ImmatriculationLa société PUBLI COMPO est situé au 26 RUE EUGENE GILBERT 63000 CLERMONT FERRAND
Elle a été crée le 19/02/1990 et elle est immatriculée sous le numéro 353527286 au greffe de CLERMONT-FERRAND
PUBLI COMPO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société àresponsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5814Z (Édition de revues et périodiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 5814Z (Édition de revues et périodiques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Édition de revues et périodiques), les activités sont :
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
PUBLI COMPO à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 573 071,00 pour un résultat net de -128 985,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffePUBLI COMPO est du ressort du greffe de CLERMONT-FERRAND dont les coordonnées postales sont 40 RUE DE L'ANGE 63000 CLERMONT FERRAND
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à12h et de 14h à16h.
TVASi PUBLI COMPO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69353527286.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à PUBLI COMPO de part son activité de 5814Z (Édition de revues et périodiques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Édition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
Siége social et établissementsPUBLI COMPO à son siége social situé au 26 RUE EUGENE GILBERT 63000 CLERMONT FERRAND.
Le numéro de téléphone est 04 73 98 04 77
Le numéro de fax est 04 73 98 04 67
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 05 mars 2008 : Modification (Modification survenue sur l'activité)
- 26 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-09-30)
- 22 août 2008 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 05 juin 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-09-30)
- 07 juin 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 18 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 18 juillet 2012 : Jugement (Jugement d'ouverture)
- 01 mars 2013 : Jugement (Avis de dépôt)
- 01 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 02 juillet 2013 : Jugement (Extrait de jugement)
- 07 février 2014 : Modification (Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 14 mai 2014 : Jugement (Extrait de jugement)
- 17 juin 2015 : Jugement (Avis de dépôt)
- 14 décembre 2016 : Jugement (Jugement de clôture)
- 15 décembre 2016 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 30/11/1959 : Christophe BONICEL (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société PUBLI COMPO est de 65 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 65 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe BONICEL
- Gérant de 2A2B
- Gérant de BUZZER PRESS
- Liquidateur de CONTINENTAL PUBLISHING
- Gérant de IXO IMAGES
- Président de IXO MOTO
- Administrateur de MESSAGERIE LYONNAISES DE PRESSE
- Gérant de METROPOLE PUBLISHING
- Gérant de NATURE PRESSE
- Gérant de ORKA
- Administrateur de SOCIETE COMMUNE POUR LES INFRASTRUCTURES DE LA DISTRIBUTION DE L
- Gérant de VASCO EDITIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PUBLI COMPO |
Identifiant de l'entreprise | 353527286 |
Numéro interne du siège | 00044 |
Adresse | 26 RUE EUGENE GILBERT 63000 CLERMONT FERRAND |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 décembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société àresponsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 février 1990 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 573 071,00 |
Résultat net | -128 985,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5814Z : Édition de revues et périodiques |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Édition de revues et périodiques |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Médias |
Activite | Édition de revues et périodiques |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1er Juin 2012 désignant mandataire judiciaire SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE 2, avenue Bergougnan - 63100 Clermont-Ferrand . Les déclarations des créances sont àdéposer au mandataire judiciaire dans les deux mois àcompter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire àl'exécution du plan SELARL SUDRE représentée par Me Thierry SUDRE .
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant liquidateur SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE 2, avenue Bergougnan - 63100 Clermont-Ferrand . Les déclarations de créances sont àdéposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois àcompter de la présente publication àl'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
- Christophe BONICEL
- 2A2B
- BUZZER PRESS
- CONTINENTAL PUBLISHING
- IXO IMAGES
- IXO MOTO
- MESSAGERIE LYONNAISES DE PRESSE
- Roland LE NEEL
Administrateur - Philippe SEBAN
Administrateur - Jean-claude COCHI
Administrateur - Patrick CASASNOVAS
Administrateur - Christophe DUFOURG BURG
Administrateur - Robert LAFONT
Administrateur - Gilbert BLETNER
Administrateur - Frédéric CASSEGRAIN
Administrateur - Jacques LOUVET
Administrateur - Michel, MOULIN
Administrateur - Manuel ORNATO
Administrateur - Véronique FAUJOUR
Président - Laurent MANDELLI
Directeur général - Emmanuel MOUNIER
Administrateur - Laurent NEUMANN
Administrateur - Jean-gabriel DE ROCHECHOUART-MORTEMART
Administrateur - Henri-claude PRIGENT
Administrateur - Jean-charles GUERAULT
Administrateur - Jérome FRANCK
Administrateur - Pierre RIANDET
Administrateur - Eric ROIG
Administrateur - Jose DA SILVA FERREIRA
Président - Laurent FRANCES
Directeur général - Xavier DE BURE
Administrateur - Catherine GUEGUEN
Administrateur - Gilles BALLOT
Administrateur - Serge HAYEK
Administrateur - Bernard DE RUFFIER D'EPENOUX
Administrateur - Marina DEROUET
Administrateur - Bertrand SORLOT
Administrateur
- Roland LE NEEL
- METROPOLE PUBLISHING
- NATURE PRESSE
- ORKA
- SOCIETE COMMUNE POUR LES INFRASTRUCTURES DE LA DISTRIBUTION DE L
- VASCO EDITIONS
CLERMONT FERRAND
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 24 521 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 350 |
Immobilisation financière | 24 171 |
Actif circulant net | 212 065 |
Stock | 23 945 |
Avance | 0 |
Créance | 183 687 |
Placement | 4 433 |
Total Actif | 236 585 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -670 481 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 907 065 |
Total Passif | 236 584 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 573 071 |
Produit d'exploitation | 611 637 |
Charge d'exploitation | 739 012 |
Résultat d'exploitation | -127 375 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 058 |
Résultat financier | -2 058 |
Résultat courrant | -129 433 |
Produit exceptionnel | 3 975 |
Charges exceptionnelles | 3 527 |
Résultat exceptionnel | 448 |
Résultat net | -128 985 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société PUBLI COMPO - Version en cache du 03/02/2024 12:35:36.