M Bernard DE MASSOL DE REBETZ
Administrateur de ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC
M Bernard DE MASSOL DE REBETZ a 92 ans ( naissance en 1930), est Administrateur de la société ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC
M Bernard DE MASSOL DE REBETZ peut être contacté au siège de la société ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC par courrier à l'adresse ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC 44 BOULEVARD OSCAR PLANAT BP 109 16100 COGNAC FRANCE, par téléphone au 0545323692
La société ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC est principalement dirigée par M Bernard DE MASSOL DE REBETZ qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Entreposage et stockage non frigorifique ,entreposage, stockage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5210B (Entreposage et stockage non frigorifique), les activités sont :
- Entreposage et stockage non frigorifique
- l'exploitation pour compte de tiers d'installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, réservoirs, hangars,etc.), y compris à caractère industriel ou agricole
Mais sont exclues les activités :
- les installations de stationnement pour véhicules automobiles (cf52.21Z)
- les installations d'entreposage en libre-service (cf68.20B)
- la location d'espaces libres (cf68.20B)
La société ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 90572055300015.
- M Bruno RICHARDAUD, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 12 juin 2015
- M Daniel DE SAINT OURS, Directeur général délégué (1964) depuis le 16 janvier 2010
- M Jacques TOURNAT, Administrateur (1957) depuis le 07 avril 2009
- M Jean-Daniel FOUGERE, Président du conseil d`administration (1944) depuis le 24 février 2004
- M Jean-Daniel FOUGERE, Directeur général (1944) depuis le 10 janvier 2006
- M Patrick RAGUENAUD, Administrateur (1954) depuis le 24 février 2004
- MME Aude DROUNAU, Administrateur (1970) depuis le 26 février 2014
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC est de 65 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DE MASSOL DE REBETZ, Administrateur (1930) du 24 février 2004 au 16 janvier 2010
- M Bernard DE MASSOL DE REBETZ, Administrateur (1930) du 16 janvier 2010 au 30 avril 2016
- M James BANNIER, Administrateur (1948) du 24 février 2004 au 26 février 2014
- M Michel THOMAS, Administrateur (1951) du 07 avril 2009 au 31 janvier 2015
- MME Martine FOURQUET, Directeur général délégué (1949) du 24 février 2004 au 16 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, Administrateur depuis le 26 février 2014
- CAMUS LA GRANDE MARQUE, Administrateur depuis le 16 janvier 2010
- DISTILLERIE TESSENDIER FILS, Administrateur depuis le 16 janvier 2010
- DISTILLERIES THOMAS, Administrateur depuis le 12 juin 2015
- JAS HENNESSY CIE, Administrateur depuis le 30 avril 2016
- LOUIS CHARLIN, Administrateur depuis le 16 janvier 2010
- MARTELL CIE, Administrateur depuis le 12 juin 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 juin 2015
- SICA DE BAGNOLET, Administrateur depuis le 31 janvier 2015
- SICA UVPC, Administrateur depuis le 31 janvier 2015
- CAMUS LA GRANDE MARQUE, Administrateur du 24 février 2004 au 16 janvier 2010
- COURVOISIER SA, Administrateur du 24 février 2004 au 10 janvier 2006
- COURVOISIER SAS, Administrateur du 10 janvier 2006 au 26 février 2014
- DISTILLERIE TESSENDIER FILS, Administrateur du 14 mars 2006 au 16 janvier 2010
- DISTILLERIES THOMAS, Administrateur du 31 janvier 2015 au 12 juin 2015
- JAS HENNESSY CIE, Administrateur du 12 février 2013 au 30 avril 2016
- MAISON RENAULT BISQUIT, Administrateur du 24 février 2004 au 19 février 2008
- MARTELL CIE SA, Administrateur du 07 avril 2009 au 12 juin 2015
- MARTELL CO, Administrateur du 15 mars 2005 au 10 janvier 2006
- MARTELL COMPAGNIE SA, Administrateur du 10 janvier 2006 au 07 avril 2009
- MARTELL ET COMPAGNIE SA, Administrateur du 24 février 2004 au 15 mars 2005
- SA MARTELL, Administrateur du 23 mars 2004 au 15 mars 2005
- SOCIETE JAS HENNESSY C, Administrateur du 13 février 2007 au 07 avril 2009
- SOCIETE JAS HENNESSY C, Administrateur du 22 février 2012 au 12 février 2013
- SOCIETE JAS HENNESSY CO, Administrateur du 07 avril 2009 au 16 janvier 2010
- STE JAS HENNESSY, Administrateur du 24 février 2004 au 14 mars 2006
- STE JAS HENNESSY C, Administrateur du 14 mars 2006 au 13 février 2007
- STE JAS HENNESSY CO, Administrateur du 15 mars 2005 au 10 janvier 2006
44 BD OSCAR PLANAT
16100 COGNAC
Téléphone : 0545323692 Société
ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC | |
Sigle de l'entreprise | ORECO | |
Entrepreneurs individuels | ORGANISATION ECONOMIQUE DU COGNAC | |
Identifiant de l'entreprise | 905720553 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 44 BD OSCAR PLANAT 16100 COGNAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 24 707 000,00 | |
Résultat net | 1 025 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5210B : Entreposage et stockage non frigorifique | |
Activité principale de l'entreprise | 5210B : Entreposage et stockage non frigorifique | |
Activité principale | 5210B | |
Première activité | 5210B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Entreposage et stockage non frigorifique | |
Synonyme | entreposage, stockage | |
Principal | entreposage et stockage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 49 805 000 |
Immobilisation incorporelle | 735 000 |
Immobilisation corporelle | 48 739 000 |
Immobilisation financière | 331 000 |
Actif circulant net | 10 709 000 |
Stock | 0 |
Avance | 74 000 |
Créance | 8 083 000 |
Placement | 2 552 000 |
Total Actif | 60 514 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 19 954 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 435 000 |
Dette | 40 126 000 |
Total Passif | 60 514 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 707 000 |
Produit d'exploitation | 24 899 000 |
Charge d'exploitation | 22 717 000 |
Résultat d'exploitation | 2 183 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 861 000 |
Résultat financier | -852 000 |
Résultat courrant | 1 330 000 |
Produit exceptionnel | 190 000 |
Charges exceptionnelles | 48 000 |
Résultat exceptionnel | 142 000 |
Résultat net | 1 025 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 45 93 12 49 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angouleme.fr.
Les greffiers sont : PIERRAT Magali
Le greffe est ouvert Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-16h
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 05001 Statut des industries électriques et gazières
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et directeur : FOUGERE Jean-Daniel. Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE. Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & C°. Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard Abel Marie. Administrateur : BANNIER James. Administrateur : ISIDORE Jean Pierre. Administrateur : MARTELL & CIE SA. Administrateur : COURVOISIER SAS. Administrateur : RAGUENAUD Patrick. Administrateur : CABANNE Maurice. Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS. Directeur général délégué : FOURQUET Martine. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES. Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA Philippe.
Président du conseil d'administration et directeur : FOUGERE Jean-Daniel. Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE, représenté par M CROZIER Jacques Joseph Albert. Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & C°. Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard Abel Marie. Administrateur : BANNIER James. Administrateur : ISIDORE Jean Pierre. Administrateur : TOURNAT Jacques. Administrateur : MARTELL & CIE SA, représenté par M MOREL Jean-Marc. Administrateur : COURVOISIER SAS. Administrateur : RAGUENAUD Patrick. Administrateur : CABANNE Maurice. Administrateur : THOMAS Michel. Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, représenté par M TESSENDIER Lilian Claude Jean. Directeur général délégué : FOURQUET Martine. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES. Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA Philippe.
Président du conseil d'administration et directeur : FOUGERE Jean-Daniel Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE, représenté par M CROZIER Jacques Joseph Albert Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & C° Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard Abel Marie Administrateur : BANNIER James Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : MARTELL & CIE SA, représenté par M MOREL Jean-Marc Administrateur : COURVOISIER SAS, représenté par M PINET Patrice André Roger Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : LOUIS CHARLIN, représenté par M SOUPE Bernard Administrateur : THOMAS Michel Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, représenté par M TESSENDIER Lilian Claude Jean Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES Commissaire aux comptes suppléant : OLAYA Philippe
Président du conseil d administration et Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard, Abel, Marie Administrateur : BANNIER James Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : THOMAS Michel Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & C° Administrateur : MARTELL & CIE SA (SA) représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert Administrateur : COURVOISIER SAS (SAS) représenté par PINET Patrice, André, Roger Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS représenté par TESSENDIER Lilian, Claude, Jean Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICHARDAUD Bruno
Président du conseil d'administration, Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard, Abel, Marie Administrateur : BANNIER James Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : THOMAS Michel Administrateur : JAS HENNESSY & CIE (AFJ) représenté par BASTARD de PERE Eric, Marie, Roland né(e) BASTARD DE CRISNAY Administrateur : MARTELL & CIE SA (SA) représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert Administrateur : COURVOISIER SAS (SAS) représenté par PINET Patrice, André, Roger Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS représenté par TESSENDIER Lilian, Claude, Jean Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICHARDAUD Bruno
Président du conseil d'administration, Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard, Abel, Marie Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : THOMAS Michel Administrateur : JAS HENNESSY & CIE (AFJ) représenté par BASTARD de PERE Eric, Marie, Roland né(e) BASTARD DE CRISNAY Administrateur : MARTELL & CIE SA (SA) représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS représenté par TESSENDIER Lilian, Claude, Jean Administrateur : DROUNAU Aude né(e) DE GIRONDE Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (AFJ) représenté par MORNAUD Antoine, Alexandre, Xavier Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICHARDAUD Bruno
Président du conseil d'administration, Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Administrateur : DE MASSOL DE REBETZ Bernard, Abel, Marie Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : JAS HENNESSY & CIE (AFJ) représenté par BASTARD de PERE Eric, Marie, Roland né(e) BASTARD DE CRISNAY Administrateur : MARTELL & CIE SA (SA) représenté par MOREL Jean-Marc Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS représenté par TESSENDIER Lilian, Claude, Jean Administrateur : DROUNAU Aude, Marie, Anne, Amalia, Michelle né(e) DE GIRONDE Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (AFJ) représenté par MORNAUD Antoine, Alexandre, Xavier Administrateur : DISTILLERIES THOMAS (SA) représenté par THOMAS Michel, François, Marie Administrateur : SICA DE BAGNOLET (SICAFAC) représenté par PRIOTON François, Jérôme Administrateur : SICA UVPC (SICAFAC) représenté par BRISSON Raphaël, Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICHARDAUD Bruno
Président du conseil d'administration, Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : JAS HENNESSY & CIE (AFJ) représenté par BASTARD de PERE Eric, Marie, Roland né(e) BASTARD DE CRISNAY Administrateur : MARTELL & CIE (SACA) représenté par JONCOURT Pierre, Georges, Marie Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS représenté par TESSENDIER Lilian, Claude, Jean Administrateur : DROUNAU Aude, Marie, Anne, Amalia, Michelle né(e) DE GIRONDE Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (AFJ) représenté par MORNAUD Antoine, Alexandre, Xavier Administrateur : DISTILLERIES THOMAS (AFJ) représenté par THOMAS Amaury, François, Marie Administrateur : SICA DE BAGNOLET (SICAFAC) représenté par PRIOTON François, Jérôme Administrateur : SICA UVPC (SICAFAC) représenté par BRISSON Raphaël, Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICHARDAUD Bruno
Président du conseil d'administration, Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel Administrateur : TOURNAT Jacques Administrateur : RAGUENAUD Patrick Administrateur : MARTELL & CIE (SACA) représenté par JONCOURT Pierre, Georges, Marie Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard Administrateur : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS représenté par TESSENDIER Lilian, Claude, Jean Administrateur : DROUNAU Aude, Marie, Anne, Amalia, Michelle né(e) DE GIRONDE Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (AFJ) représenté par MORNAUD Antoine, Alexandre, Xavier Administrateur : DISTILLERIES THOMAS (AFJ) représenté par THOMAS Amaury, François, Marie Administrateur : SICA DE BAGNOLET (SICAFAC) représenté par PRIOTON François, Jérôme Administrateur : SICA UVPC (SICAFAC) représenté par BRISSON Raphaël, Stéphane Administrateur : JAS HENNESSY & CIE (SCS) représenté par SORIN Marc, Paul, Marie Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : RICHARDAUD Bruno
Président du conseil d'administration, Directeur général : FOUGERE Jean-Daniel ; Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel ; Administrateur : TOURNAT Jacques ; Administrateur : RAGUENAUD Patrick ; Administrateur : MARTELL & CIE (SACA) représenté par JONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE représenté par CROZIER Jacques, Joseph, Albert ; Administrateur : LOUIS CHARLIN représenté par SOUPE Bernard ; Administrateur : DROUNAU Aude, Marie, Anne, Amalia, Michelle né(e) DE GIRONDE ; Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (AFJ) représenté par MORNAUD Antoine, Alexandre, Xavier ; Administrateur : DISTILLERIES THOMAS (AFJ) représenté par THOMAS Amaury, François, Marie ; Administrateur : SICA DE BAGNOLET (SICAFAC) représenté par PRIOTON François, Jérôme ; Administrateur : SICA UVPC (SICAFAC) représenté par BRISSON Raphaël, Stéphane ; Administrateur : JAS HENNESSY & CIE (SCS) représenté par SORIN Marc, Paul, Marie ; Administrateur : COURVOISIER SAS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES (SAS)
Directeur général, Président du conseil d'administration : FOUGERE Jean-Daniel ; Directeur général délégué : DE SAINT OURS Daniel ; Administrateur : DROUNAU Aude Marie Anne Amalia Michelle ; Administrateur : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORDMORNAUD Antoine Alexandre Xavier ; Administrateur : DISTILLERIES THOMASTHOMAS Amaury, François, Marie ; Administrateur : SICA DE BAGNOLETPRIOTON François Jérôme ; Administrateur : SICA UVPCBRISSON Raphaël Stéphane ; Administrateur : JAS HENNESSY & CIESORIN Marc, Paul, Marie ; Administrateur : COURVOISIER SAS ; Administrateur : TOURNAT Jacques ; Administrateur : RAGUENAUD Patrick ; Administrateur : MARTELL & CIEJONCOURT Pierre, Georges, Marie ; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUECROZIER Jacques Joseph Albert ; Administrateur : LOUIS CHARLINSOUPE Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
Directeur général : DE SAINT OURS Daniel ; Président du conseil d'administration : FOUGERE Jean-Daniel ; Administrateur : DROUNAU Aude Marie Anne Amalia Michelle ; Administrateur : DISTILLERIES THOMAS ; Administrateur : SICA DE BAGNOLET ; Administrateur : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C. Administrateur : SOCIETE JAs HENNESSY & C° ; Administrateur : COURVOISIER S.A.S ; Administrateur : CHARENTE PERIGORD EXPANSIONMORNAUD Antoine Alexandre Xavier ; Administrateur : TOURNAT Jacques ; Administrateur : RAGUENAUD Patrick ; Administrateur : MARTELL & Cie ; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUE ; Administrateur : LOUIS CHARLIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
Président du conseil d'administration : FOUGERE Jean-Daniel ; Directeur général : DE SAINT OURS Daniel ; Administrateur : DROUNAU Aude Marie Anne Amalia Michelle ; Administrateur : DISTILLERIES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SICA DE BAGNOLETPRIOTON François Jérôme ; Administrateur : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.BRISSON Raphaël Stéphane ; Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & CO ; Administrateur : CHARENTE PERIGORD EXPANSIONMORNAUD Antoine Alexandre Xavier ; Administrateur : TOURNAT Jacques ; Administrateur : RAGUENAUD Patrick ; Administrateur : MARTELL & CiePY Mélina Muriel ; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUECROZIER Jacques Joseph Albert ; Administrateur : LOUIS CHARLINSOUPE Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
Président du conseil d'administration : FOUGERE Jean-Daniel ; Directeur général : DE SAINT OURS Daniel ; Administrateur : DROUNAU Aude Marie Anne Amalia Michelle ; Administrateur : DISTILLERIES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SICA DE BAGNOLETPRIOTON François Jérôme ; Administrateur : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & COSORIN Marc ; Administrateur : COURVOISIER S.A.SPINET Patrice ; Administrateur : CHARENTE PERIGORD EXPANSIONMORNAUD Antoine Alexandre Xavier ; Administrateur : RAGUENAUD Patrick ; Administrateur : MARTELL & CiePY Mélina Muriel ; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUECROZIER Jacques Joseph Albert ; Administrateur : LOUIS CHARLINSOUPE Bernard ; Administrateur : VEILLON Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
Président du conseil d'administration : FOUGERE Jean-Daniel ; Directeur général : DE SAINT OURS Daniel ; Administrateur : DROUNAU Aude Marie Anne Amalia Michelle ; Administrateur : DISTILLERIES THOMASTHOMAS Amaury ; Administrateur : SICA DE BAGNOLETPRIOTON François Jérôme ; Administrateur : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.BAUDRY Nicolas Louis Albert ; Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & COSORIN Marc ; Administrateur : COURVOISIER S.A.SPINET Patrice ; Administrateur : CHARENTE PERIGORD EXPANSIONMORNAUD Antoine Alexandre Xavier ; Administrateur : CHEVALIER Alain ; Administrateur : RAGUENAUD Patrick ; Administrateur : MARTELL & CiePY Mélina Muriel ; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUELANDREAU Julie ; Administrateur : LOUIS CHARLINSOUPE Bernard ; Administrateur : VEILLON Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
Président du conseil d'administration : RAGUENAUD Patrick Paul Renéà; Directeur général : DE SAINT OURS Danielà; Administrateur : DROUNAU Aude Marie Anne Amalia Michelleà; Administrateur : DISTILLERIES THOMASTHOMAS Amauryà; Administrateur : SICA DE BAGNOLETPRIOTON François Jérômeà; Administrateur : UNION DES VITICULTEURS PRODUCTEURS DE COGNAC S.I.C.A.-U.V.P.C.BAUDRY Nicolas Louis Albertà; Administrateur : SOCIETE JAS HENNESSY & COSORIN Marcà; Administrateur : COURVOISIER S.A.SCOSTA-SAVELLI Richard Antoine Louisà; Administrateur : CHARENTE PERIGORD EXPANSIONMORNAUD Antoine Alexandre Xavierà; Administrateur : CHEVALIER Alainà; Administrateur : RAGUENAUD Patrickà; Administrateur : MARTELL & CiePY Mélina Murielà; Administrateur : CAMUS LA GRANDE MARQUELANDREAU Julieà; Administrateur : LOUIS CHARLINSOUPE Bernardà; Administrateur : VEILLON Marcà; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes