ImmatriculationLa société PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS est situé au 44 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15
Elle a été crée le 29/08/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 393605993 au greffe de PARIS
PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 044,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) et le code de l'activité de son établissement principal est 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).
L'activité déclarée au greffe est : Conseil, études, montage d'opérations.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 337 880,00 pour un résultat net de 7 204,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffePHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34393605993.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS de part son activité de 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Siége social et établissementsPHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS à son siége social situé au 44 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15.
Le numéro de téléphone est 04Â 72Â 56Â 31Â 21
Le numéro de fax est 04Â 78Â 38Â 49Â 30
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 01 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 08 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 13 septembre 2012 : Immatriculation (Président : Reboulleau, Yann, Commissaire aux comptes titulaire : Berthurel, Daniel, Commissaire aux comptes suppléant : Boudinot, Jacques.)
- 23 octobre 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 28 juillet 2016 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 25 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 11 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 14 juin 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 23 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 23 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 24 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 24 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 14 février 2020 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration)
- 09 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 09 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 18 mai 2022 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/04/1964 : Yann REBOULLEAU (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS est de 58 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Yann REBOULLEAU
- Gérant de 2R IMMO
- Président de BASTIDE DU MONT VINOBRES
- Gérant non associé de CARLA FINANCES
- Gérant de CHATEAU DE CAIX
- Gérant non associé de HOLDING DE LA ROSE
- Gérant de HOLDING DE SARTROUVILLE
- Gérant de HOLDING DES TILLEULS
- Gérant de HOLDING FINANCIERE DES BORDES
- Président de LA GRANDE CHARRIERE
- Gérant de LA RESIDENCE DU LAC
- Gérant non associé de LES CEDRES
- Gérant de LR MEDIAS SARL
- Président de PHILOGERIS HEGAXONE
- Président de PHILOGERIS JARDINS D'OLY
- Président de PHILOGERIS REGIONS
- Président de PHILOGERIS SERVICE PUBLIC
- Gérant de RESIDENCE DE LA FORET
- Gérant de RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE
- Gérant de RESIDENCE LES CEDRES
- Président de S.A.S. RESIDENCE DE LA FORET
- Gérant non associé de SARL LE MARRONNIER
- Président de SAS PHILOGERIS HEXAGONE II
- Gérant de SC EXTENSION GRANDE CHARRIERE
- Liquidateur de SCCV EXTENSIO MA RESIDENCE
- Gérant de SCCV EXTENSION LE BEAU SITE
- Gérant de SCI LES TILLEULS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS |
Identifiant de l'entreprise | 393605993 |
Numéro interne du siège | 00038 |
Adresse | 44 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 juin 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 044,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 02 janvier 1994 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 337 880,00 |
Résultat net | 7 204,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Services |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Principal | conseil affaires et gestion |
Conseil, études, montage d'opérations.
Commissaire aux comptes suppléant partant : Boudinot, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SOREL
Commissaire aux comptes titulaire partant : Berthurel, Daniel ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PREJEAN AUDIT ET CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ADD EQUATION ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET SOREL
nomination du Directeur général : Ranc, nom d'usage : Reboulleau, Stéphanie
- Yann REBOULLEAU
- 2R IMMO
- BASTIDE DU MONT VINOBRES
- CARLA FINANCES
- CHATEAU DE CAIX
- HOLDING DE LA ROSE
- HOLDING DE SARTROUVILLE
- HOLDING DES TILLEULS
- HOLDING FINANCIERE DES BORDES
- LA GRANDE CHARRIERE
- LA RESIDENCE DU LAC
- LES CEDRES
- LR MEDIAS SARL
- PHILOGERIS HEGAXONE
- PHILOGERIS JARDINS D'OLY
- PHILOGERIS REGIONS
- PHILOGERIS SERVICE PUBLIC
- RESIDENCE DE LA FORET
- RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE
- RESIDENCE LES CEDRES
- S.A.S. RESIDENCE DE LA FORET
- SARL LE MARRONNIER
- SAS PHILOGERIS HEXAGONE II
- SC EXTENSION GRANDE CHARRIERE
- SCCV EXTENSIO MA RESIDENCE
- SCCV EXTENSION LE BEAU SITE
- SCI LES TILLEULS
PARIS 15
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 651 195 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 20 886 |
Immobilisation financière | 630 309 |
Actif circulant net | 72 095 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 43 900 |
Placement | 28 195 |
Total Actif | 723 290 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 651 340 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 71 951 |
Total Passif | 723 291 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 337 880 |
Produit d'exploitation | 342 863 |
Charge d'exploitation | 334 811 |
Résultat d'exploitation | 8 052 |
Produit financier net | 2 |
Charge financière | 2 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 8 051 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 7 204 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS - Version en cache du 26/09/2022 03:45:05.