ImmatriculationLa société SGR est situé au 15 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY
Elle a été crée le 11/12/2006 et elle est immatriculée sous le numéro 430353425 au greffe de NANTERRE
SGR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4711C (Supérettes) et le code de l'activité de son établissement principal est 4711C (Supérettes).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711C (Supérettes), les activités sont :
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
SGR à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 996 583,00 pour un résultat net de -78 476,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSGR est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi SGR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84430353425.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SGR de part son activité de 4711C (Supérettes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
Siége social et établissementsSGR à son siége social situé au 15 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 juin 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 21 juillet 2008 : Modification (Modification du capital. Modification de représentant.)
- 26 août 2008 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant.)
- 09 novembre 2008 : Modification (Modification de représentant.)
- 23 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 16 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 19 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 07 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 14 décembre 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 30 janvier 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 19 avril 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 juin 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 15 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 06 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 03 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 04 septembre 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 12 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 17 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 08 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 20 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 08 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 17 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 31 juillet 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/11/1964 : Alain CHRISTEL (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SGR est de 58 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain CHRISTEL
- Président de BOBIGNY DISTRIBUTION
- Gérant de CARDIS
- Gérant de CASADIS
- Président de DARCY DISTRIBUTION
- Président de DISTRIMITRY II
- Président de F.I.D'L
- Président de FELIDIS
- Gérant de FILOMA
- Président de GRANDE ARMEE DISTRIBUTION
- Gérant de L.M.A. DISTRIBUTION
- Président de LAURADIS
- Président de LEA DISTRIBUTION
- Président de LEADER PRICE PITHIVIERS
- Gérant de LEVALLOIS AUTOS
- Président de MAGIC DISTRIBUTION
- Président de MAIL OUEST DISTRIBUTION
- Président de MARIEDIS
- Président de MARTROI DISTRIBUTION
- Président de MOLIERE DISTRIBUTION
- Président de NATDIS
- Président de PATDIS
- Président de SAINT LUC DISTRIBUTION
- Président de SENAP
- Président de SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE BEAUREGARD SES BEAUREGA
- Administrateur de SOCIETE NOUVELLE DU DOMAINE DE SERY
- Sous Gouverneur de SODIASNES
- Sous Gouverneur de SOGEBEZONS
- Gérant de SOGECOBINS
- Gérant de SOGEDAM
- Gérant de SOGELIEUTAUD
- Gérant de SOGEMONT
- Gérant de SOGEROUET
- Gérant de SOGEVILLE
- Président de SOPAMAC
- Président de THIONVILLE DISTRIBUTION
- Président de VENDOME DISTRIBUTION
- Président de VICTOR HUGO DISTRIBUTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SGR |
Identifiant de l'entreprise | 430353425 |
Numéro interne du siège | 00027 |
Adresse | 15 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 03 novembre 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 2000 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 996 583,00 |
Résultat net | -78 476,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4711C : Supérettes |
Activité principale de l'entreprise | 4711C : Supérettes |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Principal | supérette |
Co-gérant : AMIACH Gerard modification le 05 Octobre 2007Co-gérant : DANAN Régis en fonction le 05 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : LAMBERT Stéphane en fonction le 09 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MICHEL BOIVIN en fonction le 09 Juillet 2008.
Président : DANAN Régis modification le 14 Août 2008Commissaire aux comptes suppléant : LAMBERT Stéphane en fonction le 09 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MICHEL BOIVIN en fonction le 09 Juillet 2008.
Président : DANAN Régis modification le 14 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MICHEL BOIVIN en fonction le 09 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : PUECH Thierry en fonction le 29 Octobre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MICHEL BOIVIN en fonction le 09 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : PUECH Thierry en fonction le 29 Octobre 2008 Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 06 Décembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MICHEL BOIVIN en fonction le 09 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : PUECH Thierry en fonction le 29 Octobre 2008 président : BOUCHER André en fonction le 21 Janvier 2013
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MICHEL BOIVIN en fonction le 09 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : PUECH Thierry en fonction le 29 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Avril 2013 Président : CHRISTEL Alain en fonction le 11 Avril 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Avril 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Avril 2013 Président : CHRISTEL Alain en fonction le 11 Avril 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Avril 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Avril 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Avril 2013 Président : SI2M en fonction le 31 Août 2016
Président : GONCALVES Ernestoà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Alain CHRISTEL
- BOBIGNY DISTRIBUTION
- CARDIS
- CASADIS
- DARCY DISTRIBUTION
- DISTRIMITRY II
- F.I.D'L
- FELIDIS
- FILOMA
- GRANDE ARMEE DISTRIBUTION
- L.M.A. DISTRIBUTION
- LAURADIS
- LEA DISTRIBUTION
- LEADER PRICE PITHIVIERS
- LEVALLOIS AUTOS
- MAGIC DISTRIBUTION
- MAIL OUEST DISTRIBUTION
- MARIEDIS
- MARTROI DISTRIBUTION
- MOLIERE DISTRIBUTION
- NATDIS
- PATDIS
- SAINT LUC DISTRIBUTION
- SENAP
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE BEAUREGARD SES BEAUREGA
- SOCIETE NOUVELLE DU DOMAINE DE SERY
- SODIASNES
- SOGEBEZONS
- SOGECOBINS
- SOGEDAM
- SOGELIEUTAUD
- SOGEMONT
- SOGEROUET
- SOGEVILLE
- SOPAMAC
- THIONVILLE DISTRIBUTION
- VENDOME DISTRIBUTION
- VICTOR HUGO DISTRIBUTION
CLICHY
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 63 486 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 11 284 |
Immobilisation financière | 52 202 |
Actif circulant net | 192 891 |
Stock | 68 434 |
Avance | 0 |
Créance | 108 623 |
Placement | 15 834 |
Total Actif | 256 377 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -17 971 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 274 348 |
Total Passif | 256 377 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 996 583 |
Produit d'exploitation | 1 011 026 |
Charge d'exploitation | 1 089 545 |
Résultat d'exploitation | -78 519 |
Produit financier net | 476 |
Charge financière | 433 |
Résultat financier | 43 |
Résultat courrant | -78 476 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -78 476 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SGR - Version en cache du 10/10/2022 18:08:00.