ImmatriculationLa société SITE PLUS est situé au 93 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES
Elle a été crée le 10/08/1994 et elle est immatriculée sous le numéro 397979618 au greffe de RENNES
SITE PLUS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6831Z (Agences immobilières) et le code de l'activité de son établissement principal est 6831Z (Agences immobilières).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
SITE PLUS à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeSITE PLUS est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00.
TVASi SITE PLUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10397979618.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SITE PLUS de part son activité de 6831Z (Agences immobilières) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Siége social et établissementsSITE PLUS à son siége social situé au 93 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 05 décembre 2008 : Modification (Changement de directeur général)
- 18 février 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 09 novembre 2011 : Modification (Changement de gérant)
- 03 août 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 14 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 13 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 08 juillet 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 18 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 06 septembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 15 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 27/06/1968 : David BLOT (Président)
- 07/09/1969 : Regis JAVAUDIN (Directeur Général)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SITE PLUS est de 54 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 54 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
David BLOT
- Gérant de AZUR
- Gérant de B M
- Gérant de BLOT COMMERCE
- Gérant non associé de BLOT EMPLACEMENTS COMMERCIAUX
- Gérant non associé de BLOT ENTREPRISE
- Gérant de BLOT ENTREPRISE 29
- Gérant non associé de BLOT ENTREPRISE 35
- Gérant non associé de BLOT ENTREPRISE 44
- Gérant de BLOT FINANCEMENT
- Gérant non associé de BLOT HABITAT LIFFRE
- Directeur général de BLOT IMMOBILIER
- Co-gérant de BLOT IMMOBILIER EMERAUDE
- Gérant de BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES
- Président de BLOT IMMOBILIER HABITATION SUD
- Gérant de BLOT INVEST
- Gérant de HISPANO
- Gérant de IMMOFI
- Gérant non associé de JBM
- Liquidateur de KORRIGAN
- Associé-Gérant de L.B.
- Associé-Gérant de LES OLIVIERS DU THABOR
- Gérant de LES ORANGERS DU THABOR
- Gérant de LR DEPOT
- Gérant de P.B.
- Liquidateur de S.C.I. ALETH, SOCIETE EN LIQUIDATION
- Gérant de SARL BLOT IMMOBILIER
- Gérant de SB LES CHAMPS
- Gérant de SCI BRUNO
- Gérant de SCI DEUXIEME NANTAISE
- Gérant non associé de SCI DU ROND-POINT DE PARIS
- Associé-Gérant de SCI EMERAUDE SILLON
- Dirigeant statutaire de SCI LOUIS IMMOBILIER
- Associé-Gérant de SCI PARTENAIRE 29
- Gérant non associé de SCI SAINT FELIX 2014
- Président de THABOR DISTRIBUTION
- Gérant de THABOR FINANCE
- Gérant de THABOR HOTELLERIE
- Gérant de THEBAIS
Regis JAVAUDIN
- Gérant non associé de DE GAULLE
- Gérant non associé de DU PALAIS
- Associé-Gérant de INVESTICOM
- Gérant non associé de JAMA
- Gérant non associé de LAFAYETTE
- Associé-Gérant de LAFOND INVESTISSEMENT
- Gérant de SCI COOPER
- Gérant de SCI VILLA JAMS
- Gérant de SI2P
- Gérant de SOLIMCO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SITE PLUS |
Identifiant de l'entreprise | 397979618 |
Numéro interne du siège | 00030 |
Adresse | 93 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 juin 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 31 juillet 1994 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Président de la société : BLOT Jean Marie Marcel. Directeur général : JAVAUDIN Régis. Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues. Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France.
Président de la société : BLOT David Jean Marcel Directeur général : JAVAUDIN Régis Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France
Président : BLOT David Jean Marcel Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France
Président : BLOT IMMOBILIER ; Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues ; Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France
- David BLOT
- AZUR
- B M
- BLOT COMMERCE
- BLOT EMPLACEMENTS COMMERCIAUX
- BLOT ENTREPRISE
- BLOT ENTREPRISE 29
- BLOT ENTREPRISE 35
- BLOT ENTREPRISE 44
- BLOT FINANCEMENT
- BLOT HABITAT LIFFRE
- BLOT IMMOBILIER
- BLOT IMMOBILIER EMERAUDE
- BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES
- BLOT IMMOBILIER HABITATION SUD
- BLOT INVEST
- HISPANO
- IMMOFI
- JBM
- KORRIGAN
- L.B.
- LES OLIVIERS DU THABOR
- LES ORANGERS DU THABOR
- LR DEPOT
- P.B.
- S.C.I. ALETH, SOCIETE EN LIQUIDATION
- SARL BLOT IMMOBILIER
- SB LES CHAMPS
- SCI BRUNO
- SCI DEUXIEME NANTAISE
- SCI DU ROND-POINT DE PARIS
- SCI EMERAUDE SILLON
- SCI LOUIS IMMOBILIER
- SCI PARTENAIRE 29
- SCI SAINT FELIX 2014
- THABOR DISTRIBUTION
- THABOR FINANCE
- THABOR HOTELLERIE
- THEBAIS
RENNES
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SITE PLUS - Version en cache du 19/10/2022 20:41:00.