M Christian DEWAVRIN
Président-directeur général de COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX
M Christian DEWAVRIN a 74 ans ( naissance en 1948), est Président-directeur général de la société COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX
M Christian DEWAVRIN peut être contacté au siège de la société COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX par courrier à l'adresse COMTEX CARBONISAGE DE MOUVAUX PARC DES 3 CHENES 29 AVENUE DE LA MARNE 59290 WASQUEHAL FRANCE
La société COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX est principalement dirigée par M Christian DEWAVRIN qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ,grossiste, vendeur en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4690Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
La société COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 88588192000049.
- M Christian DEWAVRIN, Président-directeur général (1948) depuis le 16 décembre 2003
- M Christian DEWAVRIN, Administrateur (1948) depuis le 09 octobre 2007
- M Gerard VANHAESEBROUCKE, Administrateur (1951) depuis le 20 août 2011
- M Jean DARROUSEZ, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 20 juillet 2016
- MME Joelle HOFFMEISTER, Administrateur (1962) depuis le 20 juillet 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX est de 68 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Nagy BENSID, Président-directeur général (1956) du 16 décembre 2003 au 10 octobre 2006
- M Nagy BENSID, Administrateur (1956) du 31 août 2004 au 25 mars 2008
- M Pierre SIX, Administrateur (1945) du 16 décembre 2003 au 18 janvier 2005
- M Ricardo VON GERSTENBERG, Administrateur (1951) du 13 novembre 2010 au 05 juin 2013
- M Richard VON GERSTENBERG, Administrateur (1951) du 14 novembre 2006 au 09 octobre 2007
- M Ronald DE LAGRANGE CHANCEL, Administrateur (1944) du 18 janvier 2005 au 20 août 2011
- MME Veronique MAHAUT, Administrateur (1964) du 05 juin 2013 au 20 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- CHARGEURS WOOL (EURASIA), Administrateur depuis le 20 août 2011
- CHARGEURS WOOL, Administrateur du 16 décembre 2003 au 31 août 2004
- CHARGEURS WOOL EURASIA, Administrateur du 31 août 2004 au 13 novembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX | |
Entrepreneurs individuels | COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 885881920 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 29 AV DE LA MARNE 59290 WASQUEHAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 octobre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | -68 741,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Donneur d'ordre | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros | |
Principal | grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 50 864 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 46 520 |
Immobilisation financière | 4 344 |
Actif circulant net | 282 442 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 250 760 |
Placement | 31 682 |
Total Actif | 333 306 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 255 085 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 48 220 |
Total Passif | 333 305 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 80 000 |
Charge d'exploitation | 96 297 |
Résultat d'exploitation | -16 297 |
Produit financier net | 39 148 |
Charge financière | 2 |
Résultat financier | 39 148 |
Résultat courrant | 22 851 |
Produit exceptionnel | 469 |
Charges exceptionnelles | 92 062 |
Résultat exceptionnel | -91 593 |
Résultat net | -68 741 |
Siret | Etablissement |
---|---|
88588192000049 | COMTEX CARBONISAGE DE MOUVAUX PARC DES 3 CHENES 29 AVENUE DE LA MARNE 59290 WASQUEHAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Président directeur général : DEWAVRIN Christian. Administrateur : DEWAVRIN Christian. Administrateur : DE LAGRANGE CHANCEL Ronald. Administrateur : CHARGEURS WOOL (EURASIA). Administrateur : VON GERSTENBERG Ricardo dit Richard. Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS. Commissaire aux comptes suppléant : WALLAERT Jean-Jacques.
Président directeur général : DEWAVRIN Christian Administrateur : DEWAVRIN Christian Administrateur : DE LAGRANGE CHANCEL Ronald Administrateur : CHARGEURS WOOL (EURASIA) Administrateur : VON GERSTENBERG Ricardo dit Richard Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS Commissaire aux comptes suppléant : WALLAERT Jean-Jacques
Président directeur général : DEWAVRIN Christian Administrateur : DEWAVRIN Christian Administrateur : DE LAGRANGE CHANCEL Ronald Administrateur : CHARGEURS WOOL (EURASIA) Administrateur : VON GERSTENBERG Ricardo dit Richard Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS Commissaire aux comptes suppléant : WALLAERT Jean-Jacques
Président directeur général : DEWAVRIN Christian Administrateur : DEWAVRIN Christian Administrateur : VANHAESEBROUCKE Gérard Administrateur : CHARGEURS WOOL (EURASIA) Administrateur : VON GERSTENBERG Ricardo dit Richard Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS Commissaire aux comptes suppléant : DARROUSEZ Jean François
modification de l'Administrateur Von Gerstenberg, Ricardo Dit Richard, nomination de l'Administrateur : Mahaut, Véronique
Administrateur partant : Mahaut, Véronique, nomination de l'Administrateur : Fabre, nom d'usage : Hoffmeister, Joëlle
Président directeur général partant : Dewavrin, Christian ; nomination du Président directeur général : Fabre, nom d'usage : Hoffmeister, Joëlle ; modification du Commissaire aux comptes titulaire AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Administrateur partant : Vanhaesebroucke, Gérard