ImmatriculationLa société STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE est situé au 10 RUE CUGNOT 63540 ROMAGNAT
Elle a été crée le 24/03/1975 et elle est immatriculée sous le numéro 302305750 au greffe de CLERMONT-FERRAND
STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment) et le code de l'activité de son établissement principal est 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 2 816 000,00 pour un résultat net de 23 000,00 euros , grace à 1 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeSTE NOUV ENTRE CONST ARVERNE est du ressort du greffe de CLERMONT-FERRAND dont les coordonnées postales sont 40 RUE DE L'ANGE 63000 CLERMONT FERRAND
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.
TVASi STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48302305750.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE de part son activité de 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsSTE NOUV ENTRE CONST ARVERNE à son siége social situé au 10 RUE CUGNOT 63540 ROMAGNAT.
Les établissements sont les suivants :
- ste nouv entre const arverne 26 rue docteur claussat 63100 clermont ferrand france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2008-03-31)
- 05 décembre 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 16 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2009-03-31)
- 28 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-03-31)
- 02 janvier 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-03-31)
- 20 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 26 novembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 04 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 30 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 07 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 15 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 27 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 12 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 27 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 25 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-09-30)
- 12 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 01/06/1961 : Antoine LAIR (Directeur général)
- 27/11/1970 : Céline LAIR (Administrateur)
- 07/07/1957 : Eric LAIR (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE est de 59 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 65 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Antoine LAIR
Céline LAIR
Eric LAIR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE |
Sigle de l'entreprise | SNECA |
Identifiant de l'entreprise | 302305750 |
Numéro interne du siège | 00028 |
Adresse | 10 RUE CUGNOT 63540 ROMAGNAT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 1992 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 2 816 000,00 |
Résultat net | 23 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Principal | maçon |
Président directeur général : LAIR Eric. Directeur général et administrateur : LAIR Antoine. Administrateur : LAIR Céline né(e) MORAIS. Commissaire aux comptes titulaire : SECOMI (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : JOANNET Olivier.
ROMAGNAT
20
salarié(s)
CLERMONT FERRAND
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 146 000 |
Immobilisation incorporelle | 24 000 |
Immobilisation corporelle | 119 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 706 000 |
Stock | 37 000 |
Avance | 0 |
Créance | 634 000 |
Placement | 34 000 |
Total Actif | 852 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 288 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 563 000 |
Total Passif | 852 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 816 000 |
Produit d'exploitation | 2 776 000 |
Charge d'exploitation | 2 763 000 |
Résultat d'exploitation | 14 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 12 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 530 |
Résultat exceptionnel | 12 000 |
Résultat net | 23 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société STE NOUV ENTRE CONST ARVERNE - Version en cache du 02/10/2022 22:06:30.