ImmatriculationLa société BIOLABS est situé au 25 RUE DU DOCTEUR PAUL BRUEL 95380 LOUVRES
Elle a été crée le 16/02/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 481119899 au greffe de PONTOISE
BIOLABS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral àresponsabilité limitée au capital de 160,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 8690B (Laboratoires d'analyses médicales) et le code de l'activité de son établissement principal est 8690B (Laboratoires d'analyses médicales).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
BIOLABS à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 3 339 000,00 pour un résultat net de 92 000,00 euros , grace à 2 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeBIOLABS est du ressort du greffe de PONTOISE dont les coordonnées postales sont 3 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à18h30.
TVASi BIOLABS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00481119899.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BIOLABS de part son activité de 8690B (Laboratoires d'analyses médicales) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Siége social et établissementsBIOLABS à son siége social situé au 25 RUE DU DOCTEUR PAUL BRUEL 95380 LOUVRES.
Le numéro de téléphone est 01 34 47 35 30
Les établissements sont les suivants :
- biolabs 66 chemin du moulin de la ville 93600 aulnay sous bois france
- biolabs laboratoire diai 16 rue lucien sportiss 93270 sevran france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 22 avril 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 31 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 15 mars 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 18 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 08 novembre 2012 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 25 novembre 2012 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 25 février 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 février 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 07 mars 2013 : Modification (Modification de la dénomination.)
- 12 mars 2013 : Modification (Fusion par voie d'absorption de la société SCP SIFER-BRAVY, 66, rue du moulin de la ville 93600 AULNAY SOUS BOIS, 438 756 124 RCS BOBIGNY, àcompter du 21/01/2013, entraînant une augmentation de capital d'un montant de 474 Euros. Le capital social pa)
- 12 mars 2013 : Modification (Modification du capital. Modification de représentant.)
- 16 avril 2013 : Vente (Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement))
- 07 juin 2013 : Modification (Modification du nom commercial.)
- 09 octobre 2014 : Modification (Modification du capital. Modification de représentant.)
- 20 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 23 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 21 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 02 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 14 juin 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 14 juin 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 23 octobre 2018 : Modification (Modification de la forme juridique.Modification de représentant.)
- 24 février 2019 : Modification (Modification du capital.)
- 27 novembre 2019 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 31 mars 2020 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/05/1956 : Khamous DIAI (Gérant)
- 24/09/1968 : Laetitia SIFER (Gérant)
- 04/08/1964 : Lounes KHALFOUN (Gérant)
- 27/04/1964 : Véronique BRAVY (Gérant)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BIOLABS est de 59 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 66 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Khamous DIAI
Laetitia SIFER
Véronique BRAVY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIOLABS |
Identifiant de l'entreprise | 481119899 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | 25 RUE DU DOCTEUR PAUL BRUEL 95380 LOUVRES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 février 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral àresponsabilité limitée |
Capital social | 160,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 février 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 3 339 000,00 |
Résultat net | 92 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Santé |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical |
Principal | laboratoire médical |
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition àcette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition àcette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Gérant : KHALFOUN Lounes modification le 18 Février 2005 Gérant : ZARKA Laetitia Ginette en fonction le 04 Mars 2013 Gérant : BRAVY Véronique en fonction le 04 Mars 2013 Gérant : DIAI Khamous André en fonction le 04 Mars 2013
Gérant : KHALFOUN Lounes modification le 18 Février 2005 Gérant : ZARKA Laetitia Ginette en fonction le 04 Mars 2013 Gérant : BRAVY Véronique en fonction le 04 Mars 2013 Gérant : DIAI Khamous André en fonction le 04 Mars 2013 Commissaire aux comptes suppléant : PERROTTE Remy en fonction le 30 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : F. L. AUDIT & CONSEILS en fonction le 30 Septembre 2014
Article L.236-14 du code de commerce
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition àcette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Président : KHALFOUN Lounes modification le 19 Octobre 2018 ; Directeur général : ZARKA Laetitia Ginette modification le 19 Octobre 2018 ; Directeur général : BRAVY Véronique modification le 19 Octobre 2018 ; Directeur général : DIAI Khamous André modification le 19 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : PERROTTE Remy en fonction le 30 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : F.L.AUDIT & CONSEILS en fonction le 30 Septembre 2014
Art. L.236-14 du code de commerce
LOUVRES
6
salarié(s)
AULNAY SOUS BOIS
10
salarié(s)
SEVRAN
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 737 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 628 000 |
Immobilisation corporelle | 106 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 511 000 |
Stock | 13 000 |
Avance | 0 |
Créance | 227 000 |
Placement | 272 000 |
Total Actif | 3 248 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 827 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 421 000 |
Total Passif | 3 248 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 339 000 |
Produit d'exploitation | 3 339 000 |
Charge d'exploitation | 3 275 000 |
Résultat d'exploitation | 64 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 64 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 890 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 92 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BIOLABS - Version en cache du 16/11/2022 16:17:55.