ImmatriculationLa société SARL E.G est situé au RTE DEPARTEMENTALE 559 83250 LA LONDE LES MAURES
Elle a été crée le 16/02/2016 et elle est immatriculée sous le numéro 400597688 au greffe de TOULON
SARL E.G est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 200,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
SARL E.G à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 693 288,00 pour un résultat net de 316 659,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSARL E.G est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15.
TVASi SARL E.G est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR33400597688.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SARL E.G de part son activité de 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Siége social et établissementsSARL E.G à son siége social situé au RTE DEPARTEMENTALE 559 83250 LA LONDE LES MAURES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 16 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 23 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 14 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 08 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 16 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 19 juin 2014 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal)
- 30 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 21 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 février 2016 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 23 février 2016 : Immatriculation (Gérant : WILLERVAL Olivier)
- 11 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 18 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 20 décembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 21 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 24 novembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 27/04/1950 : Olivier WILLERVAL (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SARL E.G est de 74 ans. Le plus jeune à 74 ans, le plus agé 74 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Olivier WILLERVAL
- Gérant de ARBO GUILLEBERT
- Gérant de ROUSSEL MACHINERY
- Président de SANAM
- Gérant non associé de SCI CHATEAU DE LA PASCALETTE
- Gérant de SCI MARIE WILLERVAL
- Président de SEL ENVIRONNEMENT
- Liquidateur de SLACK
- Associé-gérant de SNM DEVELOPPEMENT
- Gérant de SOC D'EQUIPEMENTS ET DE LOCATION
- Administrateur de WILLERVAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL E.G |
Identifiant de l'entreprise | 400597688 |
Numéro interne du siège | 00037 |
Adresse | RTE DEPARTEMENTALE 559 83250 LA LONDE LES MAURES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 200,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 31 mars 1995 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 693 288,00 |
Résultat net | 316 659,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Principal | marchand de biens immobiliers |
LA LONDE LES MAURES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 388 653 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 388 653 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 289 020 |
Stock | 208 115 |
Avance | 0 |
Créance | 75 327 |
Placement | 5 578 |
Total Actif | 2 677 674 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 865 778 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 85 000 |
Dette | 726 895 |
Total Passif | 2 677 673 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 693 288 |
Produit d'exploitation | 693 308 |
Charge d'exploitation | 168 088 |
Résultat d'exploitation | 525 220 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 595 |
Résultat financier | -1 595 |
Résultat courrant | 523 625 |
Produit exceptionnel | 18 300 |
Charges exceptionnelles | 66 937 |
Résultat exceptionnel | -48 637 |
Résultat net | 316 659 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SARL E.G - Version en cache du 30/07/2024 20:06:01.