ImmatriculationLa société AUBAGNE ENROBES est situé au 251 RUE DU DIRIGEABLE 13400 AUBAGNE
Elle a été crée le 05/03/1979 et elle est immatriculée sous le numéro 315216523 au greffe de MARSEILLE
AUBAGNE ENROBES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.) et le code de l'activité de son établissement principal est 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.), les activités sont :
- la fabrication de garnitures de friction et de pièces non montées pour ces garnitures à base de substances minérales ou de cellulose
- la fabrication de fils et de tissus, de feutres et de produits divers en amiante et autres matières minérales similaires
- la fabrication de matières minérales isolantes :
- laines de laitier, laines de roche et laines minérales similaires
- vermiculite expansée, argiles expansées
- produits minéraux similaires à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son
- la fabrication de corindon artificiel
- la fabrication de produits asphaltés et bitumineux
- la fabrication de fibres de carbone et de graphites et de produits constitués de ces fibres (à l'exception des électrodes et des applications électriques)
- la fabrication d'articles en substances minérales diverses, par exemple en mica, en tourbe, en graphite, etc.
AUBAGNE ENROBES à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 2 070 000,00 pour un résultat net de 37 000,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeAUBAGNE ENROBES est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30.
TVASi AUBAGNE ENROBES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73315216523.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à AUBAGNE ENROBES de part son activité de 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01732 Métallurgie Yonne
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsAUBAGNE ENROBES à son siége social situé au 251 RUE DU DIRIGEABLE 13400 AUBAGNE.
Le numéro de téléphone est 0442701201
Le numéro de fax est 04Â 42Â 70Â 12Â 01
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 05 novembre 2009 : Modification (Modification de représentant.)
- 16 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 03 septembre 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 13 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 28 janvier 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 03 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 12 février 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 29 juillet 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 30 novembre 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 29 août 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 02 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 08 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 03 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 15 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 03 novembre 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 15 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 07 juillet 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 27 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 13 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/04/1956 : Alain MARTINEZ (Gérant)
- 20/06/1962 : Christophe VERWEIRDE (Gérant)
- 28/05/1964 : Jean VAUTRAVERS (Gérant)
- 18/12/1968 : Jean-marc SAILLARD (Gérant)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société AUBAGNE ENROBES est de 60 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 66 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain MARTINEZ
Christophe VERWEIRDE
- Directeur général de CALCAIRES DU MONT AURELIEN
- Président de ENROBES SUD
- Gérant de ENTREPRISE JACQUES ROSSI ET FILS SARL
- Président de ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE
- Président de ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES
- Président de EUROVIA MEDITERRANEE
- Administrateur de GIE LIANTS ROUTIER DU GARD
- Directeur général de LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX
- Administrateur de MEYRARGUES DURANCE ENROBES
- Président de SOCIETE CORSE TRAVAUX
- Président de SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES
- Gérant de SOCIETE NICOISE D'ENROBAGE
Jean VAUTRAVERS
- Administrateur de MEYRARGUES DURANCE ENROBES
- Gérant de PROVENCE ENROBES
- Co-Gérant de SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE
- Président de SOCIETE ROUTIERE DU MIDI
- Gérant de TOULON ENROBES
- Gérant de VAL D'AREN RECYCLAGE
- Gérant non associé de VAR ALPES ROUTES
Jean-marc SAILLARD
- Gérant de ALES ENROBES
- Directeur général de ALPES DU SUD MATERIAUX
- Administrateur de BITUMIX
- Directeur général de CALCAIRES DU BITERROIS
- Co-Gérant de CARRIERE CALCAIRE CORBIERES C.C.C.
- Gérant de CATALOGNE ENROBES
- Directeur général de DURANCE GRANULATS
- Gérant de EMULSIONS DE PROVENCE
- Administrateur de GIE LIANTS ROUTIER DU GARD
- Directeur général de MIDI CONCASSAGE
- Gérant de RHONE DURANCE ENROBES
- Gérant de SAINT PONS ENROBES
- Gérant de SOCIETE AZUREENNE DE MATERIAUX ENROBES
- Gérant de STE DES ENROBES DE LA COTE D'AZUR
- Gérant de STE DES ENROBES MEDITERRANEENS
- Gérant de TOULON ENROBES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUBAGNE ENROBES |
Identifiant de l'entreprise | 315216523 |
Numéro interne du siège | 00011 |
Adresse | 251 RUE DU DIRIGEABLE 13400 AUBAGNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1979 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 2 070 000,00 |
Résultat net | 37 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
Activité principale de l'entreprise | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
Activité principale au registre des métiers | 2399ZZ |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Autres industrie |
Activite | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
Synonyme | fabricant de produits minéraux, fabricant de produits minéraux non métalliques |
Principal | fabricant de produits minéraux |
Co-gérant : BELIER Jean-Pierre Constant modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : ALBERT Henri Paul modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DUCROIX Daniel Antoine modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : PARIS Christophe modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DONADEY Yves en fonction le 27 Octobre 2009
Co-gérant : ALBERT Henri Paul modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DUCROIX Daniel Antoine modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : PARIS Christophe modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DONADEY Yves en fonction le 27 Octobre 2009 Co-gérant : BOYOUD Alain en fonction le 11 Août 2010
Co-gérant : ALBERT Henri Paul modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : PARIS Christophe modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DONADEY Yves en fonction le 27 Octobre 2009 Co-gérant : BOYOUD Alain en fonction le 11 Août 2010 Co-gérant : MELINE Thierry en fonction le 20 Janvier 2011
Co-gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : PARIS Christophe modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DONADEY Yves en fonction le 27 Octobre 2009 Co-gérant : BOYOUD Alain en fonction le 11 Août 2010 Co-gérant : MELINE Thierry en fonction le 20 Janvier 2011 Co-gérant : VAUTRAVERS Jean Marc en fonction le 02 Février 2012
Co-gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : PARIS Christophe modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DONADEY Yves en fonction le 27 Octobre 2009 Co-gérant : MELINE Thierry en fonction le 20 Janvier 2011 Co-gérant : VAUTRAVERS Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 Co-gérant : MONNET Cédric en fonction le 20 Juillet 2012
Co-gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Co-gérant : DONADEY Yves en fonction le 27 Octobre 2009 Co-gérant : MELINE Thierry en fonction le 20 Janvier 2011 Co-gérant : VAUTRAVERS Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 Co-gérant : MONNET Cédric en fonction le 20 Juillet 2012 Co-gérant : SAILLARD Jean-Marc en fonction le 22 Novembre 2012
Gérant : VERWEIRDE Christophe Alain modification le 27 Octobre 2009 Gérant : VAUTRAVERS Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 Gérant : SAILLARD Jean-Marc en fonction le 22 Novembre 2012 Gérant : MARTINEZ Alain en fonction le 21 Août 2013
Gérant : VAUTRAVERS Jean Marc en fonction le 02 Février 2012 ; Gérant : SAILLARD Jean-Marc en fonction le 22 Novembre 2012 ; Gérant : MARTINEZ Alain en fonction le 21 Août 2013 ; Gérant : THIBAUT Jérôme en fonction le 30 Octobre 2017
Gérant : VAUTRAVERS Jean Marc modification le 04 Juillet 2019 ; Gérant : SAILLARD Jean-Marc en fonction le 22 Novembre 2012 ; Gérant : THIBAUT Jérôme en fonction le 30 Octobre 2017 ; Gérant : BOTHIER Sébastien en fonction le 04 Juillet 2019
- Christophe VERWEIRDE
- CALCAIRES DU MONT AURELIEN
- ENROBES SUD
- ENTREPRISE JACQUES ROSSI ET FILS SARL
- ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE
- ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES
- EUROVIA MEDITERRANEE
- GIE LIANTS ROUTIER DU GARD
- LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX
- MEYRARGUES DURANCE ENROBES
- SOCIETE CORSE TRAVAUX
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES
- SOCIETE NICOISE D'ENROBAGE
- Jean-marc SAILLARD
- ALES ENROBES
- ALPES DU SUD MATERIAUX
- BITUMIX
- CALCAIRES DU BITERROIS
- CARRIERE CALCAIRE CORBIERES C.C.C.
- CATALOGNE ENROBES
- DURANCE GRANULATS
- EMULSIONS DE PROVENCE
- GIE LIANTS ROUTIER DU GARD
- MIDI CONCASSAGE
- RHONE DURANCE ENROBES
- SAINT PONS ENROBES
- SOCIETE AZUREENNE DE MATERIAUX ENROBES
- STE DES ENROBES DE LA COTE D'AZUR
- STE DES ENROBES MEDITERRANEENS
- TOULON ENROBES
AUBAGNE
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 560 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 560 000 |
Immobilisation financière | 150 |
Actif circulant net | 1 521 000 |
Stock | 187 000 |
Avance | 0 |
Créance | 831 000 |
Placement | 503 000 |
Total Actif | 2 081 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 198 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 45 000 |
Dette | 1 837 000 |
Total Passif | 2 081 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 070 000 |
Produit d'exploitation | 4 685 000 |
Charge d'exploitation | 4 122 000 |
Résultat d'exploitation | 563 000 |
Produit financier net | 140 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | 53 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 980 |
Résultat net | 37 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société AUBAGNE ENROBES - Version en cache du 12/10/2022 12:41:29.