ImmatriculationLa société CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES est situé au 50 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 30/12/2010 et elle est immatriculée sous le numéro 388388902 au greffe de PARIS
CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -10 616,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeCIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02388388902.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsCIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES à son siége social situé au 50 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9.
Le numéro de téléphone est 01 44 63 99 78
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 12 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 12 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 12 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 12 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 28 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 28 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 07 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 07 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 05 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 26 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 05 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 22 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 22 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 30 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 30 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 19 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 19 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 23 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 25 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 30 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 25 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 03/04/1961 : Benoit BERTON (Administrateur)
- 19/06/1957 : Bertrand JACOBERGER (Administrateur)
- 05/11/1975 : Bruno LAINE (Administrateur)
- 27/08/1974 : Cécile ZIND (Administrateur)
- 01/11/1970 : Christèle ROBIC (Administrateur)
- 30/04/1960 : Eric BRAC DE LA PERRIERE (Directeur général)
- 30/05/1965 : Etienne LECOMTE (Administrateur)
- 15/12/1957 : Georges, ORTOLA (Administrateur)
- 11/04/1963 : Hervé LAUREAU (Administrateur)
- 13/02/1961 : Jean Hornain (Directeur général)
- 15/07/1962 : Jean TORCHIA (Administrateur)
- 04/04/1953 : Jean-bernard BONDUELLE (Administrateur)
- 19/06/1966 : Jérôme François (Administrateur)
- 31/07/1976 : July COO (Administrateur)
- 24/01/1972 : Mathias DOSNE (Administrateur)
- 18/11/1947 : Olivier DESFORGES (Président du conseil d'administration)
- 02/03/1951 : Patrice ROBICHON (Administrateur)
- 13/12/1961 : Patrick DESCHAMPS (Administrateur)
- 04/12/1964 : Philippe JACOB (Directeur général)
- 02/04/1954 : Philippe THUVIEN (Administrateur)
- 18/03/1962 : Richard Panquiault (Administrateur)
- 22/06/1944 : Robert VOLUT (Administrateur)
- 12/06/1970 : Vincent CRASNIER (Administrateur)
L'âge moyen des 23 dirigeants de la société CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES est de 60 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 78 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bertrand JACOBERGER
- Gérant de SCI VANEAU
- Président de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE
- Administrateur de SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES
Bruno LAINE
Christelle ROBIC
Eric BRAC DE LA PERRIERE
- Administrateur de ADELPHE
- Administrateur de ARNAULT CONSEIL
- Gérant de BDD
- Directeur général de ECO EMBALLAGES SA
- Président de GUESAR
Eric BRACE DE LA PERRIERE
Georges ORTOLA
- Président du conseil d'administration de ADELPHE
- Administrateur de ECO EMBALLAGES SA
- Associé-Gérant de GFA ORTOLA
- Administrateur de SA VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE
- Administrateur de SCA LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU
- Gérant de SCEA DES DOMAINES GEORGES ORTOLA
- Gérant de SCEA ORTOLA
- Associé-Gérant de SCI LE CHATEAU DE LUNES
- Associé-Gérant de SCI SYRAH DU GOLF
- Administrateur de TRILLES
- Administrateur de VINADEIS
Georges, ORTOLA
- Président du conseil d'administration de ADELPHE
- Administrateur de ECO EMBALLAGES SA
- Associé-Gérant de GFA ORTOLA
- Administrateur de SA VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE
- Gérant de SCEA DES DOMAINES GEORGES ORTOLA
- Gérant de SCEA ORTOLA
- Associé-Gérant de SCI LE CHATEAU DE LUNES
- Associé-Gérant de SCI SYRAH DU GOLF
- Administrateur de TRILLES
- Administrateur de VINADEIS
- Gérant de YMYS
Hervé LAUREAU
Jean BONDUELLE
- Administrateur de BONDUELLE
- Administrateur de FINANCIERE AVR
- Président de LA PLAINE
- Associé-gérant de LE CLOITRE
- Directeur général de PIERRE ET BENOIT BONDUELLE SAS
- Gérant de UNION PROMOT INDUSTRIES APPERTISE
Jean Hornain
- Administrateur de AGENCE FRANCE PRESSE
- Directeur général de AUJOURD'HUI SPORT
- Administrateur de BANQUE ECHANGES PHOTOGRAPHIQUES
- Directeur général de ECO EMBALLAGES SA
- Gérant non associé de GJPC
- Directeur général de LE PARISIEN LIBERE
- Gérant de ODESSA PATRIMOINE
- Président de PROXIMY
- Président de SICAP
Jean TORCHIA
- Administrateur de ECO EMBALLAGES SA
- Président de KENSINGTON
- Président de KRAFT FOODS MONDELEZ FRANCE ANTILLES GUYANE DISTRIBUTION SAS
- Président de MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION
- Président de MONDELEZ INTERNATIONAL SAS
- Président de PADDINGTON
- Co-Gérant de SCI JL PRA
Jean-bernard BONDUELLE
- Directeur général de LA PLAINE
- Gérant de SCI GAY LUSSAC
- Gérant de SOCIETE IMMOBILIERE NICOLAS APPERT
- Gérant de SOCIETE IMMOBILIERE POINCARE
Jérôme François
- Directeur général délégué de NESTLE FRANCE
- Associé-Gérant de PRINCESSE PALATINE
- Directeur général de REMPARTS DE LA VILLE FORTE
Mathias DOSNE
Olivier DESFORGES
- Administrateur de ADELPHE
- Administrateur de ECO EMBALLAGES SA
- Administrateur de MEDIAMETRIE EXPANSION
Patrice ROBICHON
Patrick DESCHAMPS
Philippe JACOB
- Administrateur de ADELPHE
- Président du conseil d'administration de ECO EMBALLAGES SA
- Administrateur de GROUPE COURREGES
- Associé-gérant de SCI PLUNO
Philippe THUVIEN
Richard Panquiault
Robert VOLUT
- Administrateur de ACTIVIANDES
- Administrateur de LES VIANDES DE COTE D'OR
- Gérant de RV CONSEIL
- Gérant non associé de SCI DU PRESBYTERE
Vincent CRASNIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES |
Sigle de l'entreprise | ECOPAR |
Identifiant de l'entreprise | 388388902 |
Numéro interne du siège | 00032 |
Adresse | 50 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 décembre 2010 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 août 1992 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 |
Résultat net | -10 616,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
- Eric BRAC DE LA PERRIERE
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Patrice ROBICHON
Administrateur - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- ARNAULT CONSEIL
- BDD
- GUESAR
- ECO EMBALLAGES SA
- Jean TORCHIA
- MONDELEZ INTERNATIONAL SAS
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION
- KRAFT FOODS MONDELEZ FRANCE ANTILLES GUYANE DISTRIBUTION SAS
- PADDINGTON
- KENSINGTON
- SCI JL PRA
- Bertrand JACOBERGER
- SCI VANEAU
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE
- SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES
- Andre GIRONA
Directeur général - Pierre ROESSLER
Président du conseil d'administration - Bertrand SUCHET
Administrateur - Rémi LESAGE
Administrateur - Maurice GARDINI
Administrateur - Daniel ECKENSPIELLER
Administrateur - Alphonse HARTMANN
Vice-président - Francis HILLMEYER
Administrateur - Jean-louis OLIVIER
Administrateur - Edmond SKUBISZEWSKI
Administrateur - Maurice SCHNOEBELEN
Administrateur - Gerard BECHT
Administrateur - Marie ARNOLD
Administrateur - Rene DANESI
Administrateur - Denis RAMBAUD
Administrateur - Alain HERRMANN
Administrateur - Fatima JENN
Administrateur - Sandrine MOUCHEL
Administrateur - Gerard MIFSUD
Administrateur
- Andre GIRONA
- Patrick DESCHAMPS
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Patrice ROBICHON
Administrateur - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- ETABLISSEMENTS J.B.C.
- ADELPHE
- Jérôme François
- PRINCESSE PALATINE
- NESTLE FRANCE
- Philippe MATHOULIN
Directeur général délégué - Richard GIRARDOT
Président - Hubert MARCHAND
Directeur général - Olivier BERGERE
Directeur général délégué - Sophie DE ROVERE
Directeur général délégué - Olivier GUILLON
Directeur général délégué - Muriel LIENAU
Directeur général délégué - Benoit RABOURDIN
Directeur général délégué - Suzanne MANET
Directeur général délégué - Klaus ZIMMERMANN
Directeur général délégué - Bert DEMEYERE
Directeur général délégué - Philippe VOSSEN
Directeur général délégué - Giulio GERARDO
Directeur général délégué - Florence FRAPPA
Directeur général délégué - Samuel CAZIN
Directeur général délégué - Jean-michel FOURRIER
Directeur général délégué - Muriel KOCH
Directeur général délégué - François PERRIN
Directeur général délégué - Nicolas FOURCADE
Directeur général délégué - Michel MERSCH
Directeur général délégué
- Philippe MATHOULIN
- REMPARTS DE LA VILLE FORTE
- Jean BONDUELLE
- LA PLAINE
- UNION PROMOT INDUSTRIES APPERTISE
- FINANCIERE AVR
- PIERRE ET BENOIT BONDUELLE SAS
- LE CLOITRE
- BONDUELLE
- Benoit BONDUELLE
Administrateur - Miriam FEDIDA
Administrateur - Christophe BONDUELLE
Président du conseil d'administration - Marc BONDUELLE
Administrateur - Pierre PARIS
Administrateur - Pierre DELOFFRE
Administrateur - Thomas DERVILLE
Administrateur - Jerome BONDUELLE
Administrateur - Daniel VIELFAURE
Directeur général - Francois BONDUELLE
Administrateur - Guillaume DEBROSSE
Administrateur - Hubert MILLIEZ
Administrateur - Antoine FIEVET
Administrateur - Philippe VASSEUR
Administrateur
- Benoit BONDUELLE
- Hervé LAUREAU
- GROUPEMENT ETUDE NORMALISAT FABRICANTS
- Philippe HEIMBURGER
Administrateur - François Attali
Administrateur - Bruno BERTON
Administrateur - François FERRY
Directeur général - Bertrand Denis de Senneville
Président du conseil d'administration - Sylvie GAUTIER
Administrateur - Erik ANGOT
Administrateur - Brigitte BOUE
Administrateur - Franck DEVAUX LANDRAGIN
Administrateur - Denis WISDORFF
Administrateur - Richard CATTELOIN
Administrateur - Christophe ETTVILLER
Administrateur - Thierry SOULIER
Administrateur - Emmanuel PLAZOL
Administrateur - Joel PETILLON
Administrateur - Vincent BLANDEAU
Administrateur
- Philippe HEIMBURGER
- GROUPEMENT ETUDE NORMALISAT FABRICANTS
- Philippe JACOB
- GROUPE COURREGES
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Patrice ROBICHON
Administrateur - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- SCI PLUNO
- Olivier DESFORGES
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Patrice ROBICHON
Administrateur - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- MEDIAMETRIE EXPANSION
- Pierre BOZO
Administrateur - Philippe TASSI
Administrateur - Laurent LE LAY
Administrateur - Jerome YOMTOV
Administrateur - Laurent BATTAIS
Administrateur - Veronique VIVIANO
Administrateur - Jacques BRAUN JACQUES
Administrateur - Frédéric MARTENOT
Administrateur - Roger COSTE
Administrateur - Bruno CHETAILLE
Administrateur - Fabrice MOLLIER
Administrateur
- Pierre BOZO
- ECO EMBALLAGES SA
- Georges, ORTOLA
- TRILLES
- Jose MARTINEZ
Administrateur - Laurent RAUX
Administrateur - Marc DUBERNET
Administrateur - Paul BORIES AZEAU
Administrateur - Joel CASTANY
Administrateur - Jean DEVIC
Président du conseil d'administration - Bertrand GIRARD
Directeur général - Georges ORTOLA
Administrateur - Joël CASTANY
Président du conseil d'administration
- Jose MARTINEZ
- SA VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE
- VINADEIS
- Jose MARTINEZ
Administrateur - Laurent RAUX
Administrateur - Dominique FARAIL
Administrateur - Christian CAILHAU
Administrateur - Fabrice VERGE
Administrateur - Jean MAZARD
Administrateur - Paul BORIES AZEAU
Administrateur - Philippe VERGNES
Administrateur - Jean MAZARD
Administrateur - Eric LANNES
Administrateur - Gérard GUIRAUD
Administrateur - Laurent GIRBAU
Administrateur - Joel CASTANY
Président du conseil d'administration - Jean DEVIC
Président du conseil d'administration - Pierre CANAVY
Administrateur - Bertrand GIRARD
Président du directoire - Georges ORTOLA
Administrateur - Laurent, GIRBAU
Administrateur - Jose, MARTINEZ
Administrateur
- Jose MARTINEZ
- SCEA ORTOLA
- SCEA DES DOMAINES GEORGES ORTOLA
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Patrice ROBICHON
Administrateur - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- GFA ORTOLA
- SCI LE CHATEAU DE LUNES
- SCI SYRAH DU GOLF
- YMYS
- TRILLES
- Jean Hornain
- LE PARISIEN LIBERE
- PROXIMY
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- BANQUE ECHANGES PHOTOGRAPHIQUES
- GJPC
- AUJOURD'HUI SPORT
- SICAP
- AGENCE FRANCE PRESSE
- Francis MOREL
Administrateur - Sofia BENGANA
Administrateur - Emmanuel HOOG
Président Directeur Général - Martin AJDARI
Administrateur - François Morinière
Administrateur - Pierre GIRONDE
Administrateur - Marie-christine LEVET
Administrateur - Laurence FRANCESCHINI
Administrateur - Bruno PATINO
Administrateur - Patrick VENRIES
Administrateur - Bernard DUCAMP
Administrateur - Romain NADAL
Administrateur - Jean EVIN
Administrateur - Jean-michel BRETONNIER
Administrateur - Olivier BAUBE
Administrateur - Roland DE COURSON DE LA VILLENEUVE
Administrateur - Philippe FAYE
Administrateur - Christophe BEAUX
Administrateur - Laurent COURONNE
Administrateur - Marie-christine SARAGOSSE
Administrateur - Agnes PANNIER RUNACHER
Administrateur - Louis DREYFUS
Administrateur - Agnes PANNIER
Administrateur - Marie-christine SARAGOSSE FOURNIER
Administrateur - Martin ADJARI
Administrateur - Djilali BELAID
Administrateur - Soïzic BOUJU
Administrateur - Julia CAGE
Administrateur - Catherine GRISOLET
Administrateur - Laurent GUIMIER
Administrateur - Sylvie MALIGORNE
Administrateur - Amelie VERDIER
Administrateur
- Francis MOREL
- ODESSA PATRIMOINE
- Patrice ROBICHON
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- SCI DES TILLEULS
- ADELPHE
- Georges ORTOLA
- TRILLES
- Jose MARTINEZ
Administrateur - Laurent RAUX
Administrateur - Marc DUBERNET
Administrateur - Paul BORIES AZEAU
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Joel CASTANY
Administrateur - Jean DEVIC
Président du conseil d'administration - Bertrand GIRARD
Directeur général - Joël CASTANY
Président du conseil d'administration
- Jose MARTINEZ
- SA VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE
- VINADEIS
- Jose MARTINEZ
Administrateur - Laurent RAUX
Administrateur - Dominique FARAIL
Administrateur - Christian CAILHAU
Administrateur - Fabrice VERGE
Administrateur - Jean MAZARD
Administrateur - Paul BORIES AZEAU
Administrateur - Philippe VERGNES
Administrateur - Jean MAZARD
Administrateur - Eric LANNES
Administrateur - Gérard GUIRAUD
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Laurent GIRBAU
Administrateur - Joel CASTANY
Président du conseil d'administration - Jean DEVIC
Président du conseil d'administration - Pierre CANAVY
Administrateur - Bertrand GIRARD
Président du directoire - Laurent, GIRBAU
Administrateur - Jose, MARTINEZ
Administrateur
- Jose MARTINEZ
- SCEA ORTOLA
- SCEA DES DOMAINES GEORGES ORTOLA
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Directeur général - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Patrice ROBICHON
Administrateur - Eric BRACE DE LA PERRIERE
Administrateur - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- GFA ORTOLA
- SCI LE CHATEAU DE LUNES
- SCI SYRAH DU GOLF
- SCA LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU
- Henri JAUSSAN
Administrateur - Jerome GRIFFOUL
Administrateur - Marc DUBERNET
Administrateur - Pierre FIL
Administrateur - Paul BORIES AZEAU
Administrateur - Joel CASTANY
Président - Jean DEVIC
Président - Bertrand GIRARD
Directeur général - Jean-paul VERDIER
Administrateur - François-régis DE FOURNAS DE LA BROSSE
Administrateur - Yves GAZANIOL
Administrateur - Joël GALLY
Administrateur - Michel SIGE
Administrateur - Joël CASTANY
Président
- Henri JAUSSAN
- TRILLES
- Eric BRACE DE LA PERRIERE
- ECO EMBALLAGES SA
- Patrice ZYGBAND
Administrateur - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Directeur général - Jean TORCHIA
Administrateur - Jérôme BEDIER
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Catherine JUNG
Administrateur - Jacques BORDAT
Administrateur - Geraud DELORME
Administrateur - Noel MANGIN
Administrateur - Victoire JACQUIN DE MARGERIE
Administrateur - Jacques CREYSSEL
Administrateur - Ben LAMBRECHT
Administrateur - Philippe JACOB
Président du conseil d'administration - Guillaume DARRASSE
Administrateur - Catherine BRECHIGNAC
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Denis CANS
Administrateur - Olivier DELAMEA
Administrateur - Raymond DOIZON
Administrateur - Georges, ORTOLA
Administrateur - Jean Hornain
Directeur général - Thierry GAILLARD
Administrateur - Georges ORTOLA
Administrateur - Benoist BERTON
Administrateur - Marc VERMEULEN
Administrateur
- Patrice ZYGBAND
- ADELPHE
- Francois DEMEURE DIT LATTE
Directeur général - Eric BRAC DE LA PERRIERE
Administrateur - Patrick DESCHAMPS
Administrateur - Bertrand Denis de Senneville
Administrateur - Philippe JACOB
Administrateur - Olivier DESFORGES
Administrateur - Michel PINAT
Administrateur - Christine BARTHE
Administrateur - Georges, ORTOLA
Président du conseil d'administration - Patrice ROBICHON
Administrateur - Georges ORTOLA
Président du conseil d'administration - Delphine CAROFF
Administrateur - Flore DE PRADEL DE LAMAZE
Administrateur
- Francois DEMEURE DIT LATTE
- BDD
- ECO EMBALLAGES SA
PARIS 9
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 303 719 |
Immobilisation incorporelle | 224 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 303 495 |
Actif circulant net | 297 568 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 297 568 |
Total Actif | 1 601 287 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 589 387 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 901 |
Total Passif | 1 601 288 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 12 786 |
Résultat d'exploitation | -12 786 |
Produit financier net | 2 170 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 170 |
Résultat courrant | -10 616 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -10 616 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CIE PARTICIPATION ECO EMBALLAGES - Version en cache du 25/07/2022 02:02:33.