ImmatriculationLa société EUTELSAT COMMUNICATIONS est situé au 70 RUE BALARD 75015 PARIS 15
Elle a été crée le 25/02/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 481043040 au greffe de PARIS
EUTELSAT COMMUNICATIONS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA àconseil d'administration (s.a.i.) au capital de 230 544 995,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : la fourniture de capacité de secteur spatial de systèmes et de services de communication par satellite àcette fin, la société entreprend toutes activités liées àla conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'exploitation et l'entretien de son secteur spatial et de ces systèmes et services satellitaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
EUTELSAT COMMUNICATIONS à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 1 456 000,00 pour un résultat net de 279 593 000,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeEUTELSAT COMMUNICATIONS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi EUTELSAT COMMUNICATIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89481043040.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à EUTELSAT COMMUNICATIONS de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsEUTELSAT COMMUNICATIONS à son siége social situé au 70 RUE BALARD 75015 PARIS 15.
Le numéro de téléphone est 01 53 98 47 47
Le numéro de fax est 01 53 98 37 00
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-06-30)
- 22 avril 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-06-30)
- 18 juin 2008 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 06 août 2008 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 26 août 2008 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 11 mars 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 11 mars 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 23 juillet 2009 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 20 août 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 janvier 2010 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration)
- 12 février 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 15 mars 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 15 mars 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 31 octobre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 mars 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 18 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 05 juin 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 13 octobre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 octobre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 février 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 05 mars 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 05 mars 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 05 mars 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 05 mars 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 01 juillet 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 17 octobre 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 07 mars 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 14 juillet 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 10 janvier 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 10 janvier 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 25 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 11 juin 2014 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 06 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 06 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 28 février 2015 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 02 février 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 02 mars 2016 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 03 avril 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 11 janvier 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 11 janvier 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 29 août 2017 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 12 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 12 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 04 janvier 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 février 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 février 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 février 2018 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 09 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 09 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 04 octobre 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 décembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 18 décembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 15 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 15 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 18 décembre 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 23 janvier 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 02 octobre 2020 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 14 octobre 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 03 novembre 2020 : Creation (Président du conseil d'administration : D'HINNIN Dominique ; Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Directeur général délégué, Administrateur : AZIBERT Michel Louis ; Administrateur : Bpifrance Participations ; Administrateur : MC INNE)
- 03 novembre 2020 : Immatriculation (Président du conseil d'administration : D'HINNIN Dominique ; Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Directeur général délégué, Administrateur : AZIBERT Michel Louis ; Administrateur : Bpifrance Participations ; Administrateur : MC INNE)
- 16 janvier 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 17 juillet 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 08 septembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 03/11/1968 : Ana GARCIA FAU (Administrateur)
- 18/03/1964 : Bertrand MABILLE (Administrateur)
- 12/02/1958 : Carole PIWNICA (Administrateur)
- 25/10/1963 : Elisabetta OLIVERI (Administrateur)
- 20/11/1966 : Jean D'HARTHUYS (Administrateur)
- 29/10/1950 : Jean-paul BRILLAUD (Administrateur)
- 10/12/1944 : John LORD BIRT (Administrateur)
- 27/07/1955 : Michel AZIBERT (Directeur général délégué)
- 14/11/1962 : Miriem BENSALAH (Administrateur)
- 21/08/1969 : Rodolphe BELMER (Directeur général)
- 08/03/1954 : Ross MC INNES (Administrateur)
- 17/05/1977 : Stephanie FRACHET (Administrateur)
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société EUTELSAT COMMUNICATIONS est de 61 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 78 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Ana GARCIA FAU
Bertrand MABILLE
- Administrateur de ACTA VOYAGES
- Gérant de AMCHAM EVENTS
- Administrateur de COMPAGNIE MERIDIONALE VOYAGES TOURISME
- Directeur général de CWT FRANCE
- Directeur général de CWT SAS
- Administrateur de EUTELSAT S.A.
- Président de EVENEMENTS ET CREATIONS
- Président de HAVAS VOYAGES
- Administrateur de VIDEODESK
- Administrateur de VOYAGES MARIE
Carole PIWNICA
Jean D'HARTHUYS
- Administrateur de EUTELSAT S.A.
- Président du conseil d'administration de FT1CI
- Administrateur de INDEFILMS 4
- Administrateur de L'EXCEPTION
- Directeur général de MAISON LEJABY SA
- Associé-gérant de ROXANE
- Administrateur de SARENZA
- Associé-gérant de SOCIETE CIVILE SAINT NICOLAS
- Administrateur de TALEND
- Administrateur de VIADEO
Jean-paul BRILLAUD
- Administrateur de EUTELSAT S.A.
- Président de KERSAT
- Associé-Gérant de SCI IMMOBILIERE DU GY
Michel AZIBERT
Miriem BENSALAH
Rodolphe BELMER
- Président du Conseil d'Administration de CINE INFO
- Gérant de FLAB PRESSE
- Président de FLAB PROD
- Président de RBC-RODOLPHE BELMER CONSULTING
- Gérant de S.C.I DES QUATRE-BRAS
- Président du conseil d'administration de SPORT +
- Administrateur de TELEVISION PAR SATELLITE GESTION
- Gérant de TPS CINEMA
- Gérant de TPS STAR
- Président de VIVENDI CONTENT
Ross MC INNES
- Administrateur de FAURECIA
- Administrateur de GROUPE SNEF
- Administrateur de MESSIER-DOWTY SA
- Gérant de RM PARTICIPATION & CONSEIL
- Administrateur de SAFRAN HELICOPTER ENGINES
- Administrateur de SAFRAN IDENTITY & SECURITY
- Administrateur de SAFRAN LANDING SYSTEMS
- Administrateur de SAFRAN NACELLES
- Administrateur de SOCIETE FINANCIERE DU PLANIER
Stephanie FRACHET
- Administrateur de CYLANDE
- Administrateur de EUROSIC SA
- Administrateur de EUTELSAT S.A.
- Administrateur de SARENZA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EUTELSAT COMMUNICATIONS |
Identifiant de l'entreprise | 481043040 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | 70 RUE BALARD 75015 PARIS 15 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 août 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA àconseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 230 544 995,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 15 février 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros |
Dernier CA connu (2014) | 1 456 000,00 |
Résultat net | 279 593 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale | 6130Z : Télécommunications par satellite |
Première activité | 6130Z : Télécommunications par satellite |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
Administrateur partant : Guarguaglini, Pier Francesco
nomination du Directeur général délégué : De Rosen, Michel
modification du Président du conseil d'administration Berretta, Giuliano, modification du Directeur général et Administrateur De Rosen, Michel
Administrateur partant : Sagasta Reussi, Carlos, nomination de l'Administrateur : Reynes, Francisco
nomination de l'Administrateur : Callebaut, nom d'usage : Piwnica, Carole, nomination de l'Administrateur : Rozenfeld, Olivier
Administrateur partant : CDC INFRASTRUCTURE représentée par BENSAID, Jean, Adresse : 1 rue de l'Ancienne Comédie 92100 Boulogne Billancourt, nomination de l'Administrateur : FONDS STRATEGIQUE D'INVESTISSEMENT représentée par Devedjian, Thomas Claude, Adresse : 5 avenue du Général Mangin 75016 Paris
Administrateur partant : Espinos Gomez, Carlos, nomination de l'Administrateur : ALBERTIS TELECOM SA représentée par CASAS CABA, Marta
nomination du Directeur général délégué : Azibert, Michel Louis, modification de l'Administrateur ABERTIS TELECOM SA représentée par CASAS CABA, Marta
Président du conseil d'administration partant : Berretta, Giuliano, nomination du Président du conseil d'administration : Folz, Jean Martin, modification de l'Administrateur Brillaud, Jean-Paul, Administrateur partant : Martinez Gimeno, Tobias, Administrateur partant : Luminari, Andrea, Administrateur partant : Archambault, Jean-Luc, Administrateur partant : Reynes, Francisco, nomination de l'Administrateur : ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (sociéte de droit Espagnol - Barcelone A08209769 représentée par Reynes Massanet, Francisco, nomination de l'Administrateur : TRADIA TELECOM SA (société de droit Espagnol - Barcelone A61902045) représentée par Martinez Gimeno, Tobias, nomination de l'Administrateur : RETEVISION I (société de droit Espagnol - Barcelone A62275680) représentée par Luminari, Andrea
modification de l'Administrateur TRADIA TELECOM SA (société de droit Espagnol - Barcelone A61902045), modification de l'Administrateur RETEVISION I (société de droit Espagnol - Barcelone A62275680)
Administrateur partant : ABERTIS TELECOM SA, Administrateur partant : ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (sociéte de droit Espagnol - Barcelone A08209769
nomination de l'Administrateur : Bensalah, Miriem, nomination de l'Administrateur : Oliveri, Elisabetta
Administrateur partant : Rozenfeld, Olivier, nomination de l'Administrateur : Mc Innes, Ross
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général De Rosen, Michel, modification de l'Administrateur Bpifrance Participations, modification de l'Administrateur Folz, Jean Martin
modification de l'Administrateur Bpifrance Participations représenté par , d'Harthuys Jean Adresse : 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex
nomination du Directeur général délégué : Belmer, Rodolphe, nomination de l'Administrateur représentant l'Etat : D'arthuys, Jean, Administrateur partant : Brillaud, Jean-Paul, modification de l'Administrateur Bpifrance Participations représenté par , Frachet Stéphanie Adresse : 26 rue de Maubeuge 75009 Paris, nomination de l'Administrateur : Garcia Fau, Ana Maria
modification du Président du conseil d'administration De Rosen, Michel, modification du Directeur général Belmer, Rodolphe
modification du Directeur général et Administrateur Belmer, Rodolphe, Administrateur partant : Oliveri, Elisabetta, nomination de l'Administrateur : Fonds Stratégique de Participations représenté par d' Hinnin Dominique Adresse : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
nomination du Directeur général délégué : Leroy, Yohann Roland Marcel
Président du conseil d'administration partant : De Rosen, Michel ; nomination du Président du conseil d'administration : D'hinnin, Dominique Marie Philippe ; Administrateur partant : Mabille, Bertrand ; nomination de l'Administrateur : Fournier, Paul-François Marie ; nomination de l'Administrateur : Pastor, Esther ; nomination de l'Administrateur : Leroy, Didier Michel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Rainaut, Gilles
modification de l'Administrateur Fonds Stratégique de Participations représenté par , Audier Agnès Corinne Adresse : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT SA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gorlin, Thierry ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Administrateur partant : Lord Birt, John ; Administrateur partant : Callebaut, nom d'usage : Piwnica, Carole ; Administrateur partant : D'arthuys, Jean
nomination de l'Administrateur : Gordon, Cynthia
Directeur général délégué partant : Leroy, Yohann Roland Marcel
la fourniture de capacité de secteur spatial de systèmes et de services de communication par satellite àcette fin, la société entreprend toutes activités liées àla conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'exploitation et l'entretien de son secteur spatial et de ces systèmes et services satellitaires
la fourniture de capacité de secteur spatial de systèmes et de services de communication par satellite àcette fin, la société entreprend toutes activités liées àla conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'exploitation et l'entretien de son secteur spatial et de ces systèmes et services satellitaires
Président du conseil d'administration : D'HINNIN Dominique ; Directeur général, Administrateur : BERNEKE Eva, Merete, Sofelde ; Directeur général délégué, Administrateur : AZIBERT Michel Louis ; Administrateur : Bpifrance Participations ; Administrateur : MC INNES Ross ; Administrateur : Garcia Fau Ana Maria ; Administrateur : Fonds Stratégique de Participations ; Administrateur : GAIDE Esther ; Administrateur : LEROY Didier Michel ; Administrateur : Gordon Cynthia ; Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENTFOURNIER Paul-François, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président du conseil d'administration : D'HINNIN Dominique ; Directeur général, Administrateur : BERNEKE Eva, Merete, Sofelde ; Directeur général délégué, Administrateur : AZIBERT Michel Louis ; Administrateur : Bpifrance ParticipationsDALENS Samuel Claude Yann ; Administrateur : MC INNES Ross ; Administrateur : Garcia Fau Ana Maria ; Administrateur : Fonds Stratégique de Participations ; Administrateur : GAIDE Esther ; Administrateur : LEROY Didier Michel ; Administrateur : Gordon Cynthia ; Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENTFOURNIER Paul-François, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président du conseil d'administration : D'HINNIN Dominique ; Directeur général, Administrateur : BERNEKE Eva, Merete, Sofelde ; Directeur général délégué, Administrateur : AZIBERT Michel Louis ; Administrateur : Bpifrance ParticipationsDALENS Samuel Claude Yann ; Administrateur : MC INNES Ross ; Administrateur : Fonds Stratégique de Participations ; Administrateur : GAIDE Esther ; Administrateur : LEROY Didier Michel ; Administrateur : Gordon Cynthia ; Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENTFOURNIER Paul-François, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- Stephanie FRACHET
- CYLANDE
- EUROSIC SA
- Philippe NARZUL
Administrateur - Marie-francoise DUBAIL
Administrateur - Yan PERCHET
Président du conseil d'administration - Charles RUGGIERI
Administrateur - Dominique DANIEL
Administrateur - Jean CHARON
Administrateur - Benoit HERAULT
Administrateur - Pascale BOUMARD
Administrateur - Xavier SIZARET
Administrateur - Francoise DEBRUS
Administrateur - Francois COUCHOU-MEILLOT
Administrateur - Gerard AUBERT
Administrateur - Catherine BARTHE
Administrateur - Francois THOMAZEAU
Administrateur - Catherine HUBERT
Administrateur - Nicolas RUGGIERI
Directeur général délégué
- Philippe NARZUL
- EUTELSAT S.A.
- SARENZA
- Jean D'HARTHUYS
- EUTELSAT S.A.
- FT1CI
- INDEFILMS 4
- L'EXCEPTION
- MAISON LEJABY SA
- ROXANE
- SARENZA
- SOCIETE CIVILE SAINT NICOLAS
- TALEND
- Bertrand DIARD
Directeur général délégué - Thierry SOMMELET
Administrateur - Patrick JONES
Administrateur - Michael TUCHEN
Directeur général - Fabrice BONAN
Administrateur - John BRENNAN
Administrateur - Matthieu BARET
Administrateur - Bernard LIAUTAUD
Président du conseil d'administration - Emmanuel SAMSON
Directeur général délégué - Laurent BRIDE
Directeur général délégué - Emmanuel SAMSON
Directeur général délégué
- Bertrand DIARD
- VIADEO
- Benoist GROSSMANN
Administrateur - Dan SERFATY
Président du conseil d'administration - William MELTON
Administrateur - Thierry LUNATI
Directeur général délégué - Olivier LAZAR
Administrateur - Andre LOESEKRUG
Administrateur - Alain LANCEREAU
Directeur général - Alain CAFFI
Administrateur - William JOHNSTON
Administrateur - Gregoire DELPIT
Administrateur - Derek LING
Administrateur - Yanlai MAO
Administrateur - Francoise GRI
Président du conseil d'administration - Grégory VAN BELLINGHEN
Administrateur - Meihong XU
Administrateur - Reinier LEMMENS
Directeur général
- Benoist GROSSMANN
- Carole PIWNICA
- SANOFI
- Laurent ATTAL
Administrateur - Patrick KRON
Administrateur - Christopher VIEHBACHER
Administrateur - Fabienne SEIGLE
Administrateur - Claudie HAIGNERE
Administrateur - Thierry DESMAREST
Administrateur - Christian MULLIEZ
Administrateur - Robert CASTAIGNE
Administrateur - Jean-rene FOURTOU
Administrateur - Gerard VAN KEMMEL
Administrateur - Gilbert LANDAU
Administrateur - Klaus POHLE
Administrateur - Friedrich BICKER
Administrateur - Suet-fern LEE
Administrateur - Serge ET ASSOCIE WEINBERG
Président du conseil d'administration - Bonnie BASSLER
Administrateur - Jean- FOURTOU
Administrateur - Olivier BRANDICOURT
Directeur général - Diane SOUZA
Administrateur - Thomas SUDHOF
Administrateur
- Laurent ATTAL
- SANOFI
- Miriem BENSALAH
- SUEZ
- Gerard MESTRALLET
Président du conseil d'administration - Anne LAUVERGEON
Administrateur - Jean-louis CHAUSSADE
Directeur général - Alain CHAIGNEAU
Administrateur - Nicolas BAZIRE
Administrateur - Olivier PIROTTE
Administrateur - Jerome TOLOT
Administrateur - Jean-francois CIRELLI
Administrateur - Pierre MONGIN
Administrateur - Guillaume PEPY
Administrateur - Gilles BENOIST
Administrateur - Valerie BERNIS
Administrateur - Harold BOEL
Administrateur - Penelope CHALMERS SMALL
Administrateur - Lorenz D'AUTRICHE ESTE HABSBOURG LORRAINE
Administrateur - Inès KOLMSEE
Administrateur - Delphine ERNOTTE-CUNCI
Administrateur - Isidro FAINE CASAS
Administrateur - Enrique AMIGUET ROVIRA
Administrateur - Agatta CONSTANTINI
Administrateur - Judith HARTMANN
Administrateur - Guillaume THIVOLLE
Administrateur
- Gerard MESTRALLET
- SUEZ
- Ross MC INNES
- FAURECIA
- Thierry PEUGEOT
Administrateur - Robert PEUGEOT
Administrateur - Odile DESFORGES
Administrateur - Jean CHASSELOUP DE CHATILLON
Administrateur - Yann DELABRIERE
Président du conseil d'administration - Patrick KOLLER
Directeur général délégué - Eric BOURDAIS DE CHARBONNIERE
Administrateur - Jean-pierre CLAMADIEU
Administrateur - Carlos ANTUNES TAVARES DIAS
Administrateur - Lee GARDNER
Administrateur - Hans HARTER
Administrateur - Linda NEWTON
Administrateur - Bernadette SPINOY
Administrateur - Maria MORALEDA MARTINEZ
Administrateur - Eric BOURDAIS FAUVELET DE CHARBONNIERE DE BOURRIENNE
Administrateur - Olivia LARMARAUD
Administrateur
- Thierry PEUGEOT
- GROUPE SNEF
- MESSIER-DOWTY SA
- RM PARTICIPATION & CONSEIL
- SAFRAN HELICOPTER ENGINES
- SAFRAN IDENTITY & SECURITY
- SAFRAN LANDING SYSTEMS
- SAFRAN NACELLES
- SOCIETE FINANCIERE DU PLANIER
- FAURECIA
- Ana GARCIA FAU
- TECHNICOLOR
- Virginie CALMELS
Administrateur - Bertrand FINET
Administrateur - Didier Lombard
Administrateur - Frederic ROSE
Directeur général - Bruce HACK
Administrateur - David FISHMAN
Administrateur - Lloyd CARNEY
Administrateur - Alexander SLUSKY
Administrateur - Laura QUATELA
Administrateur - Nicolas GRELIER
Administrateur - Hugues LEPIC
Administrateur - Hilton ROMANSKI
Administrateur - Melinda MOUNT
Administrateur - Birgit CONIX
Administrateur
- Virginie CALMELS
- TECHNICOLOR
PARIS 15
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 446 401 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 446 401 000 |
Actif circulant net | 133 791 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 121 166 000 |
Placement | 12 625 000 |
Total Actif | 2 580 192 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 733 014 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 812 000 |
Dette | 846 367 000 |
Total Passif | 2 580 192 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 456 000 |
Produit d'exploitation | 1 563 000 |
Charge d'exploitation | 12 631 000 |
Résultat d'exploitation | -11 068 000 |
Produit financier net | 303 479 000 |
Charge financière | 27 536 000 |
Résultat financier | 275 943 000 |
Résultat courrant | 264 875 000 |
Produit exceptionnel | 2 487 000 |
Charges exceptionnelles | 769 000 |
Résultat exceptionnel | 1 718 000 |
Résultat net | 279 593 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société EUTELSAT COMMUNICATIONS - Version en cache du 26/10/2022 17:28:05.