M Alain BERNARD
Directeur général de F BERNARD SA
M Alain BERNARD a 73 ans ( naissance en 1949), est Directeur général de la société F BERNARD SA
M Alain BERNARD peut être contacté au siège de la société F BERNARD SA par courrier à l'adresse F BERNARD SA BERNARD CERAMICS 45 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE , par téléphone au 0478341516 ou par fax au 04 78 34 56 52
La société F BERNARD SA est principalement dirigée par M Alain BERNARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société F BERNARD SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/11/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 95752437400015.
- M Alain BERNARD, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 19 janvier 2005
- M Alain BERNARD, Directeur général (1949) depuis le 14 août 2010
- M Alain BERNARD, Administrateur (1949) depuis le 01 février 2013
- M Felix BERNARD, Administrateur (1982) depuis le 12 août 2014
- MME Corinne DE LAVISON, Administrateur (1960) depuis le 14 août 2010
- MME Sybil BERNARD, Administrateur (1955) depuis le 19 janvier 2013
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société F BERNARD SA est de 65 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude BERNARD, Administrateur (1923) du 19 janvier 2005 au 23 mai 2006
- MME Sybil BERNARD, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 19 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- IN EXTENSO RHONE ALPES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2016
45 RUE FRANCOIS MERMET
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Téléphone : 0478341516 Société
F BERNARD SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | F BERNARD SA | |
Entrepreneurs individuels | F BERNARD SA | |
Identifiant de l'entreprise | 957524374 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 45 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 6 730 000,00 | |
Résultat net | 20 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 527 000 |
Immobilisation incorporelle | 315 000 |
Immobilisation corporelle | 192 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 2 268 000 |
Stock | 676 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 521 000 |
Placement | 71 000 |
Total Actif | 2 795 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 743 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 053 000 |
Total Passif | 2 795 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 730 000 |
Produit d'exploitation | 6 946 000 |
Charge d'exploitation | 6 919 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -15 000 |
Résultat courrant | 11 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | 6 000 |
Résultat net | 20 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
95752437400015 | F BERNARD SA BERNARD CERAMICS 45 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN LA DEMI LUNE |
95752437400031 | F BERNARD SA 10 RUE DE LA CHARITE 69002 LYON FRANCE |
95752437400049 | F BERNARD SA 13 RUE FRANCOIS DAUPHIN 69002 LYON FRANCE |
95752437400056 | F BERNARD SA BERNARD CERAMICS BERNARD ENVIRONNEME 12 RUE DE LA CHARITE 69002 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'uvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Cabinet REQUET CHABANEL, 12 Rue de la République 69289 Lyon cedex 02
Cabinet REQUET CHABANEL, sociétés d'avocats, 12 rue de la république 69002 LYON