M Jean VERMEULEN
Président du conseil de surveillance de SA VERMEULEN
M Jean VERMEULEN a 79 ans ( naissance en 1945), est Président du conseil de surveillance de la société SA VERMEULEN
M Jean VERMEULEN peut être contacté au siège de la société SA VERMEULEN par courrier à l'adresse SA VERMEULEN 4 RUE DES 2 BOULES 75001 PARIS FRANCE, par téléphone au 0140261415
La société SA VERMEULEN est principalement dirigée par M Jean VERMEULEN qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SA VERMEULEN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/05/1967 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 88678038600068.
- M Andre BARDE, Président du directoire (1964) depuis le 23 octobre 2007
- M Jean VERMEULEN, Président du conseil de surveillance (1945) depuis le 09 novembre 2004
- MME Myrtille VERMEULEN, Vice-président (1975) depuis le 17 octobre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SA VERMEULEN est de 63 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude VERMEULEN, Directeur général (1945) du 17 mai 2005 au 23 octobre 2007
- M Jean-Pierre GINET, Directeur général délégué (1942) du 09 novembre 2004 au 23 octobre 2007
- M Patrick LEVEQUE, Administrateur (1946) du 27 mars 2007 au 23 octobre 2007
- M Stephane VANDENBULKE, Administrateur (1948) du 09 novembre 2004 au 23 octobre 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA VERMEULEN | |
Entrepreneurs individuels | SA VERMEULEN | |
Identifiant de l'entreprise | 886780386 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 4 RUE DES DEUX BOULES 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 23 décembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1967 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 1 105 000,00 | |
Résultat net | 88 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 637 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 76 000 |
Immobilisation financière | 3 553 000 |
Actif circulant net | 4 343 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 299 000 |
Placement | 4 044 000 |
Total Actif | 7 980 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 015 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 000 |
Dette | 6 955 000 |
Total Passif | 7 980 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 105 000 |
Produit d'exploitation | 1 109 000 |
Charge d'exploitation | 1 117 000 |
Résultat d'exploitation | -8 000 |
Produit financier net | 249 000 |
Charge financière | 98 000 |
Résultat financier | 151 000 |
Résultat courrant | 147 000 |
Produit exceptionnel | 40 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 88 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
88678038600068 | SA VERMEULEN 4 RUE DES 2 BOULES 75001 PARIS FRANCE |
88678038600076 | SA VERMEULEN 57 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS FRANCE |
88678038600076 | SA VERMEULEN 57 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS FRANCE |
88678038600084 | SA VERMEULEN 85 RUE DE LA VICTOIRE 59780 WILLEMS FRANCE |
88678038600084 | SA VERMEULEN 85 RUE DE LA VICTOIRE 59780 WILLEMS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Membre du Directoire partant : Vandenbulke, Stephane.
nomination du Membre du Directoire : Vermeulen, Eugénie.
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Leveque, Patrick
nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Vermeulen, Myrtille, nomination du Membre du conseil de surveillance : Vermeulen, nom d'usage : Penet, Eglantine
nomination du Membre du conseil de surveillance : Lavedrine, Christian
Vermeulen sa 57 rue de Rivoli 75001 Paris pour la validité.
Crédit du Nord 122 rue de Tourcoing 59100 Roubaix pour la validité.
modification du Membre du directoire Vermeulen, Myrtille ; modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Lavedrine, Christian ; Membre du conseil de surveillance partant : CEMME représenté par MME. DUMORTIER nom d'usage VERMEULEN Marie Chantal née le 20/05/1944 à Roubaix (59) - nationalité française - demeurant 85 rue de la Victoire 59780 Willems ; modification du Membre du conseil de surveillance Vermeulen, Eglantine ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Gorloo, Jean-Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Vandenbulcke, Henri