ImmatriculationLa société SARL ALCOAT est situé au 148 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7
Elle a été crée le 20/10/2011 et elle est immatriculée sous le numéro 414560573 au greffe de PARIS
SARL ALCOAT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) et le code de l'activité de son établissement principal est 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
SARL ALCOAT à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -90,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSARL ALCOAT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi SARL ALCOAT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14414560573.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SARL ALCOAT de part son activité de 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Siége social et établissementsSARL ALCOAT à son siége social situé au 148 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 21 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 22 mars 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 21 avril 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 24 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 29 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 14 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 30 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 20 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 23 août 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 02 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 15 novembre 2020 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique)
- 17 mars 2021 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/04/1956 : Daniel MARQUE (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SARL ALCOAT est de 67 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 67 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Daniel MARQUE
- Gérant de ANPHI
- Président de ARONIA
- Président de CARVI
- Gérant de CASINELLI
- Liquidateur de CGEANT BY CDISCOUNT
- Président de EPICANTHE
- Administrateur de FLOREAL
- Administrateur de FOX
- Gérant de GERMINAL SNC
- Président de HEMIONE
- Président de ICHOR
- Administrateur de INTEXA
- Président de KERRIA
- Gérant de MESSIDOR SNC
- Liquidateur de OCALENN
- Président de PRAXIDICE
- Administrateur de PROXIPIERRE
- Président de RYSTENE
- Président du conseil d'administration de SEGISOR
- Administrateur de SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- Président de SUALONIC
- Président de THIBODIS
- Président de THORYNE
- Gérant de TUPAIA
- Gérant non associé de VELISSY
- Gérant de ZINOKA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL ALCOAT |
Identifiant de l'entreprise | 414560573 |
Numéro interne du siège | 00043 |
Adresse | 148 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 mai 2011 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 novembre 1997 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 |
Résultat net | -90,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité au siege | |
Secteur | automobile |
Catégorie | Automobile |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes |
Principal | vendeur de voitures |
Gérant partant : Marque, Daniel ; nomination du Gérant : Arpal, Patrice
- Daniel MARQUE
- ANPHI
- ARONIA
- CARVI
- CASINELLI
- CGEANT BY CDISCOUNT
- EPICANTHE
- FLOREAL
- FOX
- GERMINAL SNC
- HEMIONE
- ICHOR
- INTEXA
- KERRIA
- MESSIDOR SNC
- OCALENN
- PRAXIDICE
- PROXIPIERRE
- RYSTENE
- SEGISOR
- Yves DESJACQUES
Directeur général - Pascal RIVET
Administrateur - Patrice ARPAL
Administrateur - Emilie ROCHE
Directeur général - Hervé COSTES
Administrateur - Arnaud STRASSER
Administrateur - Mathieu SANTON
Président - Carlos GIRALDO MORENO
Administrateur - Filipe DA SILVA NOGUEIRA
Administrateur - José LOAIZA HERRERA
Administrateur
- Yves DESJACQUES
- SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- SUALONIC
- THIBODIS
- THORYNE
- TUPAIA
- VELISSY
- ZINOKA
PARIS 7
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 6 385 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 385 |
Placement | 0 |
Total Actif | 6 385 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 311 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 75 |
Total Passif | 6 385 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 123 |
Résultat d'exploitation | -123 |
Produit financier net | 33 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 32 |
Résultat courrant | -90 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -90 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SARL ALCOAT - Version en cache du 21/02/2023 23:01:16.