ImmatriculationLa société JFC AUTOMOBILES est situé au 42 AV DE LA REPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS
Elle a été crée le 09/12/1976 et elle est immatriculée sous le numéro 308820695 au greffe de EVREUX
JFC AUTOMOBILES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
JFC AUTOMOBILES à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 2 918 000,00 pour un résultat net de -74 000,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeJFC AUTOMOBILES est du ressort du greffe de EVREUX dont les coordonnées postales sont 7 RUE DE LA PETITE CITE 27003 EVREUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 32 22 37 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr.
Les greffiers sont : BOURCIER Sybille , De JUNNEMANN Françoise
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30.
TVASi JFC AUTOMOBILES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62308820695.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à JFC AUTOMOBILES de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsJFC AUTOMOBILES à son siége social situé au 42 AV DE LA REPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS.
Le numéro de téléphone est 02Â 32Â 54Â 12Â 80
Le numéro de fax est 02Â 32Â 54Â 17Â 62
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 mars 2008 : Modification (Changement commissaire aux comptes)
- 05 décembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 04 février 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 06 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 31 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 31 octobre 2011 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant.)
- 01 août 2012 : Modification (Modification de représentant. Modification de l'activité.)
- 03 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 07 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 05 septembre 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 17 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 31 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 septembre 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 16 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 08 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 19 août 2016 : Modification (Modification du capital..)
- 19 août 2016 : Modification (Modification du capital. Modification de représentant..)
- 15 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 15 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 17 novembre 2017 : Modification (Modification de représentant. Modification de l'activité..)
- 16 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 16 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 21 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 21 novembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 26 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 06 octobre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 10 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 10 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 24 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 06 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 06 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 06/10/1972 : Arnaud DUFFORT (Directeur général)
- 27/09/1973 : Caroline JACQUES (Directeur général)
- 18/06/1944 : Christian JACQUES (Président)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société JFC AUTOMOBILES est de 60 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 79 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Arnaud DUFFORT
- Président de BLD INVESTMENTS
- Gérant de DUFFORT CONSEIL ET GESTION
- Président de GROUPE DUFFORT
- Président de GROUPE DUFFORT ORLEANS
- Président de GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE
- Président de GROUPE DUFFORT TOURS
- Directeur général de JFC DUFFORT MOTORS AUTEUIL
- Président de JFC DUFFORT MOTORS LES ULIS
- Président de JFC DUFFORT MOTORS PARIS
- Président de JUMEAU AUTOMOBILES
- Gérant de SCI CASTELBRIANT
- Gérant de SCI CHARTRES
- Gérant de SCI EVREUX
- Gérant de SCI LE PARADIS
- Gérant de SCI LES ALIZES
- Gérant de SCI LES COQUELICOTS
- Gérant de SCI LES HAUTS DE SEINE
- Gérant de SCI LES ULIS
- Gérant de SCI PATRIMONIALE ET FAMILIALE DUFFORT
- Gérant de SCI PORT MARLY
Christian JACQUES
- Président de GROUPE DUFFORT ORLEANS
- Président de GROUPE DUFFORT TOURS
- Gérant de JET STREAM
- Président de JFC DUFFORT MOTORS BASSE NORMANDIE
- Président de JFC DUFFORT MOTORS HAUTE NORMANDIE
- Président de JFC DUFFORT MOTORS ROUEN
- Gérant de SARL DU DOMAINE DE FOREST HILL
- Liquidateur de SCI ASTAL
- Gérant de SCI DU 62 RUE DU GENERAL LECLERC
- Gérant non associé de SCI EVREUX
- Gérant de SCI LA FONCIERE SAINT LAURENT
- Gérant de SCI LA FONCIERE SAINT-JEAN
- Gérant de SCI LA VALLEE-BEREULT
- Gérant de SCI LES ALIZES
- Associé-Gérant de SCI LES COQUELICOTS
- Gérant de SCI LES TULIPES
- Liquidateur de SOC CIVILE DE HOLDING DU SIMOUN
- Gérant de SOCIETE CIVILE AURELIANIS
- Gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SIROCCO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JFC AUTOMOBILES |
Identifiant de l'entreprise | 308820695 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | 42 AV DE LA REPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1976 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 2 918 000,00 |
Résultat net | -74 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
Co-gérant : JACQUES Christian Pierre. Co-gérant : JACQUES François Robert. Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT.
Président : JACQUES Christian Pierre modification le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CASTEL Fabrice Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BATTEUR Eric Commissaire aux comptes suppléant : SEC Gérard DUPAIN
Président : JACQUES Christian Pierre modification le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CASTEL Fabrice Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BATTEUR Eric Commissaire aux comptes suppléant : SEC Gérard DUPAIN Directeur général : DUFFORT Arnaud Guillaume en fonction le 24 Juillet 2012
Président : JACQUES Christian Pierre modification le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BATTEUR Eric Directeur général : DUFFORT Arnaud Guillaume en fonction le 24 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PARMENTIER Danièle en fonction le 27 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERON ET ASSOCIES en fonction le 27 Août 2013
Président : JACQUES Christian Pierre modification le 02 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BATTEUR Eric Directeur général : DUFFORT Arnaud Guillaume en fonction le 24 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERON ET ASSOCIES en fonction le 27 Août 2013 Directeur général délégué : JACQUES Caroline en fonction le 02 Septembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : COQUEL Michel en fonction le 02 Septembre 2015
Président : JACQUES Christian Pierre modification le 02 Septembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BATTEUR Eric Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERON ET ASSOCIES en fonction le 27 Août 2013 Directeur général : JACQUES Caroline modification le 16 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : COQUEL Michel en fonction le 02 Septembre 2015
Président : JACQUES Christian Pierre modification le 02 Septembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BATTEUR Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERON ET ASSOCIES modification le 14 Novembre 2017 ; Directeur général : JACQUES Caroline modification le 16 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : COQUEL Michel en fonction le 02 Septembre 2015 ; Directeur général délégué : JACQUES Olivier en fonction le 14 Novembre 2017 ; Directeur général délégué : JACQUES Anthony en fonction le 14 Novembre 2017
Président : JACQUES Christian Pierre ; Directeur général : JACQUES Caroline ; Directeur général délégué : JACQUES Anthony ; Directeur général délégué : JACQUES Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERON ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT
Président : JACQUES Christian Pierre ; Directeur général délégué : JACQUES Anthony ; Directeur général délégué : JACQUES Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERON ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDORG AUDIT
- Christian JACQUES
- GROUPE DUFFORT ORLEANS
- GROUPE DUFFORT TOURS
- JET STREAM
- JFC DUFFORT MOTORS BASSE NORMANDIE
- JFC DUFFORT MOTORS HAUTE NORMANDIE
- JFC DUFFORT MOTORS ROUEN
- SARL DU DOMAINE DE FOREST HILL
- SCI ASTAL
- SCI DU 62 RUE DU GENERAL LECLERC
- SCI EVREUX
- SCI LA FONCIERE SAINT LAURENT
- SCI LA FONCIERE SAINT-JEAN
- SCI LA VALLEE-BEREULT
- SCI LES ALIZES
- SCI LES COQUELICOTS
- SCI LES TULIPES
- SOC CIVILE DE HOLDING DU SIMOUN
- SOCIETE CIVILE AURELIANIS
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SIROCCO
- Arnaud DUFFORT
- BLD INVESTMENTS
- DUFFORT CONSEIL ET GESTION
- GROUPE DUFFORT
- GROUPE DUFFORT ORLEANS
- GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE
- GROUPE DUFFORT TOURS
- JFC DUFFORT MOTORS AUTEUIL
- JFC DUFFORT MOTORS LES ULIS
- JFC DUFFORT MOTORS PARIS
- JUMEAU AUTOMOBILES
- SCI CASTELBRIANT
- SCI CHARTRES
- SCI EVREUX
- SCI LE PARADIS
- SCI LES ALIZES
- SCI LES COQUELICOTS
- SCI LES HAUTS DE SEINE
- SCI LES ULIS
- SCI PATRIMONIALE ET FAMILIALE DUFFORT
- SCI PORT MARLY
LES ANDELYS
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 519 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 44 000 |
Immobilisation financière | 4 473 000 |
Actif circulant net | 4 575 000 |
Stock | 2 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 542 000 |
Placement | 31 000 |
Total Actif | 9 095 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 178 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 916 000 |
Total Passif | 9 095 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 918 000 |
Produit d'exploitation | 2 946 000 |
Charge d'exploitation | 3 096 000 |
Résultat d'exploitation | -149 000 |
Produit financier net | 229 000 |
Charge financière | 228 000 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | -148 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 260 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | -74 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société JFC AUTOMOBILES - Version en cache du 14/03/2023 00:27:19.