ImmatriculationLa société CEREP LOUVECIENNES est situé au 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 15/02/2011 et elle est immatriculée sous le numéro 478464498 au greffe de PARIS
CEREP LOUVECIENNES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
CEREP LOUVECIENNES à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -113 971,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeCEREP LOUVECIENNES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi CEREP LOUVECIENNES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19478464498.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CEREP LOUVECIENNES de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsCEREP LOUVECIENNES à son siége social situé au 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 06 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 11 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 21 février 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 02 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 19 janvier 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 28 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 02/05/1964 : Catherine SIMONI (Gérant)
- 03/10/1980 : Gabriel GULTEKIN (Gérant)
- 27/01/1968 : Matthew LO RUSSO (Gérant)
- 19/07/1976 : Olivier PETRESCHI (Gérant)
- 15/03/1968 : Thomas LINDSTROML (Gérant)
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CEREP LOUVECIENNES est de 51 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Catherine SIMONI
- Gérant de BRUSI
- Associé-gérant de CATALI
- Gérant de CEREP AULAGNIER
- Gérant de CEREP FRANCE C
- Président de CEREP PARC DE SEINE SARL
- Gérant de CEREP PARIS 816
- Gérant de COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LION
- Gérant de IRAF ORCHID OFFICE
- Gérant de LE CANNET VILLAGE SARL
- Gérant de LION PROMOTION SARL
- Gérant de OROSDI MANAGEMENT
- Gérant de SCI ASNIERES AULAGNIER LOT J
- Gérant de SCI ATLANTIS BASH
- Gérant de SCI CEREP FRANCE R
- Gérant de SCI CEREP ARAGO
- Gérant de SCI CEREP FRANCE J
- Gérant de SCI CEREP PABLO
- Gérant de SCI TOUR AIR
- Gérant de SNC CERE ST LAZARE
- Président de SPE II BOREALE
Gabriel GULTEKIN
- Gérant de CEREP AULAGNIER
- Gérant de CEREP FRANCE C
- Gérant de CEREP PARC DE SEINE SARL
- Gérant de COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LION
- Gérant de IRAF ORCHID OFFICE
- Gérant de LION PROMOTION SARL
- Gérant de OROSDI MANAGEMENT
- Gérant de SCI BUILD FRANCE 1
- Gérant de SCI CEREP FRANCE R
- Gérant de SCI CEREP ARAGO
- Gérant de SCI CEREP FRANCE J
- Gérant de SCI CEREP PABLO
- Gérant de SCI TOUR AIR
- Gérant de SNC CERE ST LAZARE
- Directeur général délégué de SPE II BOREALE
Matthew LO RUSSO
- Gérant de CEREP ASNIERES J SARL
- Gérant de CEREP AULAGNIER
- Gérant de CEREP BOULOGNE
- Gérant de CEREP CHAUSSON
- Gérant de CEREP FRANCE C
- Gérant de CEREP FRANCE W SARL
- Gérant de CEREP LABUIRE
- Gérant de CEREP MONTROUGE CAMPUS SARL
- Gérant de CEREP PARC DE SEINE SARL
- Gérant de CEREP PARIS 816
- Gérant de CEREP UNIVERSITE
- Gérant de CEREP VIVIENNE SARL
- Président du Conseil d'Administration de COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LION
- Gérant de IRAF ORCHID OFFICE
- Gérant de LE CANNET VILLAGE SARL
- Gérant de LION PROMOTION SARL
- Gérant de OROSDI MANAGEMENT
- Président de SAS HOTEL ESPLANADE
- Gérant de SCI ASNIERES AULAGNIER LOT J
- Gérant de SCI ATLANTIS BASH
- Gérant de SCI BUILD FRANCE 1
- Gérant de SCI CEREP FRANCE R
- Gérant de SCI CEREP ARAGO
- Gérant de SCI CEREP FRANCE J
- Gérant de SCI CEREP PABLO
- Gérant de SCI ESPLANADE
- Gérant de SCI TOUR AIR
- Sous Gouverneur de SNC CERE ST LAZARE
- Directeur général de SPE II BOREALE
Olivier PETRESCHI
- Gérant de CEREP AULAGNIER
- Gérant de CEREP FRANCE C
- Président de CEREP PARC DE SEINE SARL
- Gérant de COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LION
- Gérant de IRAF ORCHID OFFICE
- Gérant de LION PROMOTION SARL
- Gérant de OROSDI MANAGEMENT
- Gérant de SCI BUILD FRANCE 1
- Gérant de SCI CEREP FRANCE R
- Gérant de SCI CEREP ARAGO
- Gérant de SCI CEREP FRANCE J
- Gérant de SCI CEREP PABLO
- Gérant de SCI TOUR AIR
- Gérant de SNC CERE ST LAZARE
- Président de SPE II BOREALE
Thomas LINDSTROML
- Gérant de CEREP PARIS 816
- Gérant de LE CANNET VILLAGE SARL
- Gérant de OROSDI MANAGEMENT
- Gérant de SCI ASNIERES AULAGNIER LOT J
- Gérant de SCI ATLANTIS BASH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CEREP LOUVECIENNES |
Identifiant de l'entreprise | 478464498 |
Numéro interne du siège | 00029 |
Adresse | 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 décembre 2010 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 juillet 2004 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 |
Résultat net | -113 971,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
- Catherine SIMONI
- CEREP PARC DE SEINE SARL
- BRUSI
- CATALI
- CEREP AULAGNIER
- LE CANNET VILLAGE SARL
- CEREP FRANCE C
- SCI ASNIERES AULAGNIER LOT J
- LION PROMOTION SARL
- IRAF ORCHID OFFICE
- CEREP PARIS 816
- COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LION
- SCI CEREP FRANCE J
- SPE II BOREALE
- SCI CEREP PABLO
- SCI CEREP ARAGO
- SCI TOUR AIR
- OROSDI MANAGEMENT
- SCI ATLANTIS BASH
- SCI CEREP FRANCE R
- SNC CERE ST LAZARE
- Matthew LO RUSSO
- CEREP PARC DE SEINE SARL
- CEREP BOULOGNE
- CEREP UNIVERSITE
- CEREP LABUIRE
- CEREP AULAGNIER
- LE CANNET VILLAGE SARL
- CEREP MONTROUGE CAMPUS SARL
- CEREP FRANCE C
- SCI ASNIERES AULAGNIER LOT J
- LION PROMOTION SARL
- CEREP ASNIERES J SARL
- IRAF ORCHID OFFICE
- CEREP PARIS 816
- COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LION
- CEREP CHAUSSON
- SCI CEREP FRANCE J
- SPE II BOREALE
- SCI CEREP PABLO
- SCI CEREP ARAGO
- SCI TOUR AIR
- OROSDI MANAGEMENT
- SCI ATLANTIS BASH
- SCI ESPLANADE
- SAS HOTEL ESPLANADE
- SCI CEREP FRANCE R
- CEREP VIVIENNE SARL
- SCI BUILD FRANCE 1
- CEREP FRANCE W SARL
- SNC CERE ST LAZARE
PARIS 8
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 212 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 212 |
Actif circulant net | 579 207 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 28 686 |
Placement | 550 521 |
Total Actif | 579 419 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 771 512 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 350 930 |
Total Passif | 579 418 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 113 973 |
Résultat d'exploitation | -113 973 |
Produit financier net | 3 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 |
Résultat courrant | -113 970 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -113 971 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CEREP LOUVECIENNES - Version en cache du 24/08/2022 04:44:08.