M Christian HUBY
Administrateur de SOCIETE DU CASINO DE VITTEL
M Christian HUBY a 57 ans ( naissance en 1965), est Administrateur de la société SOCIETE DU CASINO DE VITTEL
M Christian HUBY peut être contacté au siège de la société SOCIETE DU CASINO DE VITTEL par courrier à l'adresse SOCIETE DU CASINO DE VITTEL 158 AVENUE BOULOUMIE 88800 VITTEL FRANCE
La société SOCIETE DU CASINO DE VITTEL est principalement dirigée par M Christian HUBY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Organisation de jeux de hasard et d'argent ,française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9200Z (Organisation de jeux de hasard et d'argent), les activités sont :
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
- la vente de billets de loterie
- l'exploitation de machines à sous automatiques
- l'exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels
- la prise de paris et autres opérations de paris
- les paris mutuels hors hippodrome
La société SOCIETE DU CASINO DE VITTEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/09/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82565022900024.
- M Bertrand FOUCHER, Administrateur (1971) depuis le 12 juin 2007
- M Christian HUBY, Administrateur (1965) depuis le 12 juin 2007
- M Christian HUBY, Directeur général (1965) depuis le 01 mai 2010
- M Fabrice CAILLY, Directeur général délégué (1974) depuis le 25 avril 2015
- M Laurent JACQUOT, Administrateur (1970) depuis le 07 juin 2005
- M Luc LE BORGNE, Président du conseil d`administration (1963) depuis le 24 juillet 2007
- M Luc LECOMTE, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 25 avril 2015
- M Marc MERMAZ-ROLLET, Directeur général délégué (1957) depuis le 16 décembre 2016
- M Romain FOUCHER, Administrateur (1979) depuis le 12 juin 2007
- M Romain FOUCHER, Directeur général délégué (1979) depuis le 03 avril 2014
- M Serge FOUCHER, Administrateur (1937) depuis le 24 juillet 2007
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société SOCIETE DU CASINO DE VITTEL est de 56 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic BOUTILHE, Directeur général délégué (1979) du 03 mars 2015 au 16 décembre 2016
- M Frederic TINCHANT, Directeur général délégué (1974) du 12 décembre 2012 au 03 mars 2015
- M Jean-Jacques THOUVENIN, Administrateur (1941) du 19 janvier 2005 au 01 mai 2010
- M Lois CIVIERO, Directeur général délégué (1982) du 19 février 2016 au 07 juillet 2017
- M Marc MERMAZ-ROLLET, Administrateur (1957) du 14 novembre 2009 au 15 janvier 2014
- M Marc MERMAZ-ROLLET, Directeur général (1957) du 01 mai 2010 au 15 janvier 2014
- M Nicolas MORIGOT, Administrateur (1980) du 12 juin 2007 au 01 janvier 2011
- M Serge FOUCHER, Président (1937) du 12 juin 2007 au 14 novembre 2009
- MME Luc LE BORGNE, Directeur général délégué (1963) du 12 juin 2007 au 24 juillet 2007
- MME Sandrine TROMBINI, Directeur général (1969) du 19 janvier 2005 au 01 mai 2010
- MME Sandrine TROMBINI, Administrateur (1969) du 24 juillet 2007 au 25 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DU CASINO DE VITTEL | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DU CASINO DE VITTEL | |
Identifiant de l'entreprise | 825650229 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 158 AV BOULOUMIE 88800 VITTEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 17 février 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 565 000,00 | |
Résultat net | 812 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité principale de l'entreprise | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Jeux | |
Activite | Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Synonyme | française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 6 023 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 5 976 000 |
Immobilisation financière | 43 000 |
Actif circulant net | 1 292 000 |
Stock | 7 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 491 000 |
Placement | 791 000 |
Total Actif | 7 316 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 511 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 196 000 |
Dette | 5 609 000 |
Total Passif | 7 316 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 565 000 |
Produit d'exploitation | 4 752 000 |
Charge d'exploitation | 3 155 000 |
Résultat d'exploitation | 1 597 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 368 000 |
Résultat financier | -360 000 |
Résultat courrant | 1 237 000 |
Produit exceptionnel | 56 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | 44 000 |
Résultat net | 812 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
82565022900024 | SOCIETE DU CASINO DE VITTEL 158 AVENUE BOULOUMIE 88800 VITTEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02257 Casinos
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00650 Métallurgie cadres
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
Président du conseil d'administration et Administrateur : FOUCHER SergeDirecteur général délégué et administrateur : LE BORGNE Luc. Administrateur : FOUCHER Bertrand. Administrateur : FOUCHER Romain. Administrateur : MORIGOT Nicolas. Administrateur : HUBY Christian. Directeur général et administrateur : TROMBINI Sandrine. Administrateur : JACQUOT Laurent. Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLCV). Commissaire aux comptes suppléant : CHEVAL Alain.
Président du conseil d'administration et Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général et administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : MORIGOT Nicolas Administrateur : HUBY Christian Administrateur : JACQUOT Laurent Administrateur : THOUVENIN Jean-Jacques Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLCV) Commissaire aux comptes suppléant : CHEVAL Alain Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc
Président du conseil d'administration et Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général et administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Directeur général délégué et administrateur : HUBY Christian Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : MORIGOT Nicolas Administrateur : JACQUOT Laurent Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLCV) Commissaire aux comptes suppléant : CHEVAL Alain
Président du conseil d'administration et Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général et administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Directeur général délégué et administrateur : HUBY Christian Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : JACQUOT Laurent Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLCV) Commissaire aux comptes suppléant : CHEVAL Alain
Président du conseil d'administration et Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général et administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Directeur général délégué et administrateur : HUBY Christian Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : JACQUOT Laurent Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration et Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général et administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Directeur général délégué et administrateur : HUBY Christian Directeur général délégué et administrateur : TINCHANT Frédéric, René, Robert Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : JACQUOT Laurent Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général, Administrateur : HUBY Christian Directeur général délégué, Administrateur : TINCHANT Frédéric, René, Robert Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : JACQUOT Laurent Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général, Administrateur : HUBY Christian Directeur général délégué, Administrateur : TINCHANT Frédéric, René, Robert Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : JACQUOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général, Administrateur : HUBY Christian Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur, Directeur général délégué : BOUTILHE Frédéric Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : TROMBINI Sandrine Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : JACQUOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général, Administrateur : HUBY Christian Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur, Directeur général délégué : BOUTILHE Frédéric Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : JACQUOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc Directeur général, Administrateur : HUBY Christian Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain Administrateur, Directeur général délégué : BOUTILHE Frédéric Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe Administrateur, Directeur général délégué : CIVIERO LoÃs, Lô, Lilian, Camille Administrateur : FOUCHER Serge Administrateur : FOUCHER Bertrand Administrateur : JACQUOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : CIVIERO LoÃs, Lô, Lilian, Camille ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Administrateur : JACQUOT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Administrateur : JACQUOT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marie-Blanche né(e) BELLIER ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marie-Blanche né(e) BELLIER ; Administrateur : LECOINTRE Christophe, Michel, Jack ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marie-Blanche né(e) BELLIER ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marie-Blanche né(e) BELLIER ; Administrateur, Directeur général délégué : DANCOURT Damien, Louis, Henri ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Administrateur, Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Administrateur, Directeur général délégué : MERMAZ-ROLLET Marie-Blanche né(e) BELLIER ; Administrateur, Directeur général délégué : DAGNICOURT Damien, Louis, Henri ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLV) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc ; Directeur général, Administrateur : HUBY Christian ; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain ; Directeur général délégué, Administrateur : CAILLY Fabrice Sébastien Philippe ; Directeur général délégué, Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marie-Blanche ; Directeur général délégué, Administrateur : DAGNICOURT Damien, Louis, Henri ; Administrateur : FOUCHER Bertrand ; Administrateur : FOUCHER Serge ; Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc, André ; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc
Président du conseil d'administration, Administrateur : LE BORGNE Luc Denis Mauriceà; Directeur général, Administrateur : HUBY Christianà; Directeur général délégué, Administrateur : FOUCHER Romain Guillaume Xavierà; Directeur général délégué, Administrateur : CAILLY Fabrice Sébastien Philippeà; Directeur général délégué, Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marie-Blancheà; Administrateur : FOUCHER Bertrand Jean Paulà; Administrateur : FOUCHER Sergeà; Administrateur : MERMAZ-ROLLET Marc, Andréà; Administrateur : CASTEL Frédéric, Jules, Jean-Marieà; Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTESà; Commissaire aux comptes suppléant : LECOMTE Luc