ImmatriculationLa société GROUPE IGS DEVELOPPEMENT est situé au 1 RUE JACQUES BINGEN 75017 PARIS 17
Elle a été crée le 29/12/1999 et elle est immatriculée sous le numéro 428784094 au greffe de PARIS
GROUPE IGS DEVELOPPEMENT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) et le code de l'activité de son établissement principal est 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
GROUPE IGS DEVELOPPEMENT à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -70,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeGROUPE IGS DEVELOPPEMENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi GROUPE IGS DEVELOPPEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83428784094.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GROUPE IGS DEVELOPPEMENT de part son activité de 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Siége social et établissementsGROUPE IGS DEVELOPPEMENT à son siége social situé au 1 RUE JACQUES BINGEN 75017 PARIS 17.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 23 janvier 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 20 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 15 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 31 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 14 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 26 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 18 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 19/05/1945 : Roger SERRE (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société GROUPE IGS DEVELOPPEMENT est de 77 ans. Le plus jeune à 77 ans, le plus agé 77 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Roger SERRE
- Gérant de CBIO
- Gérant de CENTRE DE FORMATION 107 R MARSEILLE LY
- Président du conseil d'administration de CENTRE INTER ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE
- Président de COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
- Président de COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT
- Gérant de CTRE ETUDES FRANCO-AMERICAIN MANAGEMEN
- Gérant non associé de CTRE INTEGRE FORMA DEVELOP 12 R PARODI
- Administrateur de ECOLE DE FORMATION CIAL RHONE ALPES
- Président de FORMATION ET DEVELOPPEMENT
- Administrateur de GIE UNIVERSITE PROFESSIONNELLE INT LYO
- Président de GROUPE 3A
- Président de IFPASS SERVICES
- Directeur Général Délégué de IGS CONSEIL ET FORMATION DEVELOPPEMENT
- Gérant de ILE DE BEAULIEU
- Gérant de INFORMAT DEVELOP COMMUNICAT
- Président de INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
- Gérant de INFORMATION-DEVELOPPEMENT PROFESSION
- Président de MONTAIGNE GOLF COMMUNICATION
- Administrateur de RISE
- Gérant de SCI 30R RENE CASSIN
- Gérant de SCI 7 RUE PIERRE DUPONT
- Gérant de SCI DES 7 ET 11 AVENUE DES CHASSEURS
- Associé-Gérant de SCI DES SABLONS
- Gérant de SCI DU 11 RUE DES SAUMONIERES
- Associé-Gérant de VH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE IGS DEVELOPPEMENT |
Identifiant de l'entreprise | 428784094 |
Numéro interne du siège | 00024 |
Adresse | 1 RUE JACQUES BINGEN 75017 PARIS 17 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 08 juillet 2004 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 27 décembre 1999 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 |
Résultat net | -70,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Services |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Principal | conseil affaires et gestion |
- Roger SERRE
- INFORMATION-DEVELOPPEMENT PROFESSION
- INFORMAT DEVELOP COMMUNICAT
- CENTRE INTER ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE
- CENTRE DE FORMATION 107 R MARSEILLE LY
- CBIO
- INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
- CTRE INTEGRE FORMA DEVELOP 12 R PARODI
- CTRE ETUDES FRANCO-AMERICAIN MANAGEMEN
- SCI DU 11 RUE DES SAUMONIERES
- GROUPE 3A
- ECOLE DE FORMATION CIAL RHONE ALPES
- SCI 7 RUE PIERRE DUPONT
- VH
- SCI DES SABLONS
- SCI DES 7 ET 11 AVENUE DES CHASSEURS
- RISE
- COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
- SCI 30R RENE CASSIN
- IGS CONSEIL ET FORMATION DEVELOPPEMENT
- Roger BURNEL
Président du Conseil d'Administration - Yves CENTRE INTER ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE
Administrateur - Yves ENREGLE
Directeur Général - Bernard INSTITUT DE GESTION SOCIALE IGS ASSOCIATION
Administrateur - Nicole MOIREAU VEUVE MAYETTE
Administrateur - Jean-pierre HULOT
Administrateur - Olivier JUTEAU
Administrateur
- Roger BURNEL
- GIE UNIVERSITE PROFESSIONNELLE INT LYO
- FORMATION ET DEVELOPPEMENT
- MONTAIGNE GOLF COMMUNICATION
- ILE DE BEAULIEU
- IFPASS SERVICES
- COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT
PARIS 17
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 830 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 830 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 830 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -6 177 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 8 006 |
Total Passif | 1 829 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 71 |
Résultat d'exploitation | -71 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -71 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -70 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GROUPE IGS DEVELOPPEMENT - Version en cache du 30/08/2022 02:07:45.