ImmatriculationLa société DISTRIRANELAGH est situé au 79 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16
Elle a été crée le 15/03/1988 et elle est immatriculée sous le numéro 344194063 au greffe de PARIS
DISTRIRANELAGH est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4711C (Supérettes) et le code de l'activité de son établissement principal est 4711C (Supérettes).
L'activité déclarée au greffe est : commerce de détail sous toutes ses formes, de toutes marchandises et produits habituellement vendus dans les supermarchés et traiteur, vins et spiritueux et plus spécialement l'exploitation d'un magasin sis à paris 16ème - 77 rue du ranelagh
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711C (Supérettes), les activités sont :
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
DISTRIRANELAGH à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 2 586 000,00 pour un résultat net de 102 000,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeDISTRIRANELAGH est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi DISTRIRANELAGH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR32344194063.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à DISTRIRANELAGH de part son activité de 4711C (Supérettes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
Siége social et établissementsDISTRIRANELAGH à son siége social situé au 79 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16.
Le numéro de téléphone est 01Â 45Â 27Â 40Â 46
Le numéro de fax est 01Â 45Â 27Â 91Â 25
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 21 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 11 août 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 14 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 08 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 06 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 30 avril 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 22 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 19 octobre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 29 octobre 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 07 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 17 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 06 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 10 janvier 2020 : Creation (Gérant : Tessonneau Jean-François)
- 10 janvier 2020 : Immatriculation (Gérant : Tessonneau Jean-François)
- 11 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 31 janvier 2022 : Modification (transmission universelle du patrimoine.)
- 04 février 2022 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/05/1966 : Jean TESSONNEAU (Gérant)
- 18/09/1953 : Michel VINCHES (Gérant)
- 21/12/1964 : Olivier DAHAN (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DISTRIRANELAGH est de 61 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 69 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean TESSONNEAU
- Gérant de A V A
- Gérant de DISTRIBERGER
- Gérant de DISTRICANNET
- Gérant de DISTRICHARCOT
- Gérant de DISTRIPARIS
- Gérant de DISTRIPARME
- Gérant de DISTRIPIGALLE
- Gérant de DISTRIPYRENEES
- Gérant de DISTRISSERAND
- Gérant de ETS CHANOIT ET CIE
- Gérant de GAREDIS
- Président de MINIMARCHE GONESSE
- Gérant de MORANDIS
- Gérant de REVIDIS
- Administrateur de SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- Gérant de SODI 15 SARL
- Gérant de SOGESM
- Gérant de SOGI DORMOY
- Gérant de SOGIBATIGNOLLES
- Gérant de SOGIBERGERE
- Gérant de SOGIEC
- Gérant de SOGIGOUVION
- Gérant de SOGIMONTARDAT
- Gérant de SOGISEIZE
- Gérant de SUPER ALESIA
- Gérant de SUPER DELAMBRE
- Gérant de SUPER MEUSE
- Gérant de SUPER MOZART
- Gérant de SUPER PARADIS
- Gérant de SUPERMONT
- Gérant de VIRODIS
Michel VINCHES
- Gérant de A V A
- Gérant de CFD
- Gérant de DISTRICANNET
- Gérant de DISTRICHARCOT
- Gérant de DISTRIPARIS
- Gérant de DISTRIPARME
- Gérant de DISTRIPIGALLE
- Gérant de DISTRIPYRENEES
- Gérant de DISTRISSERAND
- Gérant de ETS CHANOIT ET CIE
- Gérant de GAREDIS
- Gérant de MAREST
- Président de MINIMARCHE GONESSE
- Gérant de MORANDIS
- Gérant de REUILLY DISTRIB
- Gérant de REVIDIS
- Directeur général de SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- Gérant de SODI 15 SARL
- Gérant de SOGESM
- Gérant de SOGI DORMOY
- Gérant de SOGIBATIGNOLLES
- Gérant de SOGIBERGERE
- Gérant de SOGIEC
- Gérant de SOGIGOUVION
- Gérant de SOGISEIZE
- Gérant de SOGITEMPLE
- Gérant de SUPER ALESIA
- Gérant de SUPER MEUSE
- Gérant de SUPER MOZART
- Gérant de SUPER PARADIS
- Gérant de SUPERMONT
- Gérant de VILLEJUIF DISTRIBUTION
Olivier DAHAN
- Gérant non associé de A V A
- Gérant de ARM2
- Gérant de BELLEVAL
- Gérant de CFD
- Gérant de DISTRIBERGER
- Gérant de DISTRICANNET
- Gérant de DISTRICHARCOT
- Gérant de DISTRILEADER ARLES
- Gérant de DISTRILEADER CHOISEY
- Gérant de DISTRILEADER DROME
- Gérant non associé de DISTRILEADER ISTRES
- Gérant de DISTRILEADER MAZARGUES
- Gérant de DISTRILEADER MONTPELLIER
- Gérant de DISTRIPARIS
- Gérant de DISTRIPARME
- Gérant de DISTRIPIGALLE
- Gérant de DISTRIPYRENEES
- Gérant de DISTRIVISY
- Gérant de ETS CHANOIT ET CIE
- Gérant de FORMADIS
- Gérant de GAREDIS
- Gérant de H.D. AVIGNON
- Gérant de LE WEBMARCHE
- Gérant de LEADER CHAINTRE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION AUTUNOISE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION BLENI
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION BOURGOGNE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION CHENOVE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION CREANCEY
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION FONTAINE
- Sous Gouverneur de LEADER DISTRIBUTION MULHOUSE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION NIEPCE
- Président de LEADER DISTRIBUTION SAONE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION YONNE
- Gérant de LEADER SAINTE FOY
- Gérant de LEADER VENDARGUES
- Gérant de LECOGEST
- Gérant de MAREST
- Gérant non associé de QUETIGNY DISTRIBUTION
- Gérant de REUILLY DISTRIB
- Gérant de SAINT THIBAULT DISTRIBUTION
- Gérant de SEVRANDIS
- Gérant de SITHEM
- Gérant de SOC MAGASIN ECONOMIQUE PETIT PARIS
- Gérant de SODI 15 SARL
- Gérant de SODISSOISY
- Gérant de SOGESM
- Gérant de SOGHIS
- Gérant de SOGI DORMOY
- Gérant de SOGIBATIGNOLLES
- Gérant de SOGIDOURDAN
- Gérant de SOGIFORVILLE
- Gérant de SOGIGOUVION
- Gérant de SOGIREPUBLIQUE
- Gérant de SOGISEIZE
- Gérant de SOGITEMPLE
- Gérant de SUPER ALESIA
- Gérant de SUPER CARNOT
- Gérant de SUPER DELAMBRE
- Gérant de SUPER MEUSE
- Gérant de SUPER MOZART
- Gérant de SUPER PARADIS
- Président de SUPER PICPUS
- Sous Gouverneur de VIRODIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DISTRIRANELAGH |
Identifiant de l'entreprise | 344194063 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 79 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 31 octobre 1987 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 31 octobre 1987 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 2 586 000,00 |
Résultat net | 102 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4711C : Supérettes |
Activité principale de l'entreprise | 4711C : Supérettes |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Principal | supérette |
Gérant partant : Dahan, Olivier, nomination du Gérant : Koenigkheit, Gérard
Gérant partant : Koenigkheit, Gérard, nomination du Gérant : Dahan, Olivier
Gérant partant : Dahan, Olivier, nomination du Gérant : Vinches, Michel
Gérant partant : Vinches, Michel, nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François
commerce de détail sous toutes ses formes, de toutes marchandises et produits habituellement vendus dans les supermarchés et traiteur, vins et spiritueux et plus spécialement l'exploitation d'un magasin sis à paris 16ème - 77 rue du ranelagh
commerce de détail sous toutes ses formes, de toutes marchandises et produits habituellement vendus dans les supermarchés et traiteur, vins et spiritueux et plus spécialement l'exploitation d'un magasin sis à paris 16ème - 77 rue du ranelagh
- Michel VINCHES
- A V A
- CFD
- DISTRICANNET
- DISTRICHARCOT
- DISTRIPARIS
- DISTRIPARME
- DISTRIPIGALLE
- DISTRIPYRENEES
- DISTRISSERAND
- ETS CHANOIT ET CIE
- GAREDIS
- MAREST
- MINIMARCHE GONESSE
- MORANDIS
- REUILLY DISTRIB
- REVIDIS
- SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- SODI 15 SARL
- SOGESM
- SOGI DORMOY
- SOGIBATIGNOLLES
- SOGIBERGERE
- SOGIEC
- SOGIGOUVION
- SOGISEIZE
- SOGITEMPLE
- SUPER ALESIA
- SUPER MEUSE
- SUPER MOZART
- SUPER PARADIS
- SUPERMONT
- VILLEJUIF DISTRIBUTION
- Olivier DAHAN
- A V A
- ARM2
- BELLEVAL
- CFD
- DISTRIBERGER
- DISTRICANNET
- DISTRICHARCOT
- DISTRILEADER ARLES
- DISTRILEADER CHOISEY
- DISTRILEADER DROME
- DISTRILEADER ISTRES
- DISTRILEADER MAZARGUES
- DISTRILEADER MONTPELLIER
- DISTRIPARIS
- DISTRIPARME
- DISTRIPIGALLE
- DISTRIPYRENEES
- DISTRIVISY
- ETS CHANOIT ET CIE
- FORMADIS
- GAREDIS
- H.D. AVIGNON
- LE WEBMARCHE
- LEADER CHAINTRE
- LEADER DISTRIBUTION AUTUNOISE
- LEADER DISTRIBUTION BLENI
- LEADER DISTRIBUTION BOURGOGNE
- LEADER DISTRIBUTION CHENOVE
- LEADER DISTRIBUTION CREANCEY
- LEADER DISTRIBUTION FONTAINE
- LEADER DISTRIBUTION MULHOUSE
- LEADER DISTRIBUTION NIEPCE
- LEADER DISTRIBUTION SAONE
- LEADER DISTRIBUTION YONNE
- LEADER SAINTE FOY
- LEADER VENDARGUES
- LECOGEST
- MAREST
- QUETIGNY DISTRIBUTION
- REUILLY DISTRIB
- SAINT THIBAULT DISTRIBUTION
- SEVRANDIS
- SITHEM
- SOC MAGASIN ECONOMIQUE PETIT PARIS
- SODI 15 SARL
- SODISSOISY
- SOGESM
- SOGHIS
- SOGI DORMOY
- SOGIBATIGNOLLES
- SOGIDOURDAN
- SOGIFORVILLE
- SOGIGOUVION
- SOGIREPUBLIQUE
- SOGISEIZE
- SOGITEMPLE
- SUPER ALESIA
- SUPER CARNOT
- SUPER DELAMBRE
- SUPER MEUSE
- SUPER MOZART
- SUPER PARADIS
- SUPER PICPUS
- VIRODIS
- Jean TESSONNEAU
- A V A
- DISTRIBERGER
- DISTRICANNET
- DISTRICHARCOT
- DISTRIPARIS
- DISTRIPARME
- DISTRIPIGALLE
- DISTRIPYRENEES
- DISTRISSERAND
- ETS CHANOIT ET CIE
- GAREDIS
- MINIMARCHE GONESSE
- MORANDIS
- REVIDIS
- SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- SODI 15 SARL
- SOGESM
- SOGI DORMOY
- SOGIBATIGNOLLES
- SOGIBERGERE
- SOGIEC
- SOGIGOUVION
- SOGIMONTARDAT
- SOGISEIZE
- SUPER ALESIA
- SUPER DELAMBRE
- SUPER MEUSE
- SUPER MOZART
- SUPER PARADIS
- SUPERMONT
- VIRODIS
PARIS 16
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 401 000 |
Immobilisation incorporelle | 114 000 |
Immobilisation corporelle | 259 000 |
Immobilisation financière | 27 000 |
Actif circulant net | 156 000 |
Stock | 84 000 |
Avance | 0 |
Créance | 72 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 557 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 115 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 32 000 |
Dette | 410 000 |
Total Passif | 557 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 586 000 |
Produit d'exploitation | 2 637 000 |
Charge d'exploitation | 2 485 000 |
Résultat d'exploitation | 152 000 |
Produit financier net | 770 |
Charge financière | 230 |
Résultat financier | 540 |
Résultat courrant | 152 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 102 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société DISTRIRANELAGH - Version en cache du 23/10/2022 02:51:34.