M Damir DELIC
Gérant de FOUASSIN
M Damir DELIC a 54 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société FOUASSIN
M Damir DELIC peut être contacté au siège de la société FOUASSIN par courrier à l'adresse FOUASSIN FOUASSIN ENTREPRISES IFFI 2 RUE NICEPHORE NIEPCE BP 32 91421 MORANGIS CEDEX FRANCE
La société FOUASSIN est principalement dirigée par M Damir DELIC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société FOUASSIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/05/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 95620077800028.
- M Damir DELIC, Gérant (1970) depuis le 07 février 2017
- M Francois ROUGNON, Gérant (1960) depuis le 06 décembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FOUASSIN est de 59 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian COLOMBEL, Gérant (1954) du 21 janvier 2016 au 05 mai 2017
- M Dominique LAPORTE, Président du conseil d`administration (1944) du 19 janvier 2005 au 24 avril 2007
- M Eric PREVOST, Gérant (1959) du 06 décembre 2013 au 21 janvier 2016
- M Jean-Claude ALBARRAN, Président (1944) du 24 avril 2007 au 11 juillet 2013
- M Jean-Claude ALBARRAN, Gérant (1944) du 06 décembre 2013 au 12 avril 2014
- MME Aurelie LAPORTE, Administrateur (1972) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 octobre 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 octobre 2015
- GESTIONOVA, Président du 11 juillet 2013 au 06 décembre 2013
- GROUPE GEI, Administrateur du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FOUASSIN | |
Entrepreneurs individuels | FOUASSIN | |
Identifiant de l'entreprise | 956200778 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 2 RUE NICEPHORE NIEPCE 91420 MORANGIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 octobre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 11 011 000,00 | |
Résultat net | -1 594 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale | 4321A | |
Première activité | 4321A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 116 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 81 000 |
Immobilisation financière | 33 000 |
Actif circulant net | 5 172 000 |
Stock | 386 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 473 000 |
Placement | 313 000 |
Total Actif | 5 288 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 691 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 31 000 |
Dette | 3 566 000 |
Total Passif | 5 288 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 011 000 |
Produit d'exploitation | 10 500 000 |
Charge d'exploitation | 12 096 000 |
Résultat d'exploitation | -1 596 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | -1 592 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | -1 594 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
95620077800028 | FOUASSIN FOUASSIN ENTREPRISES IFFI 2 RUE NICEPHORE NIEPCE BP 32 91421 MORANGIS CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant : PREVOST Eric Alfred en fonction le 04 Décembre 2013 Gérant : ROUGNON François Claude Aubert Marie en fonction le 04 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2014
Gérant : ROUGNON François Claude Aubert Marie en fonction le 04 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2014 Gérant : COLOMBEL Christian Claude en fonction le 19 Janvier 2016
Gérant : ROUGNON François Claude Aubert Marie en fonction le 04 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2014 ; Gérant : COLOMBEL Christian Claude en fonction le 19 Janvier 2016 ; Gérant : DELIC Damir en fonction le 03 Février 2017
Gérant : ROUGNON François Claude Aubert Marie en fonction le 04 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2014 ; Gérant : DELIC Damir en fonction le 03 Février 2017
Gérant : ROUGNON François Claude Aubert Marie en fonction le 04 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 17 Septembre 2014 ; Gérant : DELIC Damir en fonction le 03 Février 2017 ; Gérant : VIET Frédéric Guénaël en fonction le 18 Avril 2018