ImmatriculationLa société SA MAGRIT est situé au 1 LE GARDET 19200 USSEL
Elle a été crée le 22/03/1990 et elle est immatriculée sous le numéro 329844047 au greffe de BRIVE
SA MAGRIT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- réseaux de distribution d'eau et de gaz
- plomberie et appareils sanitaires
- installations d'extinction automatique d'incendie
- l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- l'installation de conduits
Mais sont exclues les activités :
- le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
SA MAGRIT à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 3 554 000,00 pour un résultat net de 31 000,00 euros , grace à 2 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeSA MAGRIT est du ressort du greffe de BRIVE dont les coordonnées postales sont 6 RUE SAINT BERNARD 19312 BRIVE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 55 17 76 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr.
Les greffiers sont : GAYE-MARTEL Bernadette
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/13H30-17H.
TVASi SA MAGRIT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39329844047.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SA MAGRIT de part son activité de 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Siége social et établissementsSA MAGRIT à son siége social situé au 1 LE GARDET 19200 USSEL.
Le numéro de téléphone est 0555667883
Les établissements sont les suivants :
- sa magrit la tuillerie zac de la tuilerie 19110 bort les orgues france
- sa magrit la gare rue de la liberte 23100 la courtine france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 23 mai 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2005-12-31)
- 23 mai 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 13 janvier 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 31 juillet 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 09 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 29 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 16 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 22 janvier 2012 : Modification (Modification survenue sur l'activité, l'administration)
- 10 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 15 décembre 2013 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 02 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 04 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 20 février 2015 : Modification (Modification de l'adresse du siège. Modification du capital. Modification de représentant.)
- 18 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 11 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 10 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 19 février 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 30 avril 2020 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 14 juin 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.)
- 14 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 01 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur la dénomination.)
- 12 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 14 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 24/10/1954 : Christiane MAGRIT (Administrateur)
- 18/04/1952 : Gilles MAGRIT (Président du conseil d'administration)
- 20/07/1979 : Sylvain MAGRIT (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SA MAGRIT est de 60 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 70 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Gilles MAGRIT
- Gérant de HAUTE CORREZE CHAUFFAGE
- Gérant de MAGRIT GILLES MARCEL
- Administrateur de SOC IMMOBILIERE DE TULLE HAUTE CORREZE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA MAGRIT |
Identifiant de l'entreprise | 329844047 |
Numéro interne du siège | 00053 |
Adresse | 1 LE GARDET 19200 USSEL |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 novembre 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 mai 1984 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2013) | 3 554 000,00 |
Résultat net | 31 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Activité principale de l'entreprise | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Activité principale au registre des métiers | 4322AZ |
Activité principale | 4322B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Première activité | 4322B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Deuxième activité | 4391B : Travaux de couverture par éléments |
Troisième activité | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Quatrième activité | 7732Z : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Principal | plombier |
Gérant(e) : MAGRIT Gilles, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : VIGNAUD Michel Commissaire aux comptes suppléant : FILHOULAUD Geoffroy
Président du conseil d'administration : MAGRIT Gilles, Marcel Directeur général : MAGRIT Sylvain Administrateur : MAGRIT Christiane né(e) COISSAT Commissaire aux comptes titulaire : VIGNAUD Michel Commissaire aux comptes suppléant : FILHOULAUD Geoffroy
Commissaire aux comptes suppléant : FILHOULAUD Geoffroy en fonction le 12 Février 2015 Administrateur : COISSAT Christiane en fonction le 12 Février 2015 Président du conseil d'administration : MAGRIT Gilles en fonction le 12 Février 2015 Directeur général : MAGRIT Sylvain en fonction le 12 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : VIGNAUD Michel en fonction le 12 Février 2015
Président : MAGRIT Gilles ; Directeur général : MAGRIT Sylvain ; Commissaire aux comptes titulaire : VIGNAUD Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : FILHOULAUD Geoffroy
Président : OSCAR & ARTHURà; Directeur général : MAGRIT Gillesà; Commissaire aux comptes titulaire : VIGNAUD Michelà; Commissaire aux comptes suppléant : FILHOULAUD Geoffroy
- Gilles MAGRIT
- HAUTE CORREZE CHAUFFAGE
- MAGRIT GILLES MARCEL
- SOC IMMOBILIERE DE TULLE HAUTE CORREZE
- Olivier LINGAT
Administrateur - Marcel ESTAGER
Administrateur - Pierre TALAMONA
Président du conseil d'administration - Jean-pierre AUDY JEAN PIERRE
Administrateur - Jean DESCHAMPS
Administrateur - Rene LACHEZE
Administrateur - Jean NESTI
Administrateur - Henri TALAMONA
Administrateur - Gerard PIQUARD GERARD FRANCOIS MARIE
Administrateur - Georges FRAYSSE GEORGES MAURICE
Administrateur - Jean RIOUX
Administrateur - Jean ESTAGER
Administrateur - Jean PERIE
Administrateur - Pierre TALAMONA PIERRE
Président du conseil d'administration
- Olivier LINGAT
USSEL
20
salarié(s)
BORT LES ORGUES
NN
salarié(s)
LA COURTINE
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 647 000 |
Immobilisation incorporelle | 97 000 |
Immobilisation corporelle | 546 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 1 423 000 |
Stock | 131 000 |
Avance | 230 |
Créance | 835 000 |
Placement | 457 000 |
Total Actif | 2 071 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 912 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 158 000 |
Total Passif | 2 071 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 554 000 |
Produit d'exploitation | 3 520 000 |
Charge d'exploitation | 3 481 000 |
Résultat d'exploitation | 39 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 33 000 |
Produit exceptionnel | 900 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 31 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SA MAGRIT - Version en cache du 02/11/2022 16:11:17.