ImmatriculationLa société BLUE EYES OPTICAL est situé au 71 RUE DES TILLEULS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Elle a été crée le 22/02/1999 et elle est immatriculée sous le numéro 421907767 au greffe de NANTERRE
BLUE EYES OPTICAL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.) et le code de l'activité de son établissement principal est 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
BLUE EYES OPTICAL à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 12 306 000,00 pour un résultat net de -174 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeBLUE EYES OPTICAL est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi BLUE EYES OPTICAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92421907767.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BLUE EYES OPTICAL de part son activité de 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.) sont :
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsBLUE EYES OPTICAL à son siége social situé au 71 RUE DES TILLEULS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Le numéro de téléphone est 0160114576
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 13 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-06-30)
- 03 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 12 février 2010 : Modification (Modification de l'activité.)
- 10 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 11 juillet 2010 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 26 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 16 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 29 juin 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 15 décembre 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 18 mars 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 11 avril 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 28 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 05 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 17 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 27 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 26 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 05 février 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 14 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
- 26 octobre 2022 : Modification (Modification survenue sur l\'administration, la forme juridique.)
- 28 mars 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 12/04/1990 : Benjamin LIPKIN (Gérant)
- 03/03/1965 : Joseph LIPKIN (Gérant)
- 17/12/1938 : Pauline LIPKIN (Gérant)
- 20/01/1932 : Victor LIPKIN (Gérant)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BLUE EYES OPTICAL est de 67 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 91 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Pauline LIPKIN
- Directeur général de OPTIC MASSY 2000
- Gérant de SCI AUBER
- Gérant de SCI HEROLD
- Gérant de SCI LA FORET
- Gérant de SCI LES CHENES
- Gérant non associé de SCI RAVEL
- Gérant de SCI ROSSINI
- Gérant de SCI TURGOT
- Gérant de SCI YAEL
- Gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PEGUY
- Gérant de SOCIETE CIVILE MASSENET
Victor LIPKIN
- Gérant de BEVICAL
- Associé-Gérant de CERGY PDP
- Associé-Gérant de COURBEVOIE 1989
- Liquidateur de DEBUSSY
- Liquidateur de LES LYS
- Gérant de MASMA
- Gérant de MONTPARNASSA
- Directeur général de SAS ALEX
- Gérant de SCI AUTEUIL
- Associé-Gérant de SCI BARENTINA
- Liquidateur de SCI BELLEVUE
- Liquidateur de SCI BERLIOZ
- Liquidateur de SCI BIZET
- Gérant de SCI BOUL INVEST
- Gérant de SCI BOULOGNE TILLEUL
- Gérant de SCI GOUNOD
- Gérant de SCI HEROLD
- Gérant de SCI KASSAMEV
- Gérant de SCI L'HAY-DISPAN
- Gérant de SCI LA FORET
- Gérant de SCI LECOURBE
- Gérant de SCI LES CHENES
- Gérant de SCI NATIO-TOURS
- Gérant non associé de SCI RAVEL
- Gérant de SCI ROSSINI
- Gérant de SCI TURGOT
- Gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PEGUY
- Gérant de TOURS-INVEST
- Gérant de YAMIJO
- Gérant de YAMIVIC
Victor MR LIPKIN VICTOR
- Directeur général de B.V.A.
- Gérant de BAVARYS
- Liquidateur de COLBERT
- Gérant de MANIN
- Gérant de MASMA
- Directeur général de OPTIC MASSY 2000
- Gérant de OPTICAL BUDGET
- Gérant de RIS OPTIQUE
- Directeur général de SAS ALEX
- Gérant de SCI AUBER
- Gérant de SCI BOUL INVEST
- Gérant de SCI CHOPIN
- Gérant de SCI GOUNOD
- Gérant de SCI RAMEAU
- Gérant de SCI TURGOT
- Gérant de SCI YAEL
- Gérant de SOCIETE CIVILE MASSENET
- Gérant de TOURS-INVEST
- Directeur général de UNIVERS OPTICAL
- Gérant de UNIVIC
- Directeur général de VAL OPTIC
- Gérant de VALMY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BLUE EYES OPTICAL |
Identifiant de l'entreprise | 421907767 |
Numéro interne du siège | 00022 |
Adresse | 71 RUE DES TILLEULS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2010 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 janvier 1999 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros |
Dernier CA connu (2013 ) | 12 306 000,00 |
Résultat net | -174 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Activité principale | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Première activité | 4643Z : Commerce de gros (interentreprises) d'appareils électroménagers |
Deuxième activité | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Services |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs |
Principal | soutien aux entreprises |
Gérant : LIPKIN Pauline modification le 20 Octobre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : SECNAZI SLAMA ET ASSOCIES en fonction le 18 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : GERMON Paul en fonction le 18 Novembre 2004 Gérant : LIPKIN Victor en fonction le 18 Novembre 2005 Gérant : LIPKIN Joseph en fonction le 18 Novembre 2005 Gérant : LIPKIN Benjamin en fonction le 06 Décembre 2013
Gérant : LIPKIN Pauline modification le 20 Octobre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : SECNAZI SLAMA ET ASSOCIES en fonction le 18 Novembre 2004 Gérant : LIPKIN Victor en fonction le 18 Novembre 2005 Gérant : LIPKIN Joseph en fonction le 18 Novembre 2005 Gérant : LIPKIN Benjamin en fonction le 06 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PAUL GERMON ET ASSOCIES en fonction le 02 Avril 2014
Président : LIPKIN Joseph ; Directeur général : LIPKIN Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : PAUL GERMON ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : SECNAZI SLAMA ET ASSOCIES
- Victor LIPKIN
- BEVICAL
- CERGY PDP
- COURBEVOIE 1989
- DEBUSSY
- LES LYS
- MASMA
- MONTPARNASSA
- SAS ALEX
- SCI AUTEUIL
- SCI BARENTINA
- SCI BELLEVUE
- SCI BERLIOZ
- SCI BIZET
- SCI BOUL INVEST
- SCI BOULOGNE TILLEUL
- SCI GOUNOD
- SCI HEROLD
- SCI KASSAMEV
- SCI L'HAY-DISPAN
- SCI LA FORET
- SCI LECOURBE
- SCI LES CHENES
- SCI NATIO-TOURS
- SCI RAVEL
- SCI ROSSINI
- SCI TURGOT
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PEGUY
- TOURS-INVEST
- YAMIJO
- YAMIVIC
BOULOGNE BILLANCOURT
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 425 000 |
Immobilisation incorporelle | 25 000 |
Immobilisation corporelle | 235 000 |
Immobilisation financière | 166 000 |
Actif circulant net | 7 275 000 |
Stock | 2 465 000 |
Avance | 84 000 |
Créance | 4 188 000 |
Placement | 538 000 |
Total Actif | 7 700 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 945 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 147 000 |
Dette | 5 608 000 |
Total Passif | 7 700 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 306 000 |
Produit d'exploitation | 13 149 000 |
Charge d'exploitation | 12 895 000 |
Résultat d'exploitation | 255 000 |
Produit financier net | 73 000 |
Charge financière | 119 000 |
Résultat financier | -46 000 |
Résultat courrant | 209 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 51 000 |
Résultat exceptionnel | -51 000 |
Résultat net | -174 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BLUE EYES OPTICAL - Version en cache du 30/10/2023 23:19:20.