ImmatriculationLa société SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL est situé au ABATTOIRS 42450
Elle a été crée le 09/08/1977 et elle est immatriculée sous le numéro 310679956 au greffe de SAINT-ETIENNE
SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société anonyme au capital de 306 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B () et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B ().
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00 .
TVASi SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54310679956.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL de part son activité de 6820B () sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL à son siége social situé au ABATTOIRS 42450 .
Le numéro de téléphone est 04Â 77Â 50Â 53Â 33
Le numéro de fax est 04Â 77Â 30Â 60Â 13
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 05 mars 2008 : Modification (modification de la composition du conseil d'administration, date d'effet : 01/12/2007)
- 05 mars 2008 : Modification (fonds donné en location-gérance, à la SOCIETE SICAREV pour une durée d'an renouvelable ensuite annuellement, par tacite reconduction, date d'effet : 01/12/2007)
- 23 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 31 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 08 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 19 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 21 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 10 avril 2013 : Modification (Modification de l'activité.)
- 23 avril 2013 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 29 mai 2013 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 29 mai 2013 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 11 août 2013 : Radiation ()
- 02 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/11/1952 : Bernard POUILLON (Directeur général délégué)
- 23/05/1961 : Jean PHILIP (Directeur général délégué)
- 24/04/1960 : Jean-luc DESNOYER (Administrateur)
- 17/07/1967 : Philippe DUMAS (Directeur général)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL est de 64 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 72 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bernard POUILLON
- Président du directoire de DELTAGRO UNION
- Directeur Général Délégué de MONIER SA
- Directeur Général Délégué de MONIER VIANDE
- Directeur général de MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES
- Directeur général de SICAREV
- Directeur général de SOVIBER SOC VIANDES BERNARD
- Directeur général délégué de TRADIVAL
Jean PHILIP
- Directeur général de COULAUD-PENAUD
- Directeur Général Délégué de MONIER SA
- Administrateur de MONIER VIANDE
- Président du conseil d'administration de VLSOBEVIA
Jean-luc DESNOYER
- Président de COOPERATIVE COVIDO BOVICOOP
- Président de CUMA DE ST CHRISTOPHE
- Administrateur de MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES
- Administrateur de STATION CHAROLAISE DE CREUZIER
- Administrateur de TRADIVAL
Philippe DUMAS
- Vice-président de CUMA DES BUISSONS
- Gérant de GAEC DUMAS F & P
- Directeur Général de MONIER VIANDE
- Administrateur de MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES
- Président du conseil d'administration de SICAREV
- Administrateur de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'ABATTOIR DE ROANNE
- Président de SOVIBER SOC VIANDES BERNARD
- Président du conseil d'administration de TRADIVAL
- Président du conseil de surveillance de TVE LOGISTIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL |
Identifiant de l'entreprise | 310679956 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société anonyme |
Capital social | 306 000,00 EUR |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Activité principale du siège | 6820B : |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
changement de président directeur général et administrateur DUMAS (Philippe) au lieu de MONIER (Frédéric) ; retrait de MONIER (Pierre) administrateur et directeur général délégué ; changement de représentant permanent de la SOCIETE SICAREV, DESNOYER (Jean-Luc) au lieu de DUMAS (Philippe).
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l\'article L. 236-14 du Code de Commerce.
- Bernard POUILLON
- DELTAGRO UNION
- MONIER SA
- MONIER VIANDE
- MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES
- SICAREV
- Francois-marie DECHELETTE
Administrateur - Eric CHAVROT
Administrateur - Alexandre BRUEL
Administrateur - Andre PEPIN
Administrateur - Philippe DUMAS
Président du conseil d'administration - Sylvain SAILLARD
Administrateur - Yvon CHABANNES
Administrateur - Guy FONTENIAUD
Administrateur - Philippe PLASSE
Administrateur - Frédéric BORNE
Administrateur
- Francois-marie DECHELETTE
- SOVIBER SOC VIANDES BERNARD
- TRADIVAL
- Jean-luc DESNOYER
Administrateur - Jean-claude PRIEUR
Administrateur - Eric CHAVROT
Administrateur - Philippe DUMAS
Président du conseil d'administration - Jean-yves GARDONI
Administrateur - Hugues JOURDAIN
Administrateur - Michel DELAUNOY
Administrateur - Francis LE BAS
Administrateur - Guy FONTENIAUD
Administrateur - Philippe PLASSE
Administrateur
- Jean-luc DESNOYER
- Jean-luc DESNOYER
- COOPERATIVE COVIDO BOVICOOP
- CUMA DE ST CHRISTOPHE
- MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES
- STATION CHAROLAISE DE CREUZIER
- TRADIVAL
- Bernard POUILLON
Directeur général délégué - Jean-claude PRIEUR
Administrateur - Eric CHAVROT
Administrateur - Philippe DUMAS
Président du conseil d'administration - Jean-yves GARDONI
Administrateur - Hugues JOURDAIN
Administrateur - Michel DELAUNOY
Administrateur - Francis LE BAS
Administrateur - Guy FONTENIAUD
Administrateur - Philippe PLASSE
Administrateur
- Bernard POUILLON
- Philippe DUMAS
- CUMA DES BUISSONS
- GAEC DUMAS F & P
- MONIER VIANDE
- MONIER VIANDES PRODUITS ELABORES
- SICAREV
- Bernard POUILLON
Directeur général - Francois-marie DECHELETTE
Administrateur - Eric CHAVROT
Administrateur - Alexandre BRUEL
Administrateur - Andre PEPIN
Administrateur - Sylvain SAILLARD
Administrateur - Yvon CHABANNES
Administrateur - Guy FONTENIAUD
Administrateur - Philippe PLASSE
Administrateur - Frédéric BORNE
Administrateur
- Bernard POUILLON
- SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'ABATTOIR DE ROANNE
- SOVIBER SOC VIANDES BERNARD
- TRADIVAL
- Bernard POUILLON
Directeur général délégué - Jean-luc DESNOYER
Administrateur - Jean-claude PRIEUR
Administrateur - Eric CHAVROT
Administrateur - Jean-yves GARDONI
Administrateur - Hugues JOURDAIN
Administrateur - Michel DELAUNOY
Administrateur - Francis LE BAS
Administrateur - Guy FONTENIAUD
Administrateur - Philippe PLASSE
Administrateur
- Bernard POUILLON
- TVE LOGISTIQUE
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SA D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE SURY LE COMTAL - Version en cache du 19/06/2024 19:26:57.