ImmatriculationLa société SOC COOPERATIVE SOCAMIL est situé au 60 AV DU MARQUISAT 31170 TOURNEFEUILLE
Elle a été crée le 16/06/1978 et elle est immatriculée sous le numéro 313151292 au greffe de TOULOUSE
SOC COOPERATIVE SOCAMIL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4617A (Centrales d'achat alimentaires) et le code de l'activité de son établissement principal est 4617A (Centrales d'achat alimentaires).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4617A (Centrales d'achat alimentaires), les activités sont :
SOC COOPERATIVE SOCAMIL à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 2 établissements et 250 à 499 salariés.
GreffeSOC COOPERATIVE SOCAMIL est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric .
TVASi SOC COOPERATIVE SOCAMIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR61313151292.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOC COOPERATIVE SOCAMIL de part son activité de 4617A (Centrales d'achat alimentaires) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
Siége social et établissementsSOC COOPERATIVE SOCAMIL à son siége social situé au 60 AV DU MARQUISAT 31170 TOURNEFEUILLE.
Le numéro de téléphone est 0563023907
Les établissements sont les suivants :
- soc cooperative socamil lieu dit coste curte 82170 grisolles france
- soc cooperative socamil route de villeneuve bp 5 31120 roques france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 30 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 28 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 08 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 03 mai 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 27 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 06 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 28 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 16 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/07/1955 : Eric BELOOUSSOFF (Administrateur)
- 24/07/1962 : Hubert MAUILLON (Administrateur)
- 04/11/1959 : Isabelle BOUDIN (Administrateur)
- 14/07/1960 : Jean MADER (Administrateur)
- 22/03/1955 : Jean MARTY (Administrateur)
- 06/02/1967 : Laurent BOISSONADE (Administrateur)
- 29/07/1969 : Lilian PARNOT (Administrateur)
- 01/09/1961 : Pascal PAYRAUDEAU (Directeur général)
- 23/05/1954 : Patrick BARDOT (Administrateur)
- 05/02/1967 : Thierry BESNIER (Administrateur)
- 12/08/1965 : Thierry CORNAC (Administrateur)
- 26/06/1972 : Yann RONDET (Administrateur)
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société SOC COOPERATIVE SOCAMIL est de 60 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 68 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Eric BELOOUSSOFF
- Président de AUCH HYPER DISTRIBUTION
- Gérant de AUCH VOYAGES
- Administrateur de DEVINLEC DEVELOP INNOVATION LECLERC
- Gérant de ENGACHIES ENTREPOT
- Gérant de ENGACHIES IMMOBILIER
- Co-Gérant de GROUPEMENT FORESTIER DE BARDINNE
- Président de HOLDHABIL
- Gérant de PONEYCOM
- Directeur général de PRESTALEC
- Gérant de SCI DETHILMA
- Gérant de SCI DOMAINE DE LA ROCHETTE
- Gérant de SCI VIESYL
- Gérant de SNC CITRO COLLECTION
- Liquidateur de SOCIETE DE PROMOTION COMMERCIALE
Hubert MAUILLON
- Directeur général de ARLIMMO
- Gérant de ESPACE BMH
- Liquidateur de ESPACE GAILLAC COMMUNICATION
- Liquidateur de EXTERNFISH
- Gérant de LE BISTROT D'EMMA
- Gérant de SARL M.H.
- Directeur général de SCAFISH SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS A
- Gérant de SPORT & FORM
- Gérant de SUBMAX 81
Isabelle BOUDIN
- Vice-Président de FINANCIERE DE LA DELAIRIE
- Vice-président de SOCIETE DE DISTRIBUTION LANGUEDOC
- Gérant de TALLEVENDAISE
Jean MADER
Jean MARTY
- Administrateur de CAHORS DISTRIBUTION
- Administrateur de DEVINLEC DEVELOP INNOVATION LECLERC
- Gérant de IMMO PECHE
- Associé-Gérant de JEAPS
- Gérant de SCI DE LABERAUDIE
- Gérant de SOCAMILISSYLEC
- Administrateur de SODIDIER S.A.
Jean-pierre MADER
- Gérant de FONLABOUR VOYAGES
- Gérant de HOLDMAD
- Gérant de LA PRESSE DU CENTRE
- Gérant de LESCURELEC
- Gérant de MARIE CECILE
- Directeur général de S A D A M
- Gérant non associé de S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL
- Administrateur de SCAPAUTO
- Liquidateur de SCCA LES PORTES D'ALBI
- Gérant de SCI CLOS DE CAMPMAS
- Gérant de SCI DE L'HYPER
- Gérant de SCI DE RANDALME
- Gérant de SCI EIRELAG
- Gérant de SCI FONLABOUR
- Gérant de SCI LA GALERIE
- Gérant de SCI LE VIGAN
- Gérant de SCI LES FLEURS
- Gérant non associé de SCI LES JARDINS DE LESCURE
- Associé-Gérant de SCI MARILE
- Gérant de SCI MONTEBELLO
- Gérant de SCI NATURE
- Gérant de SCI UNITED
- Président de SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU RIEUBON-SHER
- Gérant de SUD MEDITERRANEE
Laurent BOISSONADE
- Gérant de DREO
- Gérant de OMEGAPIERRE
- Co-Gérant de PACARD
- Gérant de SCI ALIBERT
- Gérant de SCI ROBAMAT
- Co-Gérant de SHARP
- Gérant de SIGPIERRE
- Gérant de SOFILEC MIDI-LANGUEDOC
- Gérant de T.P.L.M. VOYAGE
Laurent BOISSONNADE
Lilian PARNOT
- Président de BRICO LE CRES
- Directeur Général de DISTRICRES
- Président de DRIVE LECRES
- Directeur général de FIRMA
- Gérant de FUEL DIS
- Gérant non associé de GP AVENIR
- Président de HYPER SAINT AUNES
- Gérant de LULI SARL
- Gérant non associé de PARLI
- Gérant de SAINT AU SERVICES
- Gérant de SAINT AUNES EVASION
- Gérant de SCI DU PIQUET
- Administrateur de SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST
Pascal PAYRAUDEAU
- Gérant de AIR MIDI CENTRE
- Président de ARLESDIS
- Président de ARLESDIS II
- Président de ARLIMMO
- Directeur général de DELTADIS
- Administrateur de F.P HOLDING
- Associé-Gérant de MOPA
- Gérant de MOPA 2
- Gérant de PAMO
- Gérant de PARA-ROQUES
- Associé-Gérant de PVF
- Gérant de SCI IMMOCUGNAUX
- Gérant de SCI TAMARIS
- Gérant de SCI TOULOUSE AEROPORT HOTEL
- Président de SODIMO
- Administrateur de TOULOUSE LOISIRS
Patrick BARDOT
- Administrateur de AUBRAIS JARDI BRICO
- Administrateur de NOBLADIS
- Gérant de SALOME 1
- Gérant de SCI ALPA-IMMO
- Liquidateur de SCI DES DUNES
- Gérant de SCI LA CABANE
- Gérant de SCI VOITUROSA
- Administrateur de SODIREV
Thierry BESNIER
- Gérant de ATHENAIS VOYAGES
- Président de HS2
- Gérant de PYRENEES ENERGIE
- Gérant de SCCA LES PORTES DES PYRENEES
- Gérant de SCI PYRENEES GALERIE
- Gérant de SCI PYRENEES HYPER
- Gérant de SCI PYRENEES MOYENNES SURFACES
- Président de SOCIETE D'EXPLOITATION COMMINGEOISE
- Gérant de SPORTS DETENTE MAISON LOISIRS
- Gérant de TIMES SQUARE ESTANCARBON
Thierry CORNAC
- Liquidateur de ALIZE
- Gérant de AUTORENS
- Gérant de CARBUR-AUTO
- Exploitant de CORNAC THIERRY
- Directeur général de INFOMIL
- Liquidateur de MISTRAL
- Président du conseil d'administration de NOBLADIS
- Liquidateur de PRESTADIS SNC
- Président de SAS HBC 31
- Président de SAS HSO 31
- Administrateur de SASP TOULOUSE HANDBALL
- Gérant de SCI BEAUNADE
- Gérant de SCI GOLF EIGHT
- Gérant de SCI ROQUORENS
- Gérant de SOCIETE EN NOM COLLECTIF HIRINA
- Président de SOCIETE NOUVELLE LE RELAIS DU MARIEL
- Administrateur de SODIREV
Yann RONDET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC COOPERATIVE SOCAMIL |
Sigle de l'entreprise | SOCAMIL |
Identifiant de l'entreprise | 313151292 |
Numéro interne du siège | 00056 |
Adresse | 60 AV DU MARQUISAT 31170 TOURNEFEUILLE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1996 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 400 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4617A : Centrales d'achat alimentaires |
Activité principale de l'entreprise | 4617A : Centrales d'achat alimentaires |
Activité principale | 4617A : Centrales d'achat alimentaires |
Première activité | 4617A : Centrales d'achat alimentaires |
Deuxième activité | 4619A : Centrales d'achat non alimentaires |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Centrales d'achat alimentaires |
Synonyme | centrale d'achat, centrale d'achat alimentaire |
Principal | centrale d'achat alimentaire |
- Lilian PARNOT
- LULI SARL
- DISTRICRES
- PARLI
- SAINT AUNES EVASION
- SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST
- Jean-francois MORICE
Administrateur - Eric MASSOT
Administrateur - Paul BRUNET
Administrateur - Joel BERTRAND
Administrateur - Eric ETIENNE
Administrateur - Thierry DA COSTA
Administrateur - Jacky HENNEBIL
Administrateur - Jean-claude MANENT
Administrateur - Thomas POCHER
Administrateur - Gerard BRUNET
Administrateur - Jean-michel DESPREAUX
Administrateur - Christophe BACOT
Président du conseil d'administration - Christophe GRATIOT
Administrateur
- Jean-francois MORICE
- FIRMA
- FUEL DIS
- BRICO LE CRES
- HYPER SAINT AUNES
- SAINT AU SERVICES
- GP AVENIR
- DRIVE LECRES
- SCI DU PIQUET
- Jean-pierre MADER
- S A D A M
- SCAPAUTO
- SCI LES JARDINS DE LESCURE
- SCI FONLABOUR
- SUD MEDITERRANEE
- SCI DE RANDALME
- LA PRESSE DU CENTRE
- MARIE CECILE
- SCI LE VIGAN
- SCI MONTEBELLO
- SCI CLOS DE CAMPMAS
- SCCA LES PORTES D'ALBI
- SCI LA GALERIE
- SCI MARILE
- S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL
- SCI DE L'HYPER
- SCI EIRELAG
- FONLABOUR VOYAGES
- HOLDMAD
- SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU RIEUBON-SHER
- SCI NATURE
- SCI LES FLEURS
- SCI UNITED
- LESCURELEC
TOURNEFEUILLE
400
salarié(s)
GRISOLLES
10
salarié(s)
ROQUES
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOC COOPERATIVE SOCAMIL - Version en cache du 26/07/2022 01:11:23.