ImmatriculationLa société UROLIM est situé au 18 RUE DU GENERAL CATROUX 87000 LIMOGES
Elle a été crée le 15/02/1985 et elle est immatriculée sous le numéro 331803726 au greffe de LIMOGES
UROLIM est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral àresponsabilité limitée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 8621Z (Activité des médecins généralistes) et le code de l'activité de son établissement principal est 8621Z (Activité des médecins généralistes).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8621Z (Activité des médecins généralistes), les activités sont :
- les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
UROLIM à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 432 000,00 pour un résultat net de 125 000,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeUROLIM est du ressort du greffe de LIMOGES dont les coordonnées postales sont 18 PLACE WINSTON CHRUCHILL 87031 LIMOGES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 à12h00/13h30 à16h45.
TVASi UROLIM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03331803726.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à UROLIM de part son activité de 8621Z (Activité des médecins généralistes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
Siége social et établissementsUROLIM à son siége social situé au 18 RUE DU GENERAL CATROUX 87000 LIMOGES.
Le numéro de téléphone est 05 55 79 30 27
Le numéro de fax est 05 55 79 30 27
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 octobre 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la dénomination et transfert du siège social)
- 30 septembre 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 30 octobre 2012 : Modification (Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration)
- 15 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 30 janvier 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 02 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 20 décembre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 20 décembre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 22 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 17 février 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 04 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 13 février 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 09 juillet 2019 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 15 janvier 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 06 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
- 15 septembre 2022 : Modification (modification survenue sur l\'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 30/06/1979 : Eddy, VALGUEBLASSE (Gérant)
- 04/04/1973 : Emmanuel KESSLER (Gérant)
- 11/05/1960 : Franck SALOME (Gérant)
- 15/12/1980 : Joachim CENTI (Gérant)
- 17/05/1979 : Matthieu LANOE (Gérant)
- 18/12/1956 : Patrice PFEIFFER (Gérant)
- 05/07/1950 : Pierre JEANEAU (Gérant)
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société UROLIM est de 54 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 72 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Pierre JEANEAU
Pierre-luc JEANEAU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | UROLIM |
Identifiant de l'entreprise | 331803726 |
Numéro interne du siège | 00032 |
Adresse | 18 RUE DU GENERAL CATROUX 87000 LIMOGES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 août 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral àresponsabilité limitée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 février 1985 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 432 000,00 |
Résultat net | 125 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 8621Z : Activité des médecins généralistes |
Activité principale de l'entreprise | 8621Z : Activité des médecins généralistes |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Santé |
Activite | Activité des médecins généralistes |
Synonyme | médecin, médecin généraliste |
Principal | médecin généraliste |
Gérant associé : JEANEAU Pierre-Luc Gérant associé : PFEIFFER Patrice Gérant associé : SALOME Franck Gérant associé : KESSLER Emmanuel Bruno
Gérant associé : JEANEAU Pierre-Luc Gérant associé : PFEIFFER Patrice Gérant associé : SALOME Franck Gérant associé : KESSLER Emmanuel, Bruno Associé : VALGUEBLASSE Eddy, Aurélien
Gérant associé : JEANEAU Pierre-Luc Gérant associé : PFEIFFER Patrice Gérant associé : SALOME Franck Gérant associé : KESSLER Emmanuel, Bruno Gérant(e) : VALGUEBLASSE Eddy, Aurélien
Gérant, Associé : JEANEAU Pierre-Luc Gérant, Associé : PFEIFFER Patrice Gérant, Associé : SALOME Franck Gérant, Associé : KESSLER Emmanuel, Bruno Gérant, Associé : VALGUEBLASSE Eddy, Aurélien Gérant, Associé : LANOE Matthieu, Pierre, Christophe
Gérant, Associé : PFEIFFER Patrice Gérant, Associé : SALOME Franck Gérant, Associé : KESSLER Emmanuel, Bruno Gérant, Associé : VALGUEBLASSE Eddy, Aurélien Gérant, Associé : LANOE Matthieu, Pierre, Christophe
Gérant, Associé : PFEIFFER Patrice Gérant, Associé : SALOME Franck Gérant, Associé : KESSLER Emmanuel, Bruno Gérant, Associé : VALGUEBLASSE Eddy, Aurélien Gérant, Associé : LANOE Matthieu, Pierre, Christophe Gérant, Associé : CENTI Joachim
nomination du Gérant : Valiere-Vialeix, Marc Bertrand
LIMOGES
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 397 000 |
Immobilisation incorporelle | 985 000 |
Immobilisation corporelle | 50 000 |
Immobilisation financière | 362 000 |
Actif circulant net | 442 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 36 000 |
Placement | 406 000 |
Total Actif | 1 839 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 659 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 180 000 |
Total Passif | 1 839 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 432 000 |
Produit d'exploitation | 1 438 000 |
Charge d'exploitation | 1 283 000 |
Résultat d'exploitation | 155 000 |
Produit financier net | 50 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 151 000 |
Produit exceptionnel | 26 000 |
Charges exceptionnelles | 140 |
Résultat exceptionnel | 26 000 |
Résultat net | 125 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société UROLIM - Version en cache du 08/10/2022 13:24:09.