ImmatriculationLa société SOFRAC REIMS est situé au 24 RUE DES COMPAGNONS 51350 CORMONTREUIL
Elle a été crée le 23/09/1975 et elle est immatriculée sous le numéro 302179338 au greffe de REIMS
SOFRAC REIMS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
SOFRAC REIMS à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 944 742,00 pour un résultat net de 60 463,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeSOFRAC REIMS est du ressort du greffe de REIMS dont les coordonnées postales sont 55-57 RUE THIERS 51025 REIMS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00.
TVASi SOFRAC REIMS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82302179338.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOFRAC REIMS de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsSOFRAC REIMS à son siége social situé au 24 RUE DES COMPAGNONS 51350 CORMONTREUIL.
Le numéro de téléphone est 0326866866
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 13 avril 2008 : Modification (Changement d'administrateur)
- 08 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-08-31)
- 03 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-08-31)
- 10 mai 2009 : Modification (Transformation en société par actions simplifiée Président : Mr MONTIER Christophe)
- 03 juin 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-08-31)
- 07 octobre 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 04 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-08-31)
- 25 août 2011 : Modification (Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 04 juin 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-08-31)
- 21 mai 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 juin 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-08-31)
- 08 avril 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-08-31)
- 30 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-08-31)
- 15 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-08-31)
- 29 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-08-31)
- 20 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-08-31)
- 27 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-08-31)
- 23 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-08-31)
- 27 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-08-31)
- 21 février 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 14/10/1966 : Christophe MONTIER (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SOFRAC REIMS est de 57 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 57 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe MONTIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFRAC REIMS |
Identifiant de l'entreprise | 302179338 |
Numéro interne du siège | 00108 |
Adresse | 24 RUE DES COMPAGNONS 51350 CORMONTREUIL |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 juillet 2011 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 944 742,00 |
Résultat net | 60 463,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
Président directeur général : LEGLANTIER Gérard AlainDirecteur général délégué administrateur : MONTIER Christophe Jean-Jacques. Administrateur : AUDIT EXPERTISE ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : BALLEUX Jean-Luc. Commissaire aux comptes suppléant : BUHET Pierre.
Président de la société : MONTIER Christophe Jean-Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : BALLEUX Jean-Luc. Commissaire aux comptes suppléant : BUHET Pierre.
Président : MONTIER Christophe, Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : BALLEUX Jean-Luc Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MASSE ET EGELE
Président : MONTIER Christophe, Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : COFIDAC (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MASSE ET EGELE
Président : MONTIER Christophe, Jean-Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIMIS GRAND EST ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT MASSE ET EGELE
CORMONTREUIL
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 421 505 |
Immobilisation incorporelle | 398 959 |
Immobilisation corporelle | 16 918 |
Immobilisation financière | 5 628 |
Actif circulant net | 1 285 745 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 669 706 |
Placement | 616 039 |
Total Actif | 1 707 249 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 786 412 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 58 000 |
Dette | 862 836 |
Total Passif | 1 707 249 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 944 742 |
Produit d'exploitation | 1 077 570 |
Charge d'exploitation | 1 021 889 |
Résultat d'exploitation | 55 681 |
Produit financier net | 9 931 |
Charge financière | 615 |
Résultat financier | 9 316 |
Résultat courrant | 64 998 |
Produit exceptionnel | 9 857 |
Charges exceptionnelles | 175 |
Résultat exceptionnel | 9 682 |
Résultat net | 60 463 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOFRAC REIMS - Version en cache du 11/03/2023 18:55:38.