ImmatriculationLa société LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS est situé au 16 AV DU QUEBEC 91140 91961 VILLEBON SUR YVETTE
Elle a été crée le 18/07/2011 et elle est immatriculée sous le numéro 433819455 au greffe de EVRY
LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 511 091 450,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS à réalisé en 2011 un chiffre d'affaire de 28 500,00 pour un résultat net de 140 029 712,00 euros , grace à 2 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeLIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45..
TVASi LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65433819455.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsLIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS à son siége social situé au 16 AV DU QUEBEC 91140 91961 VILLEBON SUR YVETTE.
Les établissements sont les suivants :
- life sciences holdings france sas sciex 15 avenue de norvege 91140 villebon sur yvette france
- life sciences holdings france sas sciex 15 av de norvege 91140 villebon sur yvette
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 janvier 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 16 mars 2008 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 04 mars 2009 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 16 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 28 octobre 2009 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 03 janvier 2010 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 06 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 28 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 31 mai 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 juillet 2011 : Immatriculation (Président : AGOSTINI Laurence Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : FOURQUET Philippe)
- 01 septembre 2011 : Modification (Modification du capital.)
- 13 décembre 2011 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 10 mai 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 27 juillet 2012 : Modification (Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. Modification du nom commercial. Modification de l'activité.)
- 19 août 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 29 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 18 novembre 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 25 novembre 2012 : Modification (Modification du capital.)
- 17 mars 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 25 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 12 mai 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 04 mars 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 05 juin 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 07 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 19 décembre 2014 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 14 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 novembre 2015 : Modification (Modification de représentant..)
- 17 novembre 2015 : Modification (Modification de représentant..)
- 07 février 2016 : Modification (Modification du capital..)
- 11 février 2016 : Modification (Modification du capital..)
- 25 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 mai 2016 : Modification (Modification du capital..)
- 02 novembre 2016 : Modification (Modification du capital..)
- 01 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 22 décembre 2016 : Modification (Modification du capital..)
- 20 janvier 2017 : Modification (Modification du capital..)
- 29 mars 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 19 avril 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 08 novembre 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 09 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 29 mars 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 31 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 31 juillet 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 04 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 24 novembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 24 novembre 2019 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 08 avril 2020 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 10 décembre 2020 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 05 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 23 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 10 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 12 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 12 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 09/10/1967 : Laurence AGOSTINI (Président)
- 24/10/1963 : Marcel EIJSACKERS (Directeur général)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS est de 57 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 59 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Laurence AGOSTINI
- Gérant de DH FRANCE
- Gérant de HENGSTLER CONTROLE NUMERIQUE
- Directeur général de HL HOLDING FRANCE
- Président de WA MISTRAL
- Gérant de WA2
- Gérant de WA5
- Gérant de WA6
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS |
Identifiant de l'entreprise | 433819455 |
Numéro interne du siège | 00034 |
Adresse | 16 AV DU QUEBEC 91140 91961 VILLEBON SUR YVETTE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 24 octobre 2011 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 511 091 450,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 décembre 2000 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2011 ) | 28 500,00 |
Résultat net | 140 029 712,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Président : AGOSTINI Laurence Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG représenté par FOIN Patrick Commissaire aux comptes suppléant : FOURQUET Philippe
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FOURQUET Philippe en fonction le 18 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel en fonction le 30 Avril 2012
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FOURQUET Philippe en fonction le 18 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Directeur général : BOBANOVIC Fedja en fonction le 19 Juillet 2012
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FOURQUET Philippe en fonction le 18 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Directeur général : BOBANOVIC Fedja modification le 26 Juillet 2012 Membre du comité de surveillance : CARLOTTI Gilles Thierry en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : SPERANZA Emanuela en fonction le 09 Août 2012
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 18 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : FOURQUET Philippe en fonction le 18 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Directeur général : BOBANOVIC Fedja modification le 26 Juillet 2012 Membre du comité de surveillance : CARLOTTI Gilles Thierry en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : SPERANZA Emanuela en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Directeur général : BOBANOVIC Fedja modification le 26 Juillet 2012 Membre du comité de surveillance : CARLOTTI Gilles Thierry en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : SPERANZA Emanuela en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 08 Mars 2013
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Directeur général : BOBANOVIC Fedja modification le 26 Juillet 2012 Membre du comité de surveillance : CARLOTTI Gilles Thierry en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : SPERANZA Emanuela en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Directeur général : BOBANOVIC Fedja modification le 26 Juillet 2012 Membre du comité de surveillance : CARLOTTI Gilles Thierry en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : DI DIO Salvatore modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : ATKINSON James Henry modification le 21 Mai 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Membre du comité de surveillance : CARLOTTI Gilles Thierry en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : GAILLARD Didier Marie-Jean en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014 Membre du conseil de surveillance : FIGG Jeffrey Wayne en fonction le 09 Novembre 2015 Membre du conseil de surveillance : MANGEOLLE Jean-Paul en fonction le 09 Novembre 2015
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014 ; Membre du conseil de surveillance : FIGG Jeffrey Wayne en fonction le 09 Novembre 2015 ; Membre du conseil de surveillance : MANGEOLLE Jean-Paul en fonction le 09 Novembre 2015
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014 ; Membre du conseil de surveillance : FIGG Jeffrey Wayne en fonction le 09 Novembre 2015 ; Membre du conseil de surveillance : MANGEOLLE Jean-Paul en fonction le 09 Novembre 2015 ; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Daniel en fonction le 13 Avril 2017
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014 ; Membre du conseil de surveillance : FIGG Jeffrey Wayne en fonction le 09 Novembre 2015 ; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Daniel en fonction le 13 Avril 2017 ; Membre du conseil de surveillance : LOWENSTEIN Inese en fonction le 03 Novembre 2017
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014 ; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Daniel en fonction le 13 Avril 2017 ; Membre du conseil de surveillance : LOWENSTEIN Inese en fonction le 03 Novembre 2017
Président : AGOSTINI Laurence modification le 30 Avril 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence en fonction le 30 Avril 2012 ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel modification le 21 Mai 2012 ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du comité de surveillance : CAGGIULA Maria Luisa en fonction le 09 Août 2012 ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François en fonction le 09 Novembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Mars 2013 ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard en fonction le 30 Avril 2013 ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan en fonction le 27 Mai 2014 ; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Daniel en fonction le 13 Avril 2017 ; Membre du conseil de surveillance : LOWENSTEIN Inese en fonction le 03 Novembre 2017 ; Membre du conseil de surveillance : KUHN Mark Stephen en fonction le 27 Juillet 2018
Président : AGOSTINI Laurence ; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Daniel ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard ; Membre du conseil de surveillance : LOWENSTEIN Inese ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François ; Membre du conseil de surveillance : KUHN Mark Stephen ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : AGOSTINI Laurence ; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Daniel ; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johan ; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernard ; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurence ; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michel ; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE François ; Membre du conseil de surveillance : KUHN Mark Stephen ; Membre du conseil de surveillance : FOX Joseph Patrick ; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborg ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : AGOSTINI Laurenceà; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Danielà; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johanà; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernardà; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurenceà; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michelà; Membre du conseil de surveillance : MANDEVILLE Françoisà; Membre du conseil de surveillance : KUHN Mark Stephenà; Membre du conseil de surveillance : FOX Joseph Patrickà; Membre du conseil de surveillance : MEIER Karstenà; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborgà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : AGOSTINI Laurenceà; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Danielà; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johanà; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernardà; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurenceà; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michelà; Membre du conseil de surveillance : KUHN Mark Stephenà; Membre du conseil de surveillance : FOX Joseph Patrickà; Membre du conseil de surveillance : MEIER Karstenà; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborgà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : AGOSTINI Laurenceà; Directeur général : MELNIEZENKO Alain Danielà; Directeur général : EIJSACKERS Marcel Johanà; Membre du conseil de surveillance : WHITEHEAD Philip Bernardà; Membre du conseil de surveillance : AGOSTINI Laurenceà; Membre du conseil de surveillance : PRONGUE Eric Gérard Michelà; Membre du conseil de surveillance : KUHN Mark Stephenà; Membre du conseil de surveillance : MEIER Karstenà; Membre du comité de surveillance : MADSEN Claus Lonborgà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
VILLEBON SUR YVETTE
1
salarié(s)
VILLEBON SUR YVETTE
20
salarié(s)
VILLEBON SUR YVETTE
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 5 037 953 536 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 5 037 953 536 |
Actif circulant net | 17 334 922 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 17 334 922 |
Placement | 0 |
Total Actif | 5 055 288 320 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 137 093 632 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 826 000 |
Dette | 917 368 704 |
Total Passif | 5 055 288 320 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 28 500 |
Produit d'exploitation | 187 511 |
Charge d'exploitation | 633 250 |
Résultat d'exploitation | -445 739 |
Produit financier net | 175 719 968 |
Charge financière | 41 844 224 |
Résultat financier | 133 875 752 |
Résultat courrant | 133 430 008 |
Produit exceptionnel | 208 354 000 |
Charges exceptionnelles | 209 590 016 |
Résultat exceptionnel | -1 236 021 |
Résultat net | 140 029 712 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS - Version en cache du 30/09/2022 20:21:49.