ImmatriculationLa société LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL est situé au AV DE COUSSAC 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Elle a été crée le 09/11/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 484937651 au greffe de LIMOGES
LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4632A (Commerce de gros de viandes de boucherie) et le code de l'activité de son établissement principal est 4632A (Commerce de gros de viandes de boucherie).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4632A (Commerce de gros de viandes de boucherie), les activités sont :
LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL à réalisé en 2011 un chiffre d'affaire de 12 000 000,00 pour un résultat net de 7 300 000,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeLIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL est du ressort du greffe de LIMOGES dont les coordonnées postales sont 18 PLACE WINSTON CHRUCHILL 87031 LIMOGES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45.
TVASi LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78484937651.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL de part son activité de 4632A (Commerce de gros de viandes de boucherie) sont :
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 00573 Commerces de gros
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
Siége social et établissementsLIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL à son siége social situé au AV DE COUSSAC 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE.
Le numéro de téléphone est 05Â 55Â 58Â 97Â 69
Les établissements sont les suivants :
- limousin viandes aquitaine sarl abattoir quai de paludate 33800 bordeaux france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 04 mars 2010 : Modification (Mise en activité de la société)
- 04 mars 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 28 octobre 2020 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration)
- 04 décembre 2020 : Modification (modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 20 novembre 2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique VIANDES LIMOUSIN SUD (RCS 405 296 336), sans q)
- 12 février 2021 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/08/1934 : Francois BON (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL est de 89 ans. Le plus jeune à 89 ans, le plus agé 89 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Francois BON
- Gérant de CHARCUTERIE ANDRE PENAUD
- Président de CHEVILLE ORALIM CORREZE
- Gérant de GAEC DE LA COTTE
- Vice-président de GIE LES ELEVEURS DU TERROIR LIMOUSIN
- Administrateur de GROUPEMENT LIMOUSIN BETAIL ET VIANDE
- Président de ORALIM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL |
Sigle de l'entreprise | L.V.A |
Identifiant de l'entreprise | 484937651 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | AV DE COUSSAC 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 novembre 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2011 ) | 12 000 000,00 |
Résultat net | 7 300 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4632A : Commerce de gros de viandes de boucherie |
Activité principale de l'entreprise | 4632A : Commerce de gros de viandes de boucherie |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de viande, vendeur de viande en gros, grossiste de viande de boucherie, vendeur de viande de boucherie en gros |
Principal | boucher grossiste |
Gérant(e) : BON François
modification du Gérant Bon, François ; nomination du Gérant : Bonnet, Jean-Pierre
- Francois BON
- CHARCUTERIE ANDRE PENAUD
- CHEVILLE ORALIM CORREZE
- GAEC DE LA COTTE
- GIE LES ELEVEURS DU TERROIR LIMOUSIN
- GROUPEMENT LIMOUSIN BETAIL ET VIANDE
- Jean LONGEQUEUE
Administrateur - Joël PAUGNAT
Administrateur - Pierre DUCELLIER
Administrateur - Francis SUDRAT
Administrateur - Paul MASSART
Administrateur - Patrick NOUGIER
Administrateur - Jean-marie DELAGE
Administrateur - Jean-louis SARLOT
Administrateur - Philippe DESHOULIERES
Administrateur - Jean TESSIER
Administrateur - Didier VERGONJEANNE
Administrateur - Patrick ROYER
Administrateur - Jean, SARLOT
Administrateur - Gilles DECONCHAT
Administrateur - Bernard ROBERT
Administrateur - Philippe DUMAIN
Administrateur - Jean BONNET
Président - Regis, DESBORDES
Administrateur - Marie-agnes DELORT
Administrateur - Christelle RENAUD
Administrateur
- Jean LONGEQUEUE
- ORALIM
SAINT YRIEIX LA PERCHE
NN
salarié(s)
BORDEAUX
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 184 036 000 |
Immobilisation incorporelle | 183 000 000 |
Immobilisation corporelle | 1 036 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 72 384 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 23 316 000 |
Placement | 49 068 000 |
Total Actif | 256 420 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 253 389 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 031 000 |
Total Passif | 256 420 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 000 000 |
Produit d'exploitation | 18 244 000 |
Charge d'exploitation | 7 294 000 |
Résultat d'exploitation | 10 950 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 10 950 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 7 300 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LIMOUSIN VIANDES AQUITAINE SARL - Version en cache du 31/12/2023 19:18:30.