ImmatriculationLa société PAREF GESTION est situé au 8 RUE AUBER 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 21/12/1990 et elle est immatriculée sous le numéro 380373753 au greffe de PARIS
PAREF GESTION est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA àconseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
PAREF GESTION à réalisé en 2011 un chiffre d'affaire de 3 233 000,00 pour un résultat net de 2 561 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffePAREF GESTION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi PAREF GESTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79380373753.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à PAREF GESTION de part son activité de 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Siége social et établissementsPAREF GESTION à son siége social situé au 8 RUE AUBER 75009 PARIS 9.
Le numéro de téléphone est 01 42 66 11 80
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 janvier 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 21 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 03 septembre 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 29 janvier 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 28 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 27 novembre 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 31 janvier 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 16 juin 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 08 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 14 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 14 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 07 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 15 septembre 2016 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 20 septembre 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 20 septembre 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 20 octobre 2017 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 11 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 25 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 25 septembre 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 04 novembre 2018 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 07 juillet 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 23 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 30 avril 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 26 janvier 2021 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 18 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 27 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 14 janvier 2022 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal)
- 02 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 09/10/1953 : Alain PERROLLAZ (Administrateur)
- 20/04/1969 : Gilles CHAMIGNON (Directeur général)
- 20/03/1935 : Hubert LEVY LAMBERT (Administrateur)
- 11/08/1983 : Isabelle DUPUIS (Administrateur)
- 16/07/1948 : Roland FISZEL (Président du conseil d'administration)
- 19/05/1959 : Thierry GAIFFE (Administrateur)
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société PAREF GESTION est de 65 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 88 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain PERROLLAZ
- Gérant de DAX ADOUR
- Représentant en France d'une société étrangère de DEXIA DIRECT BANK
- Administrateur de L'ALOUETTE DE LA HOUSSAYE
- Gérant de PARMARCH
Gilles CHAMIGNON
- Président de 54 BOETIE
- Gérant de HALLE INVEST SCI
- Gérant de PROREAM
- Directeur général de VIVAPIERRE
- Président de ZAKA HOTELS
Hubert LEVY LAMBERT
Roland FISZEL
- Président de ARUSA
- Gérant de SARL SARUA
- Gérant de SCI SARUA
- Administrateur de UNION DE PARTENAIRES POUR L'INVESTISSEMENT
Thierry GAIFFE
- Président de 54 BOETIE
- Gérant de BALARUC VACANCES
- Gérant de CORSE PROPRIANO
- Gérant de GOURETTE-VACANCES
- Gérant de POLYVAL
- Directeur général de VIVAPIERRE
- Président de ZAKA HOTELS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAREF GESTION |
Identifiant de l'entreprise | 380373753 |
Numéro interne du siège | 00074 |
Adresse | 8 RUE AUBER 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 décembre 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA àconseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 décembre 1990 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2011 ) | 3 233 000,00 |
Résultat net | 2 561 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Activité principale | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Première activité | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
nomination de l'Administrateur : Pauzner, Alexandre
Directeur général non Administrateur partant : Pauzner, Alexandre, nomination du Directeur général et Administrateur : Lenoël, Patrick, Administrateur partant : Pauzner, Alexandre
modification de l'Administrateur PARUS représentée par PERROLLAZ, Alain, Adresse : 75 rue Jeanne D'Arc 94160 Saint Mande
Directeur général et Administrateur partant : Lenoël, Patrick, nomination du Directeur général non Administrateur : Hirsch, Jacques Michel
modification du Président du conseil d'administration Hirsch, Jacques Michel, nomination du Directeur général et Administrateur : Gaiffe, Thierry
Président du conseil d'administration partant : Hirsch, Jacques Michel, nomination du Président du conseil d'administration : Fiszel, Roland
modification de l'Administrateur PARIS REALTY FUND représenté par , Perrolaz Alain Adresse : 75 rue Jeanne D'Arc 94160 Saint-Mandé, modification de l'Administrateur PARUS représenté par , Dupuis Isabelle Adresse : 4 boulevard Anatole France 92100 Boulogne-Billancourt
modification du Directeur général Gaiffe, Thierry
Directeur général partant : Gaiffe, Thierry, nomination du Directeur général : Chamignon, Gilles
Président du conseil d'administration partant : De Oliveira E Castro, Antoine, nomination du Président du conseil d'administration : Renaud-Perret, Julien, modification de l'Administrateur PARUS représenté par , De Oliveira E Castro Antoine Adresse : Brandschenkestrasse 167 - 8002 Zurich
modification de l'Administrateur PARIS REALTY FUND représenté par , Onfray Antoine Adresse : 10 bis rue des Carrières 92500 Rueil-Malmaison
Directeur général partant : Chamignon, Gilles ; nomination du Directeur général : Franzolini, nom d'usage : Schwartz, Anne
Président du conseil d'administration partant : Renaud-Perret, Julien ; nomination du Président du conseil d'administration : De Oliveira E Castro, Antoine ; modification de l'Administrateur PARUS représenté par , Garcia Lydia nom d'usage : Behr Adresse : 260 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt
modification de l'Administrateur PARIS REALTY FUND représenté par , Volet Magali Adresse : 22 rue de la Fédération 75015 Paris
PARIS 9
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 37 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 30 000 |
Immobilisation financière | 800 |
Actif circulant net | 6 330 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 605 000 |
Placement | 725 000 |
Total Actif | 6 366 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 204 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 163 000 |
Total Passif | 6 366 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 233 000 |
Produit d'exploitation | 10 271 000 |
Charge d'exploitation | 6 462 000 |
Résultat d'exploitation | 3 810 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | -24 000 |
Résultat financier | 28 000 |
Résultat courrant | 3 867 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 60 |
Résultat exceptionnel | -60 |
Résultat net | 2 561 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société PAREF GESTION - Version en cache du 14/10/2023 08:22:00.