M Eric LUCAS
Directeur général de SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU
M Eric LUCAS a 56 ans ( naissance en 1967), est Directeur général de la société SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU
M Eric LUCAS peut être contacté au siège de la société SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU par courrier à l'adresse SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU CHEMIN DES PROCESSIONS 77130 CANNES ECLUSE FRANCE, par téléphone au 0164320049 ou par fax au 01Â 60Â 96Â 27Â 02
La société SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU est principalement dirigée par M Eric LUCAS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Collecte des déchets dangereux ,gestion des déchets, collecte de déchets, collecte de déchets dangereux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3812Z (Collecte des déchets dangereux), les activités sont :
- Collecte des déchets dangereux
- Cette sous-classe comprend l'enlèvement de déchets dangereux, solides ou autres, c'est-à -dire les déchets contenant des substances dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement, telles que des substances explosives, oxydantes, inflammable
- la collecte de déchets dangereux, tels que :
- huiles usagées de navires, de garages
- huiles et graisses de cuisson usagées
- déchets biologiques dangereux
- déchets nucléaires
- piles usagées, etc.
- l'exploitation d'installations de transfert de déchets dangereux
Mais sont exclues les activités :
- l'assainissement et le nettoyage de bâtiments, des sites miniers, des sols ou des eaux souterraines contaminés, par exemple le désamiantage (cf39.00Z)
La société SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/04/1963 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 90635018600043.
- M Eric LUCAS, Directeur général (1967) depuis le 15 octobre 2011
- M Eric PERISSE, Président (1961) depuis le 24 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU est de 59 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric L`ELCHAT, Président (1971) du 24 octobre 2012 au 24 juin 2016
- M Franck BUFFETEAU, Directeur général délégué (1956) du 14 septembre 2004 au 14 décembre 2004
- M Jean-Francois NOGRETTE, Président (1968) du 07 avril 2009 au 15 octobre 2011
- M Philippe POINAS, Président (1955) du 15 octobre 2011 au 24 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 juin 2016
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU | |
Sigle de l'entreprise | SMAB | |
Entrepreneurs individuels | SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU | |
Identifiant de l'entreprise | 906350186 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | CHE DES PROCESSIONS 77130 CANNES ECLUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1981 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 854 000,00 | |
Résultat net | 189 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3812Z : Collecte des déchets dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3812Z : Collecte des déchets dangereux | |
Activité principale | 3812Z | |
Première activité | 3812Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Collecte des déchets dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, collecte de déchets dangereux | |
Principal | collecte de déchets dangereux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 011 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 008 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 4 247 000 |
Stock | 21 000 |
Avance | 8 000 |
Créance | 4 218 000 |
Placement | 10 |
Total Actif | 6 258 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 027 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 231 000 |
Total Passif | 6 258 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 854 000 |
Produit d'exploitation | 5 946 000 |
Charge d'exploitation | 5 677 000 |
Résultat d'exploitation | 270 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | 273 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 350 |
Résultat exceptionnel | 13 000 |
Résultat net | 189 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
90635018600043 | SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU CHEMIN DES PROCESSIONS 77130 CANNES ECLUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- 02149 Activités du déchet
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
Président : VOLONDAT Pascal. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (). Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES ().
Au fonds vendu
au fonds cédé
Président de la société : NOGRETTE Jean-François André. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLA.
Président de la société : POINAS Philippe Directeur général : LUCAS Eric Rémy Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLA
Directeur général : LUCAS Eric Rémy Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Octobre 2012 Président : L'ELCHAT Cédric en fonction le 22 Octobre 2012
Directeur général : LUCAS Eric Rémy Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Octobre 2012 Président : PERISSE Eric Manuel en fonction le 22 Juin 2016
Directeur général : LUCAS Eric Rémy ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Président : PERISSE Eric Manuel en fonction le 22 Juin 2016
PrÃÆésident : PERISSE Eric ManuelÃâà; Directeur gÃÆénÃÆéral : PLANTECOSTE Bruno PierreÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA