M Basil ARBYIG
Administrateur de EURO HOTEL
M Basil ARBYIG a 49 ans ( naissance en 1975), est Administrateur de la société EURO HOTEL
M Basil ARBYIG peut être contacté au siège de la société EURO HOTEL par courrier à l'adresse EURO HOTEL 47 B AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE FRANCE
La société EURO HOTEL est principalement dirigée par M Basil ARBYIG qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société EURO HOTEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/07/1944 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 95780418000017.
- M Basil ARBYIG, Administrateur (1975) depuis le 19 octobre 2012
- M Hadi ARBYIG, Président du conseil d`administration (1943) depuis le 19 octobre 2012
- M Hadi ARBYIG, Directeur général (1943) depuis le 13 septembre 2013
- M Wael ARBYIG, Administrateur (1981) depuis le 19 octobre 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société EURO HOTEL est de 64 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Basil ARBYIG, Administrateur (1975) du 19 janvier 2005 au 19 octobre 2012
- M Hadi ARBYIG, Président-directeur général (1943) du 19 janvier 2005 au 19 octobre 2012
- MME Afaf ARBYIG, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 19 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
- ADEC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EURO HOTEL | |
Entrepreneurs individuels | EURO HOTEL | |
Identifiant de l'entreprise | 957804180 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 47 B AV JEAN MEDECIN 06000 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -62 071,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 083 |
Immobilisation incorporelle | 762 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 321 |
Actif circulant net | 104 306 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 358 |
Placement | 98 948 |
Total Actif | 105 390 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -432 798 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 538 186 |
Total Passif | 105 391 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 59 571 |
Résultat d'exploitation | -59 571 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -59 571 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 500 |
Résultat exceptionnel | -2 500 |
Résultat net | -62 071 |
Siret | Etablissement |
---|---|
95780418000017 | EURO HOTEL 47 B AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Président directeur général et administrateur : ARBYIG Hadi Saleh en fonction le 18 Mars 1998 Administrateur : ARBYIG Basil Hadi Saleh en fonction le 18 Mars 1998 Commissaire aux comptes titulaire : SERRADJ Zoubir en fonction le 29 Septembre 1999 Commissaire aux comptes suppléant : LEMAITRE Eric en fonction le 29 Septembre 1999 Administrateur : ARBYIG Wael en fonction le 17 Octobre 2012
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ARBYIG Hadi Saleh en fonction le 18 Mars 1998 Administrateur : ARBYIG Basil Hadi Saleh en fonction le 18 Mars 1998 Commissaire aux comptes titulaire : SERRADJ Zoubir en fonction le 29 Septembre 1999 Administrateur : ARBYIG Wael en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SEVESTRE Christian en fonction le 11 Septembre 2013
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ARBYIG Hadi Saleh en fonction le 18 Mars 1998 Administrateur : ARBYIG Basil Hadi Saleh en fonction le 18 Mars 1998 Administrateur : ARBYIG Wael en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SEVESTRE Christian en fonction le 30 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ADEC AUDIT en fonction le 30 Juillet 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec les pouvoirs : Assistance, mandataire judiciaire SCP Btsg² prise en la personne de Maître Denis Gasnier 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Btsg² prise en la personne de Maître Denis Gasnier 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice.