ImmatriculationLa société ANGERS SCO est situé au 58 PROMENADE DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS
Elle a été crée le 20/07/1988 et elle est immatriculée sous le numéro 347863102 au greffe de ANGERS
ANGERS SCO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 9312Z (Activités de clubs de sports) et le code de l'activité de son établissement principal est 9312Z (Activités de clubs de sports).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9312Z (Activités de clubs de sports), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des clubs de sports-professionnels, semi-professionnels ou amateurs-qui donnent à leurs membres la possibilité de pratiquer des activités sportives.
- l'exploitation des clubs de sports :
- clubs de football
- clubs de bowling
- clubs de natation
- clubs de golf
- clubs de boxe
- clubs de sports d'hiver
- clubs d'échecs
- clubs d'athlétisme
- clubs de tir, etc.
Mais sont exclues les activités :
- les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (cf85.51Z)
- l'exploitation d'installations sportives (cf93.11Z)
- l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations (cf93.11Z)
ANGERS SCO à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 27 388 000,00 pour un résultat net de 5 375 000,00 euros , grace à 0 établissement et 50 à 99 salariés.
GreffeANGERS SCO est du ressort du greffe de ANGERS dont les coordonnées postales sont 19 RUE RENE ROUCHY 49100 ANGERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45.
TVASi ANGERS SCO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74347863102.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ANGERS SCO de part son activité de 9312Z (Activités de clubs de sports) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05526 Charte du foot ball professionnel
- 05507 Foot ball administratifs
- 02021 Golf
- 05541 Rugby professionnel
- 02511 Sport
Siége social et établissementsANGERS SCO à son siége social situé au 58 PROMENADE DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-06-30)
- 10 février 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 19 février 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 12 mars 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 15 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 22 mars 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 06 septembre 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 06 décembre 2011 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 31 janvier 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 07 février 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 juin 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 14 août 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 04 février 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 12 février 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 28 février 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 15 avril 2014 : Modification (Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 26 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 08 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 20 janvier 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 23 mars 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 15 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 06 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 29 octobre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 03 mars 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 07 juillet 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 30 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 30 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 04 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
- 15 mars 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 13 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/11/1959 : Bertrand BAUDAIRE (Administrateur)
- 08/04/1946 : Jacques THIBAULT (Administrateur)
- 24/02/1970 : Olivier PICKEU (Administrateur)
- 06/10/1964 : Said CHABANE (Président)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ANGERS SCO est de 62 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 76 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bertrand BAUDAIRE
- Président de ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT
- Dirigeant statutaire de BAUDAIRE BERTRAND RESTAURATION-B.B.R.
- Gérant de BAUDINVEST
- Gérant de BRESTO
- Dirigeant statutaire de BSRJ
- Administrateur GIE de DF 05
- Président de FINANCIERE INVESTISSEMENT RESTAURATION FIR
- Président d'Honneur de GROUPE LA BOUCHERIE
- Sous Gouverneur de HEMERA
- Gérant de JULGAS
- Administrateur de LA BOUCHERIE GROUPE MORGALEX
- Dirigeant statutaire de LA TAVERNE DE BREST
- Gérant de M.D.PICARDIE
- Gérant de RESTOANGOULEME
- Gérant de RESTOCHOLET
- Gérant de RESTOENGHIEN
- Gérant de RESTOLABUISSIERE
- Dirigeant statutaire de RESTOLAVAL
- Co-gérant de RESTOLEMANS
- Gérant de RESTOMONTARGIS
- Gérant de RESTOPERIGUEUX
- Dirigeant statutaire de RESTOSTDIZIER
- Gérant de RESTOSTGREGOIRE
- Sous Gouverneur de RESTOSTHERBLAIN
- Sous Gouverneur de RESTOSTLUC
- Gérant de RESTOTRIGNAC
- Dirigeant statutaire de RIMBOUCH
- Liquidateur de RT ANGERS
- Dirigeant statutaire de RT RENNES
- Gérant de SARL RESTOSAINBART
- Dirigeant statutaire de SCI B2M
- Dirigeant statutaire de SCI BRESTMURS
- Administrateur GIE de SCI LAVALMURS
- Administrateur GIE de SCI NIORTMURS
- Exploitant de SCI STRASBOURGMURS
- Dirigeant statutaire de TORNANDIEL
Bertrand, BAUDAIRE
- Administrateur de ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT
- Sous Gouverneur de BAUDINVEST
- Gérant de BRESTO
- Sous Gouverneur de JULGAS
- Directeur général de LA BOUCHERIE GROUPE MORGALEX
- Sous Gouverneur de M.D.PICARDIE
- Gérant de RESTOALBERTVILLE
- Gérant de RESTOALENCON
- Gérant de RESTOANGELY
- Gérant de RESTOANGOULEME
- Gérant de RESTOAUXERRE
- Sous Gouverneur de RESTOBEAUVAIS
- Sous Gouverneur de RESTOCHOLET
- Gérant de RESTOENGHIEN
- Sous Gouverneur de RESTOEPINAL
- Sous Gouverneur de RESTOGRIGNY
- Gérant de RESTOISSOUDUN
- Gérant de RESTOLABUISSIERE
- Co-gérant de RESTOLEMANS
- Sous Gouverneur de RESTOMONTARGIS
- Sous Gouverneur de RESTOPERIGUEUX
- Sous Gouverneur de RESTOROANNE
- Gérant de RESTOSECLIN
- Gérant de RESTOSENS
- Gérant de RESTOSOCHAUX
- Gérant de RESTOSTDIZIER
- Sous Gouverneur de RESTOSTGREGOIRE
- Sous Gouverneur de RESTOSTPARRES
- Gérant de RESTOTRIGNAC
- Sous Gouverneur de RESTOVALENCE
- Gérant de ROUENMURS
- Liquidateur de RT ANGERS
- Sous Gouverneur de SARL RESTOSAINBART
- Gérant de TORNANDIEL
Olivier PICKEU
Said CHABANE
- Gérant de ACR ANIMATION
- Président de AL.L'TERROIR
- Administrateur de ANGERS LOIRE TELEVISION
- Président de ARCAGEL
- Liquidateur de COSNELLE FORMATION
- Gérant de FINANCIERE LE BURON
- Gérant de FPS FINANCES
- Gérant de M.D.G.
- Administrateur de PASTE
- Gérant de S.C. FINANCES
- Président de SAS HOLDING FINANCIERE MNO
- Gérant de SCI DE L ARGENTERIE
- Gérant de SCO DEVELOPPEMENT
- Gérant de VERONIQUE VITTAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANGERS SCO |
Identifiant de l'entreprise | 347863102 |
Numéro interne du siège | 00047 |
Adresse | 58 PROMENADE DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 mars 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 juillet 1988 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 27 388 000,00 |
Résultat net | 5 375 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 9312Z : Activités de clubs de sports |
Activité principale de l'entreprise | 9312Z : Activités de clubs de sports |
Activité au siege | |
Secteur | loisirs |
Catégorie | Sports et loisirs |
Activite | Activités de clubs de sports |
Synonyme | club de sport, club de football, clubs de bowling, clubs de natation, clubs de golf, clubs de boxe, clubs de sports d'hiver, clubs d'échecs, clubs d'athlétisme, clubs de tir, club équestre |
Principal | club de sport |
Président du conseil d'administration et Directeur général : BERNARD Willy. Administrateur : BERNARD Willy. Administrateur : PICKEU Olivier. Administrateur : BERNARD Jonathan. Administrateur : BERNARD Florian. Commissaire aux comptes titulaire : EXELMANS AUDIT ET CONSEIL. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET B.C. VALLA.
Président du conseil d'administration et Directeur général : BERNARD Willy. Administrateur : BERNARD Willy. Administrateur : PICKEU Olivier. Administrateur : BERNARD Jonathan. Administrateur : BERNARD Florian. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUROPE COMMISSARIAT (SARL).
Administrateur provisoire : SELARL AJ PARTENAIRES (SELARL) représenté par ROUSSEAU Vincent Président du conseil d'administration et Directeur général : BERNARD Willy Administrateur : BERNARD Willy Administrateur : PICKEU Olivier Administrateur : BERNARD Jonathan Administrateur : BERNARD Florian Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUROPE COMMISSARIAT (SARL)
Président du conseil d'administration et Directeur général : BERNARD Willy Directeur général délégué : BAUDAIRE Bertrand Administrateur provisoire : SELARL AJ PARTENAIRES (SELARL) représenté par ROUSSEAU Vincent Administrateur : BERNARD Willy Administrateur : PICKEU Olivier Administrateur : BERNARD Jonathan Administrateur : BERNARD Florian Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUROPE COMMISSARIAT (SARL)
Président directeur général et administrateur : CHABANE Said Directeur général délégué et administrateur : BAUDAIRE Bertrand Administrateur provisoire : SELARL AJ PARTENAIRES (SELARL) représenté par ROUSSEAU Vincent Administrateur : THIBAULT Jacques Administrateur : PICKEU Olivier Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUROPE COMMISSARIAT (SARL)
Président directeur général et administrateur : CHABANE Said Directeur général délégué et administrateur : BAUDAIRE Bertrand Administrateur : THIBAULT Jacques Administrateur : PICKEU Olivier Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUROPE COMMISSARIAT (SARL)
Président directeur général et administrateur : CHABANE Said Administrateur : THIBAULT Jacques Administrateur : PICKEU Olivier Administrateur : BAUDAIRE Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUROPE COMMISSARIAT (SARL)
Gérant(e) : CHABANE Said Administrateur : THIBAULT Jacques Administrateur : PICKEU Olivier Administrateur : BAUDAIRE Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (AFJ)
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Said ; Administrateur : PICKEU Olivier ; Administrateur : BAUDAIRE Bertrand ; Administrateur : BAUDAIRE Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (AFJ)
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Said ; Administrateur : PICKEU Olivier ; Administrateur : BAUDAIRE Bertrand ; Administrateur : BAUDAIRE Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Said ; Administrateur : PICKEU Olivier ; Administrateur : GIOULLIER Fanny ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Said ; Directeur général délégué : FAVETTO Fabrice ; Administrateur : PICKEU Olivier ; Administrateur : GIOULLIER Fanny ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Said ; Directeur général délégué : FAVETTO Fabrice ; Administrateur : GIOULLIER Fanny ; Administrateur : CHABANE Romain ; Administrateur : CAILLOT Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Said ; Directeur général délégué, Administrateur : CAILLOT Philippe ; Administrateur : GIOULLIER Fanny ; Administrateur : CHABANE Romain ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président, Directeur général, Administrateur : CHABANE Saidà; Administrateur : CAILLOT Philippeà; Administrateur : GIOULLIER Fannyà; Administrateur : CHABANE Romainà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Said CHABANE
- ACR ANIMATION
- AL.L'TERROIR
- ANGERS LOIRE TELEVISION
- Said CHABANNE
Administrateur - Jean-claude BACHELOT
Président du conseil d'administration - Benoit PILET
Administrateur - Florian SANTINHO
Administrateur - Daniel LOISEAU
Administrateur - Didier ROISNE
Administrateur - Nicolas BECAM
Administrateur - Pierre LAUGERY
Administrateur - Bernard MICHEL
Administrateur - Yves FAURE
Administrateur - Emmanuel CAPUS
Administrateur - François JAUNAIT
Administrateur - Rose-marie PLEUVRY
Administrateur - Olivier HAMON
Directeur général - Jean ANTONINI
Administrateur - Catherine DELATTRE
Administrateur - Véronique GUITTON
Administrateur
- Said CHABANNE
- ARCAGEL
- COSNELLE FORMATION
- FINANCIERE LE BURON
- FPS FINANCES
- M.D.G.
- PASTE
- S.C. FINANCES
- SAS HOLDING FINANCIERE MNO
- SCI DE L ARGENTERIE
- SCO DEVELOPPEMENT
- VERONIQUE VITTAL
- Bertrand BAUDAIRE
- ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT
- Daniel CLEMENT
Administrateur - Francois GERNIGON
Administrateur - Gerard AUBRY
Administrateur - Michel PERRINET
Administrateur - Frederic BEATSE
Administrateur - Frederic JAMET
Administrateur - Elie DE FOUCAULD
Directeur général - Jean-francois JEANNETEAU
Administrateur - Martine BLEGENT
Administrateur - Daniel LOISEAU
Président - Dominique CHIMIER
Administrateur - Eric GROUD
Administrateur - Daniel RAOUL
Administrateur - Jean-louis GASCOIN
Administrateur - Joel BIGOT
Administrateur - Marc LAFFINEUR
Administrateur - Marc GOUA
Administrateur - Didier ROISNE
Administrateur - Philippe CHALOPIN
Administrateur - François BEAUPERE
Administrateur - Gilles GROUSSARD
Administrateur - Patrick BOUVET
Administrateur - Jean BERNHEIM
Président - Catherine LEBLANC
Administrateur - Denis CHIMIER
Administrateur - Jean-claude ANTONINI
Vice-Président - Emmanuel PICOT DE VALICOURT
Vice-Président - Eric GROUDE
Administrateur - Christophe NOEL
Administrateur - Bertrand, BAUDAIRE
Administrateur - Michel BASLE
Administrateur - Véronique MAILLET
Administrateur - Jean-pierre MIGNOT
Administrateur - Jean CHAUSSERET
Administrateur - Franck POCQUIN
Administrateur - Dominique BREJEON
Administrateur - Jean-baptiste MANTIENNE
Directeur général
- Daniel CLEMENT
- BAUDAIRE BERTRAND RESTAURATION-B.B.R.
- BAUDINVEST
- BRESTO
- BSRJ
- DF 05
- FINANCIERE INVESTISSEMENT RESTAURATION FIR
- GROUPE LA BOUCHERIE
- HEMERA
- JULGAS
- LA BOUCHERIE GROUPE MORGALEX
- LA TAVERNE DE BREST
- M.D.PICARDIE
- RESTOANGOULEME
- RESTOCHOLET
- RESTOENGHIEN
- RESTOLABUISSIERE
- RESTOLAVAL
- RESTOLEMANS
- RESTOMONTARGIS
- RESTOPERIGUEUX
- RESTOSTDIZIER
- RESTOSTGREGOIRE
- RESTOSTHERBLAIN
- RESTOSTLUC
- RESTOTRIGNAC
- RIMBOUCH
- RT ANGERS
- RT RENNES
- SARL RESTOSAINBART
- SCI B2M
- SCI BRESTMURS
- SCI LAVALMURS
- SCI NIORTMURS
- SCI STRASBOURGMURS
- TORNANDIEL
- ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT
- Bertrand, BAUDAIRE
- ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT
- Daniel CLEMENT
Administrateur - Francois GERNIGON
Administrateur - Gerard AUBRY
Administrateur - Michel PERRINET
Administrateur - Frederic BEATSE
Administrateur - Frederic JAMET
Administrateur - Elie DE FOUCAULD
Directeur général - Jean-francois JEANNETEAU
Administrateur - Martine BLEGENT
Administrateur - Daniel LOISEAU
Président - Dominique CHIMIER
Administrateur - Eric GROUD
Administrateur - Daniel RAOUL
Administrateur - Jean-louis GASCOIN
Administrateur - Joel BIGOT
Administrateur - Marc LAFFINEUR
Administrateur - Marc GOUA
Administrateur - Didier ROISNE
Administrateur - Philippe CHALOPIN
Administrateur - François BEAUPERE
Administrateur - Gilles GROUSSARD
Administrateur - Patrick BOUVET
Administrateur - Jean BERNHEIM
Président - Catherine LEBLANC
Administrateur - Denis CHIMIER
Administrateur - Bertrand BAUDAIRE
Président - Jean-claude ANTONINI
Vice-Président - Emmanuel PICOT DE VALICOURT
Vice-Président - Eric GROUDE
Administrateur - Christophe NOEL
Administrateur - Michel BASLE
Administrateur - Véronique MAILLET
Administrateur - Jean-pierre MIGNOT
Administrateur - Jean CHAUSSERET
Administrateur - Franck POCQUIN
Administrateur - Dominique BREJEON
Administrateur - Jean-baptiste MANTIENNE
Directeur général
- Daniel CLEMENT
- BAUDINVEST
- BRESTO
- JULGAS
- LA BOUCHERIE GROUPE MORGALEX
- M.D.PICARDIE
- RESTOALBERTVILLE
- RESTOALENCON
- RESTOANGELY
- RESTOANGOULEME
- RESTOAUXERRE
- RESTOBEAUVAIS
- RESTOCHOLET
- RESTOENGHIEN
- RESTOEPINAL
- RESTOGRIGNY
- RESTOISSOUDUN
- RESTOLABUISSIERE
- RESTOLEMANS
- RESTOMONTARGIS
- RESTOPERIGUEUX
- RESTOROANNE
- RESTOSECLIN
- RESTOSENS
- RESTOSOCHAUX
- RESTOSTDIZIER
- RESTOSTGREGOIRE
- RESTOSTPARRES
- RESTOTRIGNAC
- RESTOVALENCE
- ROUENMURS
- RT ANGERS
- SARL RESTOSAINBART
- TORNANDIEL
- ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT
ANGERS
50
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 2 820 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 457 000 |
Immobilisation corporelle | 1 283 000 |
Immobilisation financière | 79 000 |
Actif circulant net | 11 186 000 |
Stock | 0 |
Avance | 15 000 |
Créance | 8 662 000 |
Placement | 2 509 000 |
Total Actif | 14 006 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 548 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 9 458 000 |
Total Passif | 14 006 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 27 388 000 |
Produit d'exploitation | 28 681 000 |
Charge d'exploitation | 27 515 000 |
Résultat d'exploitation | 1 166 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | 1 168 000 |
Produit exceptionnel | 8 741 000 |
Charges exceptionnelles | 2 706 000 |
Résultat exceptionnel | 6 035 000 |
Résultat net | 5 375 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ANGERS SCO - Version en cache du 29/10/2022 01:53:49.