ImmatriculationLa société AUBER JEAN MOULIN est situé au 11 RUE AUBER 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 12/05/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 482288784 au greffe de PARIS
AUBER JEAN MOULIN est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : Achat, vente, gestion, promotion, administration de tous biens et droits immobiliers, marchand de biens
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
AUBER JEAN MOULIN à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 249 459,00 pour un résultat net de 24 977,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeAUBER JEAN MOULIN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi AUBER JEAN MOULIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08482288784.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à AUBER JEAN MOULIN de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsAUBER JEAN MOULIN à son siége social situé au 11 RUE AUBER 75009 PARIS 9.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 01 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 10 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 10 janvier 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 02 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 08 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 21 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 10 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 22 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 07 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 25 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 27 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 19 juin 2020 : Immatriculation (Gérant : KARSENTY PIERRE)
- 26 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 10 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 18 août 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 08/12/1942 : Pierre KARSENTY (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société AUBER JEAN MOULIN est de 82 ans. Le plus jeune à 82 ans, le plus agé 82 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Pierre KARSENTY
- Gérant de BABYLONE
- Gérant non associé de BAOBAB
- Président de BEAUBOURG TRAVEL
- Gérant de BONNE NOUVELLE
- Gérant de BRUNE AUBER
- Gérant de CABOURG
- Liquidateur de CATAMARAN
- Liquidateur de DERECO
- Directeur Général de FONDERIE FINE DE PRECISION
- Associé-gérant de FORMATION METIERS L ART DECORATION
- Gérant de H.M.J IMMOBILIER
- Gérant de INFOMATIC
- Gérant de KANE
- Gérant de LA TRINITE AUBER
- Gérant de LE NOUVEAU MONDE
- Gérant de LES RENOVATIONS DU HAMEAU
- Liquidateur de LES VOITURES D'ANTAN
- Gérant de MONTROUGE AUBER
- Gérant de NETINVEST 2
- Gérant de PALMIER
- Gérant non associé de SAINT CHARLES AUBER
- Gérant de SARL AUBEPINE
- Gérant de SC NETINVEST
- Associé-Gérant de SCI AFFICHE
- Gérant de SCI CHOISY AUBER
- Gérant de SCI DE L'ETANG FLEURY
- Gérant non associé de SCI DU 74 RUE DES MARAICHERS
- Gérant de SCI POSTER
- Gérant non associé de SNC HALLES AUBER
- Gérant non associé de SNC LE ROSEAU
- Président du Conseil d'Administration de SOC DARIO ET DORIGO
- Gérant de SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CITE PARADIS
- Gérant de VIGEVANO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUBER JEAN MOULIN |
Identifiant de l'entreprise | 482288784 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | 11 RUE AUBER 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 mai 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 mai 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 249 459,00 |
Résultat net | 24 977,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Achat, vente, gestion, promotion, administration de tous biens et droits immobiliers, marchand de biens
- Pierre KARSENTY
- BABYLONE
- BAOBAB
- BEAUBOURG TRAVEL
- BONNE NOUVELLE
- BRUNE AUBER
- CABOURG
- CATAMARAN
- DERECO
- FONDERIE FINE DE PRECISION
- FORMATION METIERS L ART DECORATION
- H.M.J IMMOBILIER
- INFOMATIC
- KANE
- LA TRINITE AUBER
- LE NOUVEAU MONDE
- LES RENOVATIONS DU HAMEAU
- LES VOITURES D'ANTAN
- MONTROUGE AUBER
- NETINVEST 2
- PALMIER
- SAINT CHARLES AUBER
- SARL AUBEPINE
- SC NETINVEST
- SCI AFFICHE
- SCI CHOISY AUBER
- SCI DE L'ETANG FLEURY
- SCI DU 74 RUE DES MARAICHERS
- SCI POSTER
- SNC HALLES AUBER
- SNC LE ROSEAU
- SOC DARIO ET DORIGO
- SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CITE PARADIS
- VIGEVANO
PARIS 9
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 10 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 5 347 798 |
Stock | 4 848 497 |
Avance | 0 |
Créance | 474 579 |
Placement | 24 722 |
Total Actif | 5 357 799 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 276 967 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 080 831 |
Total Passif | 5 357 798 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 249 459 |
Produit d'exploitation | 272 509 |
Charge d'exploitation | 110 546 |
Résultat d'exploitation | 161 963 |
Produit financier net | 10 205 |
Charge financière | 136 453 |
Résultat financier | -126 247 |
Résultat courrant | 35 716 |
Produit exceptionnel | 1 750 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 750 |
Résultat net | 24 977 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société AUBER JEAN MOULIN - Version en cache du 23/02/2024 23:04:56.