ImmatriculationLa société METALTOP est situé au RUE DES RIMORDS 03410 DOMERAT
Elle a été crée le 14/05/1997 et elle est immatriculée sous le numéro 412030587 au greffe de MONTLUCON
METALTOP est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 2014Z (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base) et le code de l'activité de son établissement principal est 2014Z (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2014Z (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la fabrication de produits chimiques par des processus de base, tels que le craquage thermique et la distillation. Ces processus permettent généralement d'obtenir des éléments chimiques distincts ou des composés chimiquemen
- la fabrication des produits chimiques de base :
- hydrocarbures acycliques, saturés ou non saturés
- hydrocarbures cycliques, saturés ou non saturés
- alcools acycliques et cycliques
- acides monocarboxyliques et polycarboxyliques, y compris l'acide acétique
- autres composés à fonctions oxygénées, y compris les aldéhydes, les cétones, les quinones et les composés contenant deux fonctions oxygénées ou plus
- glycérine synthétique
- composés organiques à fonctions azotées, y compris les amines
- fermentation de la canne à sucre, du maïs ou d'autres produits similaires pour produire de l'alcool et des esters
- autres composés organiques, y compris les produits de la distillation du bois (charbon de bois, par exemple), etc.
- la fabrication de produits aromatiques synthétiques
- la distillation des goudrons de houille
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matières plastiques sous formes primaires (cf20.16Z)
- la fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires (cf20.17Z)
- la fabrication de glycérine (cf20.41Z)
- la fabrication d'huiles essentielles naturelles (cf20.53Z)
- la fabrication des acides salicylique et O-acétylsalicylique (cf21.10Z)
METALTOP à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 070 000,00 pour un résultat net de -35 000,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeMETALTOP est du ressort du greffe de MONTLUCON dont les coordonnées postales sont 114 BOULEVARD COURTAIS 03100 MONTLUCON
Le greffe peut être appelé au 04 70 05 05 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montlucon.fr.
Les greffiers sont : DUMAS Cirgue
Le greffe est ouvert 9h à 12h/14h à 17h.
TVASi METALTOP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15412030587.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à METALTOP de part son activité de 2014Z (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
Siége social et établissementsMETALTOP à son siége social situé au RUE DES RIMORDS 03410 DOMERAT.
Le numéro de téléphone est 0470288333
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 29 août 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 31 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 16 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 27 août 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 17 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 24 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 14 octobre 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 11 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 08 mai 2013 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 21 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 15 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 01 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 01 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 02 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 04 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 25 février 2020 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 13 décembre 2020 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 04 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.)
- 05 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/11/1962 : Guy TROUBAT (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société METALTOP est de 60 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 60 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Guy TROUBAT
- Gérant de CODEVE INDUSTRIES
- Co-Gérant de SCI LA PEROTTE
- Gérant de SERVIROC AGRI
- Administrateur de SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE
- Liquidateur de SOCIETE DES PRODUITS SERVIROC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | METALTOP |
Identifiant de l'entreprise | 412030587 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | RUE DES RIMORDS 03410 DOMERAT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 1997 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 1997 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 1 070 000,00 |
Résultat net | -35 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2014Z : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
Activité principale de l'entreprise | 2014Z : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Industrie chimique |
Activite | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de produits chimiques organiques |
Principal | fabricant de produits chimiques organiques |
Président du Conseil d'Administration : TROUBAT Guy Jean-Gabriel AlainDirecteur général et administrateur : TROUBAT Claire Louise né(e) VIERLING. Administrateur : TROUBAT Marie-Josephe Louise Simone né(e) GRAVIER. Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. AUDIT ET COMMISSARIAT SARL. Commissaire aux comptes suppléant : CARRAT Nathalie.
Président du Conseil d'Administration : TROUBAT Guy, Jean-Gabriel, Alain Directeur général et administrateur : TROUBAT Claire, Louise né(e) VIERLING Administrateur : TROUBAT Marie-Josephe, Louise, Simone né(e) GRAVIER Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. AUDIT ET COMMISSARIAT SARL Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
Président du Conseil d'Administration : TROUBAT Guy, Jean-Gabriel, Alain Directeur général et administrateur : TROUBAT Claire, Louise né(e) VIERLING Administrateur : TROUBAT Marie-Josephe, Louise, Simone né(e) GRAVIER Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE ET CONSEIL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SANTOSUOSSO Eric
Président : TROUBAT Guy, Jean-Gabriel, Alain
Gérant : TROUBAT Guy, Jean-Gabriel, Alain
Président : HOLDING DE POMMEREAU ; Directeur général : DE POMMEREAU Camille
DOMERAT
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 180 000 |
Immobilisation incorporelle | 162 000 |
Immobilisation corporelle | 18 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 239 000 |
Stock | 77 000 |
Avance | 0 |
Créance | 144 000 |
Placement | 18 000 |
Total Actif | 419 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 283 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 136 000 |
Total Passif | 419 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 070 000 |
Produit d'exploitation | 1 083 000 |
Charge d'exploitation | 1 056 000 |
Résultat d'exploitation | 26 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 22 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 70 000 |
Résultat exceptionnel | -57 000 |
Résultat net | -35 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société METALTOP - Version en cache du 29/09/2022 18:08:02.