M Arnaud GAGET
Président de NOR LINE
M Arnaud GAGET a 53 ans ( naissance en 1969), est Président de la société NOR LINE
M Arnaud GAGET peut être contacté au siège de la société NOR LINE par courrier à l'adresse NOR LINE 6 RUE DE L ABBE GREGOIRE 91350 GRIGNY FRANCE
La société NOR LINE est principalement dirigée par M Arnaud GAGET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie ,peausserie, tannerie, maroquinerie, fabricant de sacs, fabricant de valises
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1512Z (Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie), les activités sont :
- Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
La société NOR LINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/06/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 96920186200048.
- M Arnaud GAGET, Président (1969) depuis le 04 juillet 2013
- MME Catherine LESAGE, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 29 juillet 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société NOR LINE est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud GAGET, Président (1969) du 09 août 2005 au 04 juillet 2013
- MME Marie-Therese GAGET, Président-directeur général (1945) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
Dirigeants personne morale:
- GIE PARTNERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NOR LINE | |
Entrepreneurs individuels | NOR LINE | |
Identifiant de l'entreprise | 969201862 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 6 RUE DE L'ABBE GREGOIRE 91350 GRIGNY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 20 octobre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1969 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 2 323 000,00 | |
Résultat net | 23 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | |
Activité principale de l'entreprise | 1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | |
Activité principale au registre des métiers | 1512ZC | |
Activité principale | 1512Z | |
Première activité | 1512Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | |
Synonyme | peausserie, tannerie, maroquinerie, fabricant de sacs, fabricant de valises | |
Principal | fabricant de sacs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 182 000 |
Immobilisation incorporelle | 250 |
Immobilisation corporelle | 169 000 |
Immobilisation financière | 13 000 |
Actif circulant net | 1 124 000 |
Stock | 250 000 |
Avance | 0 |
Créance | 612 000 |
Placement | 262 000 |
Total Actif | 1 306 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 709 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 597 000 |
Total Passif | 1 306 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 323 000 |
Produit d'exploitation | 2 285 000 |
Charge d'exploitation | 2 382 000 |
Résultat d'exploitation | -97 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 5 000 |
Résultat courrant | -91 000 |
Produit exceptionnel | 206 000 |
Charges exceptionnelles | 122 000 |
Résultat exceptionnel | 84 000 |
Résultat net | 23 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
96920186200048 | NOR LINE 6 RUE DE L ABBE GREGOIRE 91350 GRIGNY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00207 Industrie des cuirs et peaux
- 02528 Industries de la maroquinerie
Commissaire aux comptes titulaire : PIPET Eric modification le 02 Juillet 2013 Président : GAGET Arnaud Roger André modification le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GIE PARTNERS AUDIT en fonction le 02 Juillet 2013
Président : GAGET Arnaud Roger André modification le 28 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : GIE PARTNERS AUDIT modification le 27 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : LESAGE Catherine en fonction le 27 Juillet 2016
Président : DIAM PACK ; Directeur général : GAGET Arnaud Roger André ; Commissaire aux comptes titulaire : GIE PARTNERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : LESAGE Catherine
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Président : DIAM PACKà; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTONà; Commissaire aux comptes suppléant : LESAGE Catherine