ImmatriculationLa société NOUVELLES NUANCES est situé au 27 BD CHARLES MORETTI 13014 MARSEILLE 14
Elle a été crée le 27/10/1997 et elle est immatriculée sous le numéro 414339135 au greffe de MARSEILLE
NOUVELLES NUANCES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4334Z (Travaux de peinture et vitrerie) et le code de l'activité de son établissement principal est 4334Z (Travaux de peinture et vitrerie).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4334Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
- la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
NOUVELLES NUANCES à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeNOUVELLES NUANCES est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30.
TVASi NOUVELLES NUANCES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53414339135.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à NOUVELLES NUANCES de part son activité de 4334Z (Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01499 Miroiterie transformation négoce du verre
Siége social et établissementsNOUVELLES NUANCES à son siége social situé au 27 BD CHARLES MORETTI 13014 MARSEILLE 14.
Le numéro de téléphone est 0491494074
Le numéro de fax est 04Â 91Â 49Â 40Â 20
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 24 juin 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 19 juillet 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 11 mars 2011 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant.)
- 18 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 31 août 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 23 février 2016 : Modification (Modification de l'activité..)
- 20 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 20 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 20 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 20 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 30 juin 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 mars 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 11 juillet 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 25 juillet 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 22 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 19/08/1957 : Claude FERI (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société NOUVELLES NUANCES est de 65 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 65 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Claude FERI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NOUVELLES NUANCES |
Identifiant de l'entreprise | 414339135 |
Numéro interne du siège | 00033 |
Adresse | 27 BD CHARLES MORETTI 13014 MARSEILLE 14 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 15 octobre 1997 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie |
Activité principale de l'entreprise | 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie |
Activité principale au registre des métiers | 4334ZC |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Principal | peintre et vitrier |
Président : FERI Claude modification le 03 Mars 2011
Président : FERI Claude modification le 03 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FIPROVEX en fonction le 23 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COEXCOM en fonction le 23 Août 2012
Président : FERI Claude modification le 03 Mars 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIPROVEX en fonction le 23 Août 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL EXPERTISE COMMISSARIAT modification le 02 Mars 2016 ; Directeur général : NICOLAI Pierre en fonction le 27 Juin 2019
Président : FERI Claude ; Directeur général : NICOLAI Pierre
Président : NICOLAI ET FILS ; Directeur général : NICOLAI Pierre
MARSEILLE 14
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société NOUVELLES NUANCES - Version en cache du 09/11/2022 10:08:56.