ImmatriculationLa société MIFA est situé au 1440 CHE DE CHANTACO 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Elle a été crée le 01/07/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 478215429 au greffe de BAYONNE
MIFA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre société civile au capital de 875 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : acquisition détention gestion prise de participations sous toutes formes de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou personnes morales notamment celles ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de type commerce de distribution à dominante alimentaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
MIFA à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 2 376 239,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMIFA est du ressort du greffe de BAYONNE dont les coordonnées postales sont 1 AV ANNE DE NEUBOURG 64100 BAYONNE
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00.
TVASi MIFA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03478215429.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MIFA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsMIFA à son siége social situé au 1440 CHE DE CHANTACO 64500 SAINT JEAN DE LUZ.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 12 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 05 janvier 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 05 septembre 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 17 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 26 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 22 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 11 février 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 25 juillet 2013 : Creation (Gérant, Associé indéfiniment responsable : JEZEQUEL Michel)
- 25 juillet 2013 : Immatriculation (Gérant, Associé indéfiniment responsable : JEZEQUEL Michel)
- 18 février 2021 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 17/04/1951 : Michel JEZEQUEL (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société MIFA est de 71 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 71 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Michel JEZEQUEL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MIFA |
Identifiant de l'entreprise | 478215429 |
Numéro interne du siège | 00042 |
Adresse | 1440 CHE DE CHANTACO 64500 SAINT JEAN DE LUZ |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 31 mai 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile |
Capital social | 875 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 août 2004 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012) | 0,00 |
Résultat net | 2 376 239,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Président : JEZEQUEL Michel Commissaire aux comptes titulaire : DREVETON Jean Commissaire aux comptes suppléant : PIERRISNARD ET ASSOCIES (SAS)
acquisition détention gestion prise de participations sous toutes formes de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou personnes morales notamment celles ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de type commerce de distribution à dominante alimentaire
acquisition détention gestion prise de participations sous toutes formes de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou personnes morales notamment celles ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de type commerce de distribution à dominante alimentaire
Gérant, Associé indéfiniment responsable : JEZEQUEL Michel
SAINT JEAN DE LUZ
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 090 728 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 4 090 728 |
Actif circulant net | 942 371 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 100 000 |
Placement | 842 371 |
Total Actif | 5 033 100 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 000 402 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 032 695 |
Total Passif | 5 033 099 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 4 289 |
Charge d'exploitation | 11 722 |
Résultat d'exploitation | -7 433 |
Produit financier net | 2 431 572 |
Charge financière | 30 167 |
Résultat financier | 2 401 405 |
Résultat courrant | 2 393 971 |
Produit exceptionnel | 100 000 |
Charges exceptionnelles | 77 511 |
Résultat exceptionnel | 22 488 |
Résultat net | 2 376 239 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MIFA - Version en cache du 13/10/2022 13:57:21.