ImmatriculationLa société SODECAL TOULOUSE est situé au 13 IMP TEYNIER 31100 TOULOUSE
Elle a été crée le 20/10/1986 et elle est immatriculée sous le numéro 338881550 au greffe de TOULOUSE
SODECAL TOULOUSE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA àconseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
SODECAL TOULOUSE à réalisé en 2011 un chiffre d'affaire de 2 216 000,00 pour un résultat net de 233 000,00 euros , grace à 1 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeSODECAL TOULOUSE est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric .
TVASi SODECAL TOULOUSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78338881550.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SODECAL TOULOUSE de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsSODECAL TOULOUSE à son siége social situé au 13 IMP TEYNIER 31100 TOULOUSE.
Le numéro de téléphone est 0561493838
Le numéro de fax est 05 62 12 44 05
Les établissements sont les suivants :
- sodecal toulouse 23 avenue de gascogne 31470 fontenilles france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 14 octobre 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 18 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 13 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 02 janvier 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 08 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 04 octobre 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 06 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 21 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 01 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 22 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 30 janvier 2022 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.)
- 07 juillet 2022 : Modification (Modification de l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 06/12/1968 : Christophe CARLES (Administrateur)
- 14/12/1963 : Jerome CATHALA (Directeur général délégué)
- 31/01/1959 : Pascal FOUQUE (Directeur général)
- 06/11/1960 : Thierry EYCHENNE (Administrateur)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SODECAL TOULOUSE est de 60 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 63 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 octobre 2010 : BOCQUET Jean Luc nom d'usage : BOCQUET Jean n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BENOIST Lionel nom d'usage : BENOIST Lionel devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 04 octobre 2016 : CAZENEUVE Gerard Patrick nom d'usage : CAZENEUVE n'est plus administrateur. BENOIST Lionel nom d'usage : BENOIST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société àresponsabilité limitée HSF AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 30 janvier 2022 : FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE n'est plus président du conseil d'administration. FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE devient gérant. FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE n'est plus directeur général. FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE n'est plus administrateur. CATHALA Jerome François Maurice nom d'usage : CATHALA n'est plus directeur général délégué. CATHALA Jerome François Maurice nom d'usage : CATHALA devient gérant. CATHALA Jerome François Maurice nom d'usage : CATHALA n'est plus administrateur. EYCHENNE Thierry nom d'usage : EYCHENNE n'est plus directeur général délégué. EYCHENNE Thierry nom d'usage : EYCHENNE devient gérant. EYCHENNE Thierry nom d'usage : EYCHENNE n'est plus administrateur. CARLES Christophe Gerard nom d'usage : CARLES n'est plus directeur général délégué. CARLES Christophe Gerard nom d'usage : CARLES devient gérant. CARLES Christophe Gerard nom d'usage : CARLES n'est plus administrateur. SA SOCIETE AUDICO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée HSF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. THABET Sahbi nom d'usage : THABET devient gérant. LE NOAN Yannick nom d'usage : LE NOAN devient gérant. MAGUELONNE Sylvie nom d'usage : MAGUELONNE devient gérant. DESTRUEL Anne-Laure nom d'usage : DESTRUEL devient gérant. MARTY Thierry nom d'usage : MARTY devient gérant. EYCHENNE Valentin nom d'usage : EYCHENNE devient gérant)
- 07 juillet 2022 : LE NOAN Yannick nom d'usage : LE NOAN n'est plus gérant. PLANTAVID Bastien nom d'usage : PLANTAVID devient gérant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe CARLES
Jerome CATHALA
Pascal FOUQUE
Thierry EYCHENNE
- Gérant de CETTE TOI ET MOI
- Associé-Gérant de DE LA LYRE
- Gérant de EXPERT ET MANAGEMENT
- Gérant de HEXAGONE EXPERTISE COMPTABLE
- Gérant de LBCV 8
- Administrateur de MONTAUBAN TARN ET GARONNE QUINZE SASP
- Gérant de SCI DE TEYNIER
- Gérant de SCI SOGAL
- Président du conseil d'administration de SOC EXPERTISE AQUITAINE LANGUEDOC
- Associé-Gérant de SODANEMARK
- Administrateur de SODECAL CASTELSARRASIN
- Président de SODECAL CAUSSADE
- Gérant de SOGECAL
- Président du conseil de surveillance de U.S.M.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SODECAL TOULOUSE |
Identifiant de l'entreprise | 338881550 |
Numéro interne du siège | 00036 |
Adresse | 13 IMP TEYNIER 31100 TOULOUSE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 23 décembre 1994 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA àconseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1986 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2011 ) | 2 216 000,00 |
Résultat net | 233 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
BOCQUET Jean Luc nom d'usage : BOCQUET Jean n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BENOIST Lionel nom d'usage : BENOIST Lionel devient commissaire aux comptes suppléant.
CAZENEUVE Gerard Patrick nom d'usage : CAZENEUVE n'est plus administrateur. BENOIST Lionel nom d'usage : BENOIST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société àresponsabilité limitée HSF AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE n'est plus président du conseil d'administration. FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE devient gérant. FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE n'est plus directeur général. FOUQUE Pascal nom d'usage : FOUQUE n'est plus administrateur. CATHALA Jerome François Maurice nom d'usage : CATHALA n'est plus directeur général délégué. CATHALA Jerome François Maurice nom d'usage : CATHALA devient gérant. CATHALA Jerome François Maurice nom d'usage : CATHALA n'est plus administrateur. EYCHENNE Thierry nom d'usage : EYCHENNE n'est plus directeur général délégué. EYCHENNE Thierry nom d'usage : EYCHENNE devient gérant. EYCHENNE Thierry nom d'usage : EYCHENNE n'est plus administrateur. CARLES Christophe Gerard nom d'usage : CARLES n'est plus directeur général délégué. CARLES Christophe Gerard nom d'usage : CARLES devient gérant. CARLES Christophe Gerard nom d'usage : CARLES n'est plus administrateur. SA SOCIETE AUDICO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée HSF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. THABET Sahbi nom d'usage : THABET devient gérant. LE NOAN Yannick nom d'usage : LE NOAN devient gérant. MAGUELONNE Sylvie nom d'usage : MAGUELONNE devient gérant. DESTRUEL Anne-Laure nom d'usage : DESTRUEL devient gérant. MARTY Thierry nom d'usage : MARTY devient gérant. EYCHENNE Valentin nom d'usage : EYCHENNE devient gérant
LE NOAN Yannick nom d'usage : LE NOAN n'est plus gérant. PLANTAVID Bastien nom d'usage : PLANTAVID devient gérant
- Thierry EYCHENNE
- CETTE TOI ET MOI
- DE LA LYRE
- EXPERT ET MANAGEMENT
- HEXAGONE EXPERTISE COMPTABLE
- LBCV 8
- MONTAUBAN TARN ET GARONNE QUINZE SASP
- Jacques BOYE
Administrateur - Jacques, DOUMENGE
Administrateur - Gilbert FARELLA
Administrateur - Norbert, FERAL
Administrateur - Robert GOMES
Administrateur - Christian ROUDIE
Administrateur - Serge SERGUEEV
Administrateur - Carlos VERKAEREN
Administrateur - Gerald ROZENTAL
Administrateur - Christophe BOURRET
Administrateur - Bernard SAMY
Administrateur - Gerard BOURRET
Administrateur - Tristan DESCLOS DE LA FONCHAIS
Administrateur - Patrick VIANCO
Président du Conseil d'Administration
- Jacques BOYE
- SCI DE TEYNIER
- SCI SOGAL
- SOC EXPERTISE AQUITAINE LANGUEDOC
- SODANEMARK
- SODECAL CASTELSARRASIN
- SODECAL CAUSSADE
- SOGECAL
- U.S.M.
TOULOUSE
20
salarié(s)
FONTENILLES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 889 000 |
Immobilisation incorporelle | 696 000 |
Immobilisation corporelle | 125 000 |
Immobilisation financière | 68 000 |
Actif circulant net | 1 287 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 273 000 |
Placement | 1 014 000 |
Total Actif | 2 176 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 047 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 130 000 |
Total Passif | 2 176 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 216 000 |
Produit d'exploitation | 2 300 000 |
Charge d'exploitation | 1 969 000 |
Résultat d'exploitation | 331 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 9 000 |
Résultat courrant | 340 000 |
Produit exceptionnel | 24 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | 233 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SODECAL TOULOUSE - Version en cache du 10/10/2022 09:37:27.