ImmatriculationLa société SOCIETE RENOR est situé au 495 RUE DU GENERAL DE GAULLE 60880 LE MEUX
Elle a été crée le 25/07/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 308637529 au greffe de ALENCON
SOCIETE RENOR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société àresponsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 30 489,80 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 2211Z (Fabrication et rechapage de pneumatiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 2211Z (Fabrication et rechapage de pneumatiques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2211Z (Fabrication et rechapage de pneumatiques), les activités sont :
- la fabrication de pneumatiques en caoutchouc pour véhicules, équipements, machines mobiles, industrie aéronautique, jouets, meubles et autres utilisations :
- pneumatiques
- bandages pleins ou creux
- la fabrication de chambres àair pour pneumatiques
- la fabrication de bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, de flaps, de profilés pour le rechapage des pneumatiques, etc.
- le rechapage et le resculptage de pneumatiques
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériaux de réparation en caoutchouc (cf22.19Z)
- la réparation, la pose ou le remplacement de pneumatiques et de chambres àair (cf45.20A, 45.20B)
SOCIETE RENOR à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 2 173 000,00 pour un résultat net de 111 000,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeSOCIETE RENOR est du ressort du greffe de ALENCON dont les coordonnées postales sont 81 RUE DU GUE DE SORRE 61000 ALENCON
Le greffe peut être appelé au 02 33 26 17 55 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-alencon.fr.
Les greffiers sont : GALLOT-LEMONNIER Annie
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30.
TVASi SOCIETE RENOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69308637529.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE RENOR de part son activité de 2211Z (Fabrication et rechapage de pneumatiques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
Siége social et établissementsSOCIETE RENOR à son siége social situé au 495 RUE DU GENERAL DE GAULLE 60880 LE MEUX.
Le numéro de téléphone est 02 31 92 33 75
Le numéro de fax est 02 31 92 33 75
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 10 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 26 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 18 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 15 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 25 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 29 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 septembre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 24 février 2017 : Immatriculation (Gérant : BONNEL Serge)
- 11 août 2017 : Modification (Modification de l'adresse du siège..)
- 28 septembre 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 25 novembre 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 29 janvier 2019 : Modification (Modification survenue sur la dénomination.)
- 31 mars 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 30 juin 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 17 janvier 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 02 juin 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 22/05/1954 : Jean-paul SINEY (Gérant)
- 27/12/1962 : Serge BONNEL (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE RENOR est de 64 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 68 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-paul SINEY
- Président de AD NORMANDIE MAINE
- Président du conseil d'administration de ALENCON PNEUS
- Administrateur de AUTODIS
- Gérant de BERRY PNEUS
- Président du Conseil d'Administration de ETABLISSEMENTS SCHMITT
- Président de FOURNITURES INDUST AUTOMOBILE OUTILLAG
- Gérant de GIENACE
- Gérant de PNEUMATIC SERVICE 08
- Président du Conseil d'Administration de PNEUMATIQUE ET TECHNOLOGIE - BEAUVAIS
- Gérant de REP VULC PNEU
- Gérant de ROUEN PNEU CAUX
- Gérant de ROUEN PNEUS
- Gérant de SCI DESSEAUX 13
- Gérant non associé de SCI LA CAVEE
- Gérant de SCI LE BOIS AULARD
- Gérant de SCI LOUIS BLERIOT
- Président de SOCIETE NORMANDE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
- Président de SOGEP
Serge BONNEL
- Président de ALENCON PNEUS
- Administrateur de ALIAPUR
- Président de ALPHALOR 2
- Président de CONTICLUB
- Président de CONTINENTAL HOLDING FRANCE SAS
- Président de CONTITRADE FRANCE
- Président du conseil d'administration de CONTITRADE HOLDING
- Président de ECO SYSTEM
- Président du conseil d'administration de LECLERC PNEU S.A.
- Président de M.P.I
- Président de NOISETIER
- Président de REPARATIONS DE PNEUMATIQUES DU SUD-EST
- Président de SOCIETE COLMARIENNE D'INFORMATIQUE ET D'INGENIERIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE RENOR |
Identifiant de l'entreprise | 308637529 |
Numéro interne du siège | 00048 |
Adresse | 495 RUE DU GENERAL DE GAULLE 60880 LE MEUX |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 août 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société àresponsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 30 489,80 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012) | 2 173 000,00 |
Résultat net | 111 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2211Z : Fabrication et rechapage de pneumatiques |
Activité principale de l'entreprise | 2211Z : Fabrication et rechapage de pneumatiques |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Autres industrie |
Activite | Fabrication et rechapage de pneumatiques |
Synonyme | fabricant de pneumatiques, fabricant de pneus, rechapage de pneumatiques, rechapage de pneus, réparateur de pneumatiques, réparateur de pneus |
Principal | fabricant de pneus |
Gérant : ASSAEL Jean-Marc en fonction le 24 Septembre 2018
Art. L.236-14 du code de commerce
Gérant : PROUST Laurent ; Gérant : LEGROS Frédéric
Gérant : PROUST Laurent ; Gérant : LEGROS Frédéric ; Gérant : GIRAUD Jean Michel Marie
Gérant : LEGROS Frédéric ; Gérant : WILLIAMS Paul
- Jean-paul SINEY
- AD NORMANDIE MAINE
- ALENCON PNEUS
- AUTODIS
- Stephane ANTIGLIO
Administrateur - Maud BROWN
Administrateur - Olivier ROUX
Administrateur - Christophe GOUTHIERE
Administrateur - Filippo CARDINI
Administrateur - Winston GINSBERG
Administrateur - Karim SADDI
Administrateur - Martinus WARMERDAM
Administrateur - Jeremy PARISOT
Administrateur - Nicolas CHAVANNE
Administrateur - Adam MC LAIN
Administrateur - Thierry TALBOT
Administrateur - Jean-francois NIORT
Administrateur - Fahd EL KADIRI
Administrateur - Matthew GERBER
Administrateur
- Stephane ANTIGLIO
- BERRY PNEUS
- ETABLISSEMENTS SCHMITT
- FOURNITURES INDUST AUTOMOBILE OUTILLAG
- GIENACE
- PNEUMATIC SERVICE 08
- PNEUMATIQUE ET TECHNOLOGIE - BEAUVAIS
- REP VULC PNEU
- ROUEN PNEU CAUX
- ROUEN PNEUS
- SCI DESSEAUX 13
- SCI LA CAVEE
- SCI LE BOIS AULARD
- SCI LOUIS BLERIOT
- SOCIETE NORMANDE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
- SOGEP
- Serge BONNEL
- ALENCON PNEUS
- ALIAPUR
- Herve DOMAS
Directeur général - Benoit RAULIN
Administrateur - Henry DUMORTIER
Administrateur - Laurent CABASSU
Administrateur - Eric MOTTE
Administrateur - Pascale POLMARD
Administrateur - Jean-denis PERCHE
Administrateur - Patrick OUZOUX
Administrateur - Stephane PONCET
Administrateur - Mathieu BRINON
Administrateur - Adoubiyé GBAGBA
Administrateur - Pascale WOITTEQUAND
Administrateur - Grégory BOUCHARLAT
Administrateur - Mark THYS
Président du conseil d'administration - Philippe VIDEAU
Administrateur - Pierre COMBY
Administrateur - Laurent CABASSU
Administrateur - Thierry MARTIN LASSAGNE
Administrateur
- Herve DOMAS
- ALPHALOR 2
- CONTICLUB
- CONTINENTAL HOLDING FRANCE SAS
- CONTITRADE FRANCE
- CONTITRADE HOLDING
- ECO SYSTEM
- LECLERC PNEU S.A.
- M.P.I
- NOISETIER
- REPARATIONS DE PNEUMATIQUES DU SUD-EST
- SOCIETE COLMARIENNE D'INFORMATIQUE ET D'INGENIERIE
LE MEUX
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 106 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 106 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 085 000 |
Stock | 335 000 |
Avance | 0 |
Créance | 518 000 |
Placement | 232 000 |
Total Actif | 1 191 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 264 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 62 000 |
Dette | 865 000 |
Total Passif | 1 191 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 173 000 |
Produit d'exploitation | 2 114 000 |
Charge d'exploitation | 1 943 000 |
Résultat d'exploitation | 171 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 165 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 111 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE RENOR - Version en cache du 02/10/2022 13:38:51.