ImmatriculationLa société TRANSPORTS BESSENAY est situé au 7 RUE DU LYONNAIS 69800 SAINT PRIEST
Elle a été crée le 26/01/1987 et elle est immatriculée sous le numéro 340006055 au greffe de LYON
TRANSPORTS BESSENAY est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4941A (Transports routiers de fret interurbains) et le code de l'activité de son établissement principal est 4941A (Transports routiers de fret interurbains).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
TRANSPORTS BESSENAY à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 4 163 000,00 pour un résultat net de 115 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeTRANSPORTS BESSENAY est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi TRANSPORTS BESSENAY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30340006055.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à TRANSPORTS BESSENAY de part son activité de 4941A (Transports routiers de fret interurbains) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsTRANSPORTS BESSENAY à son siége social situé au 7 RUE DU LYONNAIS 69800 SAINT PRIEST.
Le numéro de téléphone est 0478213344
Le numéro de fax est 04Â 78Â 21Â 33Â 99
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 22 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 20 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 15 octobre 2009 : Modification (Modification de l'administration.)
- 08 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 06 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 10 juillet 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 03 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 mars 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 21 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 25 août 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 26 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 23 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 21 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 19 août 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
- 02 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 18 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 08/05/1957 : Patrice PERICARD (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société TRANSPORTS BESSENAY est de 65 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 65 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 15 octobre 2009 : Société à responsabilité limitée SOCIETE MAZA-SIMOENS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SIMOENS Jean-Paul nom d'usage : SIMOENS Jean-Paul n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ARESXPERT AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. RUIU Philippe nom d'usage : RUIU Philippe devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 10 juillet 2013 : SERRE Claude nom d'usage : SERRE n'est plus directeur général. BRACCIANO Jean Yves nom d'usage : BRACCIANO n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société.)
- 11 mars 2015 : PERICARD Patrice nom d'usage : PERICARD n'est plus président. Sté par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE BERT - SFB devient président représenté(e) par PERICARD Patrice nom d'usage : PERICARD.)
- 25 août 2017 : ARESXPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RUIU Philippe nom d'usage : RUIU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ARES X.PERT AUDIT LYON devient commissaire aux comptes)
- 19 août 2021 : ARES X.PERT AUDIT LYON n'est plus commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée TALENZ ARES LYON devient commissaire aux comptes)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Patrice PERICARD
- Gérant de ALLIANCES LOGISTICS
- Administrateur de ASS TRANSPORTEURS EUROPEENS
- Gérant de ASTRIENS SUD EST LOGISTIC
- Gérant de B.P. ORGANISATION
- Gérant de BERCAD
- Président de BERT 45
- Président du directoire de BERT DEVELOPPEMENT
- Président de BERT DU FOREZ
- Gérant de BERT ENERGIE
- Gérant de BERT IMMOBILIER
- Gérant de BERT INDUSTRIE
- Président de BERT NIMES
- Gérant de BERT NORD
- Président de BERT PROVENCE
- Gérant de BERT RHONE ALPES
- Gérant de BERT SERVICES
- Gérant de BERT STOCKAGE ET SERVICES
- Gérant de BERT SUD
- Président de BERT TRANSPORTS ET SERVICES
- Gérant de BERT VIVARAIS STOCKAGE
- Gérant de BOUVAREL IMMOBILIER
- Gérant de BOUVAREL TRANSPORTS
- Président de COMPAGNIE PATRICE PERICARD
- Président de FONCIERE BERT INVEST
- Gérant de GB TRANSPORT ET LOGISTIQUE
- Gérant de INDRE LOGISTIQUE
- Gérant de INTER-FIDUCIAIRE
- Président de JEAN MICHEL PASCAL SERVICES
- Gérant de LYON BERT
- Gérant de PERICARD
- Président de POIRIER TRANSPORTS SAS
- Gérant de SCI BERT
- Associé-Gérant de SCI DU CAPITAN
- Gérant de SCI DU VIVARAIS
- Président de SOCIETE FINANCIERE BERT
- Gérant de SOCIETE SERVOISE DES BOIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS BESSENAY |
Identifiant de l'entreprise | 340006055 |
Numéro interne du siège | 00032 |
Adresse | 7 RUE DU LYONNAIS 69800 SAINT PRIEST |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 1998 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 novembre 1986 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2013) | 4 163 000,00 |
Résultat net | 115 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains |
Activité principale | 4941A : Transports routiers de fret interurbains |
Première activité | 4941A : Transports routiers de fret interurbains |
Deuxième activité | 4730Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
Troisième activité | 5210B : Entreposage et stockage non frigorifique |
Quatrième activité | 7712Z : Location et location-bail de camions |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Transports |
Activite | Transports routiers de fret interurbains |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Principal | routiers |
Société à responsabilité limitée SOCIETE MAZA-SIMOENS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SIMOENS Jean-Paul nom d'usage : SIMOENS Jean-Paul n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ARESXPERT AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. RUIU Philippe nom d'usage : RUIU Philippe devient commissaire aux comptes suppléant.
SERRE Claude nom d'usage : SERRE n'est plus directeur général. BRACCIANO Jean Yves nom d'usage : BRACCIANO n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société.
PERICARD Patrice nom d'usage : PERICARD n'est plus président. Sté par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE BERT - SFB devient président représenté(e) par PERICARD Patrice nom d'usage : PERICARD.
ARESXPERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RUIU Philippe nom d'usage : RUIU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ARES X.PERT AUDIT LYON devient commissaire aux comptes
ARES X.PERT AUDIT LYON n'est plus commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée TALENZ ARES LYON devient commissaire aux comptes
- Patrice PERICARD
- ALLIANCES LOGISTICS
- ASS TRANSPORTEURS EUROPEENS
- Bertrand CAILLE
Administrateur - Franck FLOCH
Administrateur - Jean LANDRY
Administrateur - Estelle GILLOIS
Administrateur - Jean-claude PLA
Administrateur - Alain PROUHEZE
Administrateur - Jean-francois BOUDET
Administrateur - Fabiano BENAZZI
Administrateur - Daniel BONNEVIALLE
Administrateur - Christophe GAVEND
Administrateur - Fernando NUNEZ
Administrateur - Pierre PISSOORT
Administrateur - Ulf TONNE
Administrateur - Andre HEINTZ
Commissaire aux Comptes - Alain GAMBA
Administrateur - Jacques COBIGO
Administrateur - Denis BAUDOUIN
Directeur général - Eric CABAILLE
Administrateur - Gilles SIMON
Administrateur - Jôrn SIEGMANN
Administrateur - Denis BAUDOIN
Directeur général - Jacqueline VARONA
Administrateur - Giuseppe CURCIO
Administrateur - Dominique RIBEIRO
Administrateur
- Bertrand CAILLE
- ASTRIENS SUD EST LOGISTIC
- B.P. ORGANISATION
- BERCAD
- BERT 45
- BERT DEVELOPPEMENT
- BERT DU FOREZ
- BERT ENERGIE
- BERT IMMOBILIER
- BERT INDUSTRIE
- BERT NIMES
- BERT NORD
- BERT PROVENCE
- BERT RHONE ALPES
- BERT SERVICES
- BERT STOCKAGE ET SERVICES
- BERT SUD
- BERT TRANSPORTS ET SERVICES
- BERT VIVARAIS STOCKAGE
- BOUVAREL IMMOBILIER
- BOUVAREL TRANSPORTS
- COMPAGNIE PATRICE PERICARD
- FONCIERE BERT INVEST
- GB TRANSPORT ET LOGISTIQUE
- INDRE LOGISTIQUE
- INTER-FIDUCIAIRE
- JEAN MICHEL PASCAL SERVICES
- LYON BERT
- PERICARD
- POIRIER TRANSPORTS SAS
- SCI BERT
- SCI DU CAPITAN
- SCI DU VIVARAIS
- SOCIETE FINANCIERE BERT
- SOCIETE SERVOISE DES BOIS
SAINT PRIEST
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 486 000 |
Immobilisation incorporelle | 330 |
Immobilisation corporelle | 485 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 1 140 000 |
Stock | 90 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 046 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 1 627 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 397 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 230 000 |
Total Passif | 1 627 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 163 000 |
Produit d'exploitation | 4 268 000 |
Charge d'exploitation | 4 103 000 |
Résultat d'exploitation | 165 000 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | 152 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 15 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 115 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société TRANSPORTS BESSENAY - Version en cache du 27/09/2022 12:59:14.