ImmatriculationLa société RAI TILLIERES est situé au LD USINE DE BOISTHOREL 61270 RAI
Elle a été crée le 01/01/2000 et elle est immatriculée sous le numéro 318167020 au greffe de ALENCON
RAI TILLIERES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1320Z (Tissage) et le code de l'activité de son établissement principal est 1320Z (Tissage).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1320Z (Tissage), les activités sont :
- le tissage par toutes techniques de tissus en toutes matières pour chemiserie, habillement, linge de maison et usages techniques :
- le tissage de type cotonnier et de type lainier (cycles cardé ou peigné)
- la fabrication de velours, de tissus de chenille, de tissus éponge, de tissus à points de gaze, de tissus pour pansements, etc.
- la fabrication de soieries
- le tissage de lin, ramie, chanvre, jute, fibres dures et fils spéciaux
- le tissage de matières textiles synthétiques analogues (polypropylène, polyéthylène, etc.) pour emballage
- la fabrication de tissus en fibres de verre
- la fabrication de fils de carbone tissé ou d'aramide
- la fabrication d'imitations de fourrure par tissage et de fourrures artificielles
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'étoffes à mailles (cf13.91Z)
- la fabrication de tapis et moquettes (cf.13.93Z)
- la fabrication d'articles de rubanerie et de passementerie (cf13.96Z)
- la fabrication de non-tissés et de feutres (cf13.99Z)
RAI TILLIERES à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 4 726 000,00 pour un résultat net de -192 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeRAI TILLIERES est du ressort du greffe de ALENCON dont les coordonnées postales sont 81 RUE DU GUE DE SORRE 61000 ALENCON
Le greffe peut être appelé au 02 33 26 17 55 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-alencon.fr.
Les greffiers sont : GALLOT-LEMONNIER Annie
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30.
TVASi RAI TILLIERES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23318167020.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à RAI TILLIERES de part son activité de 1320Z (Tissage) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
Siége social et établissementsRAI TILLIERES à son siége social situé au LD USINE DE BOISTHOREL 61270 RAI.
Le numéro de téléphone est 02Â 33Â 84Â 11Â 86
Le numéro de fax est 02Â 33Â 84Â 11Â 81
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 juillet 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 12 août 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 12 octobre 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 25 juin 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 09 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 02 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 14 septembre 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 02 janvier 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 14 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 22 décembre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
La société RAI TILLIERES n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RAI TILLIERES |
Identifiant de l'entreprise | 318167020 |
Numéro interne du siège | 00011 |
Adresse | LD USINE DE BOISTHOREL 61270 RAI |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1980 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012) | 4 726 000,00 |
Résultat net | -192 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1320Z : Tissage |
Activité principale de l'entreprise | 1320Z : Tissage |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Industrie textile |
Activite | Tissage |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage |
Principal | tissage |
Président : KUFFERATH AntoniusDirecteur général : MAURIN Nathalie. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves).
Président : KLAAS WilhelmCommissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves).
Président : ODENTHAL Heinz. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves).
Président : STUIT Gaëlle. Directeur général : MAURIN Nathalie. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
Président : STUIT Gaëlle Commissaire aux comptes titulaire : RAMMELAERE Didier Commissaire aux comptes suppléant : LEON Fabrice
Président : ADF (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : RAMMELAERE Didier Commissaire aux comptes suppléant : LEON Fabrice
Aucun Réseau.
RAI
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 503 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 000 |
Immobilisation corporelle | 488 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 4 274 000 |
Stock | 1 978 000 |
Avance | 21 000 |
Créance | 1 197 000 |
Placement | 1 078 000 |
Total Actif | 4 777 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 824 000 |
Autres fonds | 24 000 |
Provision | 32 000 |
Dette | 897 000 |
Total Passif | 4 777 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 726 000 |
Produit d'exploitation | 5 139 000 |
Charge d'exploitation | 5 351 000 |
Résultat d'exploitation | -212 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | -202 000 |
Produit exceptionnel | 11 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | -192 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société RAI TILLIERES - Version en cache du 21/11/2022 18:55:29.