels | CK2D | |
Identifiant de l'entreprise | 824456537 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 3 CHE DE LA MOUCHETTE 63100 CLERMONT FERRAND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société de Participations Financiere de Prof Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS) | |
Capital social | 2 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 décembre 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82445653700011 | CK2D 3 CHEMIN DE LA MOUCHETTE 63100 CLERMONT FERRAND FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Acquisition, administration et gestion de droits sociaux de la société Gén Bio, société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de biologiste médical dont le siège social est parc technologique des Gravanches 8 rue Jacqueline auriol 63100 Clermont-Ferrand 871 200 317 RCS CLERMONT FERRAND. toutes activités accessoires en relation directe avec cet objet et destinées exclusivement à la société Gén Bio dont elle détient une participation
Acquisition, administration et gestion de droits sociaux de la société Gén Bio, société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de biologiste médical dont le siège social est parc technologique des Gravanches 8 rue Jacqueline auriol 63100 Clermont-Ferrand 871 200 317 RCS CLERMONT FERRAND. toutes activités accessoires en relation directe avec cet objet et destinées exclusivement à la société Gén Bio dont elle détient une participation
Liquidateur : DELEGLISE Guillaume