ImmatriculationLa société COGIR est situé au 25 QUAI DR SCHEYDT 34200 SETE
Elle a été crée le 16/01/1995 et elle est immatriculée sous le numéro 399572999 au greffe de MONTPELLIER
COGIR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société àresponsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6630Z (Gestion de fonds) et le code de l'activité de son établissement principal est 6630Z (Gestion de fonds).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
COGIR à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 26 318,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeCOGIR est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise .
TVASi COGIR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90399572999.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COGIR de part son activité de 6630Z (Gestion de fonds) sont :
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Siége social et établissementsCOGIR à son siége social situé au 25 QUAI DR SCHEYDT 34200 SETE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 04 juin 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 25 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 juillet 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 26 juillet 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 29 juillet 2010 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 20 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 17 juillet 2012 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 24 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 01 août 2013 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 09 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 20 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 28 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 18 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 18 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 06 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 28 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/11/1949 : Francois COMMEINHES (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société COGIR est de 73 ans. Le plus jeune à 73 ans, le plus agé 73 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Francois COMMEINHES
- Liquidateur de CUMA DE PARAGUAL
- Gérant de IMMOBILIERE H.CO
- Gérant de IMMOBILIERE LOUMI
- Président du Conseil d'Administration de OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SETE
- Président de SA D'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
- Administrateur de SA TRAITEMENT ORDURE MENAGERE REG SETO
- Administrateur de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COGIR |
Identifiant de l'entreprise | 399572999 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 25 QUAI DR SCHEYDT 34200 SETE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 29 décembre 1994 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société àresponsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 29 décembre 1994 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 |
Résultat net | 26 318,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Assurance |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
- Francois COMMEINHES
- CUMA DE PARAGUAL
- IMMOBILIERE H.CO
- IMMOBILIERE LOUMI
- OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SETE
- SA D'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
- Regis MAGAT
Directeur général - Emile ANFOSSO
Administrateur - Luc LEYGNADIER
Administrateur - Rudy LLANOS
Administrateur - Sebastien PACULL
Administrateur - Mathilde LETERRIER
Administrateur - Yves MICHEL
Administrateur - Antoine DE RINALDO
Administrateur - Agnès BLACHE
Administrateur - Henri DORNE
Directeur général délégué - Laurence BOUDET
Administrateur - Francis DI STEFANO
Administrateur - M LIGUORI
Administrateur - Francis HERNANDEZ
Administrateur - Christian TILCHE
Administrateur - Claude CASSAGNE
Administrateur - Irénée CATAHALA
Administrateur - Céline DROUET
Administrateur - Michel ARROUY
Administrateur - Anne DURRIEU
Administrateur - Hervé MERZ
Administrateur
- Regis MAGAT
- SA TRAITEMENT ORDURE MENAGERE REG SETO
- Marion DEVINEAU
Administrateur - Jean GROS
Président du conseil d'administration - Claude PALPACUER
Administrateur - Max SERRES
Administrateur - Josette FAURA
Administrateur - Loic LINARES
Administrateur - Rodolphe MEZAN
Administrateur - Conception PELIZZA
Administrateur - Paulette PRADILLES
Administrateur - Pierrette ROUCOULET
Administrateur - Yves MICHEL
Administrateur - Jean VESSE
Administrateur - Alain BONAFOUX
Vice-président - Jany ARNAL
Administrateur - Francis VEAUTE
Administrateur - Antoine DE RINALDO
Administrateur - Patrick LEBERTOIS
Administrateur - Jean DENEU
Administrateur - Armand FORMATO
Administrateur
- Marion DEVINEAU
- SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LE
- Gerard CANOVAS
Directeur général - Francis VEAUTE
Administrateur - Francis DI STEFANO
Administrateur - Geneviève MARTINEZ
Administrateur - Julien SARRAUD
Administrateur - François LIBERTI
Administrateur - Dominique GHINAMO
Administrateur - Irénée CATHALA
Administrateur - Thierry COURS
Administrateur - Catherine LOGEART
Administrateur - Brigitte MATEOS
Administrateur - Christophe RIOUST
Administrateur - Dominique SERRES
Administrateur - Laure SORITEAU
Administrateur
- Gerard CANOVAS
SETE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 246 837 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 246 837 |
Actif circulant net | 20 385 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 20 385 |
Total Actif | 267 223 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 264 200 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 024 |
Total Passif | 267 223 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 1 495 |
Charge d'exploitation | 1 044 |
Résultat d'exploitation | 451 |
Produit financier net | 25 867 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 25 867 |
Résultat courrant | 26 318 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 26 318 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COGIR - Version en cache du 14/11/2022 00:57:02.