ImmatriculationLa société BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES est situé au 2 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS
Elle a été crée le 26/06/2006 et elle est immatriculée sous le numéro 490796000 au greffe de REIMS
BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Union de sociétés coopératives agricoles
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail) et le code de l'activité de son établissement principal est 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail), les activités sont :
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
- le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 83 832 000,00 pour un résultat net de 600 000,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeBLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES est du ressort du greffe de REIMS dont les coordonnées postales sont 55-57 RUE THIERS 51025 REIMS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00.
TVASi BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83490796000.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES de part son activité de 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail) sont :
Siége social et établissementsBLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES à son siége social situé au 2 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 10 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-06-30)
- 26 mars 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 26 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 16 mai 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 03 août 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 août 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 août 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 octobre 2011 : Modification (Modification survenue sur l'activité)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 11 avril 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 avril 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 27 mars 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 25 avril 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 09 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 26 mai 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 24 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 27 avril 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 27 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 19 février 2019 : Modification (Dissolution de la société)
- 27 février 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 23 août 2019 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/11/1957 : Bruno JULIA (Administrateur)
- 23/02/1949 : Christian, ROUSSEAU (Président)
- 28/08/1965 : Jean-paul VINOT (Administrateur)
- 08/04/1947 : Laurent JUBERT (Directeur général)
- 15/05/1948 : Pierre GUEZ (Administrateur)
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES est de 69 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 75 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bruno JULIA
Christian ROUSSEAU
- Administrateur de AGRIHUB
- Administrateur de AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- Administrateur de CEREALES RECHERCHE DEVELOPPEMENT
- Vice-président de CRISTANOL
- Président de CUMA DE MONTBARBET
- Co-Gérant de ETA MJ2R
- Administrateur de GIE AGRO INDUSTRIE
- Administrateur de MALTEUROP GROUPE
- Administrateur de MOLITOR
- Président de NOURICIA FINANCES
- Gérant de ROUSSEAU VANDIER
- Gérant de RV INVEST
- Président de SCAPAC PARTICIPATIONS
- Président du conseil de surveillance de SEVEAL
- Président de SEVEAL-UNION
- Président de SOC ANCIENS ETABLISS PAUL CULTRU ET FILS
- Président de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOURICIA
- Administrateur de SOCIETE DES ENGRAIS DE BERRY AU BAC
- Administrateur de VIVESCIA
Christian, ROUSSEAU
- Administrateur de AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- Président de CEREALES RECHERCHE DEVELOPPEMENT
- Vice-président de CRISTANOL
- Administrateur de MALTEUROP GROUPE
- Président de NOURICIA FINANCES
- Gérant de ROUSSEAU VANDIER
- Gérant de RV INVEST
- Président de SCAPAC PARTICIPATIONS
- Président du conseil de surveillance de SEVEAL
- Administrateur de SEVEAL-UNION
- Président de SOC ANCIENS ETABLISS PAUL CULTRU ET FILS
- Président de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOURICIA
- Président du conseil d'administration de SOCIETE DES ENGRAIS DE BERRY AU BAC
- Directeur général délégué de VIVESCIA
Jean-paul VINOT
- Administrateur de APM - DESHY
- Administrateur de CEREALES RECHERCHE DEVELOPPEMENT
- Gérant de CHAMPS & NOIX
- Administrateur de CUMA DE SARON MARCILLY BAUDEMENT
- Président du conseil d'administration de EFIGRAIN-SEZANE
- Vice-président de NOVAGRAIN
- Administrateur de SEVEAL-UNION
Laurent JUBERT
- Président Directeur Général de ARDWEN
- Directeur Général de COFIMALT
- Président de LOJ
- Directeur Général de MOLITOR
Pierre GUEZ
- Président de 1305 INVEST
- Administrateur de 365 MATINS
- Administrateur de ALIX DIJON
- Gérant de BOURGOGNE TERRE DE CULTURE
- Gérant de CERELAB
- Président de DIJON CEREALES MEUNERIE
- Gérant non associé de FINANCIERE 366
- Gérant de FLORICASH
- Président du conseil d'administration de FRANCE MOTTES SA
- Administrateur de FROMAGERIE BERTHAUT
- Président de HPV DEVELOPPEMENT
- Administrateur de HUTTEPAIN SOREAL ALIMENTS
- Gérant de L'ELEVEUR BOURGUIGNON
- Président de LE BOULANGER DU MONGE
- Gérant de LE FOURNIL DIJONNAIS
- Directeur Général de LES MOULINS DE BOURGOGNE
- Gérant de LES P'TITS PAINS DE LOUIS
- Président de LOGIVIA
- Président de MESSIDOR
- Président du conseil de surveillance de MEUNERIE PARTICIPATIONS
- Président de MOULIN DECOLLOGNE
- Gérant de PLEINS CHAMPS
- Président de POINT CHAUD
- Administrateur de PROVENCE TOMATES
- Administrateur de RECOFI
- Administrateur de REGE
- Président de TERRE DE SAONE
- Président de TROIS BULBES 3B
Pierre, GUEZ
- Président de 1305 INVEST
- Administrateur de 365 MATINS
- Président de BOURGOGNE VITI SERVICE
- Gérant de CERELAB
- Gérant de CIDEVCO
- Président de DIJON CEREALES MEUNERIE
- Gérant de FLORICASH
- Gérant de FRELIN
- Administrateur de FROMAGERIE BERTHAUT
- Administrateur de JARDINERIES DE BOURGOGNE
- Gérant de LE FOURNIL DE FONTAINE
- Sous Gouverneur de LE FOURNIL DE LA HAUTE VALLEE DE LA SEINE
- Gérant de LE FOURNIL DIJONNAIS
- Président du conseil d'administration de LES MOULINS DE DIJON
- Président de LOGIVIA
- Président de MEDINDEX
- Président de MOULIN DECOLLOGNE
- Président de NATURA'LISA
- Gérant de PASCO
- Gérant de PLEINS CHAMPS
- Président de POINT CHAUD
- Administrateur de PROVENCE TOMATES
- Administrateur de RECOFI
- Administrateur de REGE
- Gérant de SARL MAROL
- Gérant de SARL SOBOFRANC
- Gérant de SARL SOBOMARTHE
- Gérant de SCI LA CROIX JACQUELET
- Gérant de SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PAIN AU LEVAIN
- Président de SOCIETE DIJONNAISE DE PANIFICATION - SDP
- Président de TERRE DE SAONE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES |
Identifiant de l'entreprise | 490796000 |
Numéro interne du siège | 00019 |
Adresse | 2 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 juin 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Union de sociétés coopératives agricoles |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 26 juin 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros |
Dernier CA connu (2016) | 83 832 000,00 |
Résultat net | 600 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail |
Activité principale | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
Première activité | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
Deuxième activité | 5229B : Affrètement et organisation des transports |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en |
Président : PROT Pascal, André, Maurice Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES Administrateur : CHAMTOR Administrateur : SCA NOURICIA Administrateur : EMC2 Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR PAR ABREVIATION : S.C.A.E.L. Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS Administrateur : NORIAP Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Administrateur : DIJON CEREALES (UKA) représenté par GUEZ Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : PROT Pascal, André, Maurice Directeur général : JUBERT Laurent, Marie, Daniel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES Administrateur : CHAMTOR Administrateur : SCA NOURICIA Administrateur : EMC2 Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR PAR ABREVIATION : S.C.A.E.L. Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS Administrateur : NORIAP Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Administrateur : DIJON CEREALES (UKA) représenté par GUEZ Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : PROT Pascal, André, Maurice Directeur général : JUBERT Laurent, Marie, Daniel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES Administrateur : CHAMTOR Administrateur : SCA NOURICIA Administrateur : EMC2 Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS Administrateur : NORIAP Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Administrateur : DIJON CEREALES (UKA) représenté par GUEZ Pierre Administrateur : EFIGRAIN (SKA) représenté par VINOT Jean-Paul, Lucien, Charles Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : ROUSSEAU Christian, René, Alexandre Directeur général : JUBERT Laurent, Marie, Daniel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES Administrateur : CHAMTOR Administrateur : SCA NOURICIA Administrateur : EMC2 Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS Administrateur : NORIAP Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Administrateur : DIJON CEREALES (UCOAGR) représenté par GUEZ Pierre Administrateur : EFIGRAIN (COAGR) représenté par VINOT Jean-Paul, Lucien, Charles Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIVESCIA (SC) représenté par ROUSSEAU Christian, René, Alexandre Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : ROUSSEAU Christian, René, Alexandre Directeur général : JUBERT Laurent, Marie, Daniel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES Administrateur : CHAMTOR Administrateur : SCA NOURICIA Administrateur : EMC2 Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS Administrateur : NORIAP Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Administrateur : DIJON CEREALES (UCOAGR) représenté par GUEZ Pierre Administrateur : EFIGRAIN (COAGR) représenté par VINOT Jean-Paul, Lucien, Charles Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIVESCIA (SC) représenté par ROUSSEAU Christian, René, Alexandre Administrateur : UNION FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE CEREALIERE UNIGRAINS (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : ROUSSEAU Christian, René, Alexandre Directeur général : JUBERT Laurent, Marie, Daniel Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES Administrateur : CHAMTOR Administrateur : SCA NOURICIA Administrateur : EMC2 Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS Administrateur : NORIAP Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE Administrateur : EFIGRAIN (COAGR) représenté par VINOT Jean-Paul, Lucien, Charles Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIVESCIA (SC) représenté par ROUSSEAU Christian, René, Alexandre Administrateur : UNION FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE CEREALIERE UNIGRAINS (SACA) représenté par JULLA Bruno, Michel, Gérard Administrateur : U.C.A.C (COAGR) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : HINSCHBERGER Sylvain ; Directeur général : JUBERT Laurent, Marie, Daniel ; Administrateur : VIVESCIA représenté par HINSCHBERGER Sylvain ; Administrateur : CHAMTOR ; Administrateur : SCA NOURICIA ; Administrateur : EMC2 ; Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ; Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE ; Administrateur : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA ; Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS ; Administrateur : NORIAP ; Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU GATINAIS : LA MEUNIERE ; Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE ; Administrateur : EFIGRAIN (COAGR) représenté par VINOT Jean-Paul, Lucien, Charles ; Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIVESCIA (SC) représenté par ROUSSEAU Christian, René, Alexandre ; Administrateur : UNION FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE CEREALIERE UNIGRAINS (SACA) représenté par JULLA Bruno, Michel, Gérard ; Administrateur : U.C.A.C (COAGR) représenté par DEKKERS Hans ; Administrateur : COMPAGRI (SAS) représenté par BÃREN Christoph ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- Jean-paul VINOT
- APM - DESHY
- Emmanuel MOREAU
Administrateur - Olivier MORANT
Administrateur - Brice BIJOT
Président - Catherine BOURDELET
Administrateur - Christian ADNOT
Administrateur - Laurent CAROUGE
Administrateur - Jean LACUISSE
Administrateur - Jean PREVOST
Administrateur - Catherine RONDELET
Administrateur - Eric FOY
Administrateur - Denis LECART
Administrateur - Jean GRENIER
Administrateur - Xavier, ROY
Président - Dominique LEGENTIL
Administrateur - Xavier ROY
Administrateur
- Emmanuel MOREAU
- CEREALES RECHERCHE DEVELOPPEMENT
- CHAMPS & NOIX
- CUMA DE SARON MARCILLY BAUDEMENT
- EFIGRAIN-SEZANE
- Mathias BENOIST
Administrateur - Ludovic DEBAR
Administrateur - Antony DENIS
Administrateur - Jean PREVOST
Administrateur - Regis JEANSON
Administrateur - Frédéric PETIT
Administrateur - Aurelie BOURGOIN
Administrateur - Remy COLLET
Administrateur - Alain JOMPIERRE
Administrateur - Jean LOUPPE
Directeur général - Patrick LEROY
Administrateur - Jean LEGLANTIER
Administrateur - Maximin CHARPENTIER
Administrateur - Xavier DAVESNE
Administrateur - Dominique PINARD
Administrateur - Maximin, CHARPENTIER
Administrateur
- Mathias BENOIST
- NOVAGRAIN
- Ludovic DEBAR
Administrateur - Thierry LENOIR
Administrateur - Benoit M PIETREMENT
Président - Gerard CRAPART
Administrateur - Philippe M TRIQUENOT
Vice-président - Alain JOMPIERRE
Administrateur - Jean LOUPPE
Directeur général - Dominique CHAMPAGNE
Administrateur - Jean LEGLANTIER
Administrateur - Maximin CHARPENTIER
Administrateur - Maximin, CHARPENTIER
Administrateur - Benoit M PIETREMENT
Administrateur - Philippe M TRIQUENOT
Vice-président
- Ludovic DEBAR
- SEVEAL-UNION
- APM - DESHY
- Christian, ROUSSEAU
- AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- Alain LE FLOCH
Administrateur - Dominique DUTARTRE
Président du conseil d'administration - Joël LESURE
Administrateur - Francois-michel PREVOTEAU
Administrateur - Olivier DE BOHAN
Administrateur - Yvon LE HENAFF
Directeur général - Olivier PARENT
Administrateur - Jean-pol VERZEAUX
Administrateur - Christian ROUSSEAU
Administrateur
- Alain LE FLOCH
- CEREALES RECHERCHE DEVELOPPEMENT
- CRISTANOL
- MALTEUROP GROUPE
- NOURICIA FINANCES
- ROUSSEAU VANDIER
- RV INVEST
- SCAPAC PARTICIPATIONS
- SEVEAL
- SEVEAL-UNION
- SOC ANCIENS ETABLISS PAUL CULTRU ET FILS
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOURICIA
- Jean-jacques COUCHOU-MEILLOT
Administrateur - Rene PELLEGER
Administrateur - Adeline LUTEL
Administrateur - Aurelien, BOYAU
Administrateur - Emmanuel JOANOT
Administrateur - Christophe BRASSET
Directeur Général - Eric, CHARLE
Administrateur - Emmanuel, JOANOT
Administrateur - Christian ROUSSEAU
Président - Christophe, BRASSET
Directeur Général - Eric CHARLE
Administrateur - Aurelien BOYAU
Administrateur
- Jean-jacques COUCHOU-MEILLOT
- SOCIETE DES ENGRAIS DE BERRY AU BAC
- VIVESCIA
- Pascal PROT
Président du conseil d'administration - Christophe BUREN
Vice-président - Jean-philippe MIGNOT
Administrateur - Christoph BUREN
Administrateur - Damien FOSSEPREZ
Administrateur - Stephane BORDERIEUX
Administrateur - Alain LE FLOCH
Directeur général - Francois GANDON
Administrateur - Emmanuel VIEILLART
Administrateur - Nicolas DEMOURY
Administrateur - Aurelien, BOYAU
Administrateur - Michel BORDET
Administrateur - Jean LONGUET
Administrateur - Philippe BONVALLET
Administrateur - Jacky, GOUBAULT
Administrateur - Richard BOURBON
Administrateur - Sylvain HINSCHBERGER
Administrateur - Eric HAMOT
Administrateur - Louis JAILLANT
Administrateur - Emmanuel JOANOT
Administrateur - Benedicte DINE
Administrateur - Eric, CHARLE
Administrateur - Alain BOYNARD
Administrateur - Christian ROUSSEAU
Administrateur - Emmanuel, JOANOT
Administrateur - Aurelien BOYAU
Administrateur - Marie MALAISE
Administrateur
- Pascal PROT
- AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- Pierre GUEZ
- 1305 INVEST
- 365 MATINS
- ALIX DIJON
- BOURGOGNE TERRE DE CULTURE
- CERELAB
- DIJON CEREALES MEUNERIE
- FINANCIERE 366
- FLORICASH
- FRANCE MOTTES SA
- FROMAGERIE BERTHAUT
- HPV DEVELOPPEMENT
- HUTTEPAIN SOREAL ALIMENTS
- L'ELEVEUR BOURGUIGNON
- LE BOULANGER DU MONGE
- LE FOURNIL DIJONNAIS
- LES MOULINS DE BOURGOGNE
- LES P'TITS PAINS DE LOUIS
- LOGIVIA
- MESSIDOR
- MEUNERIE PARTICIPATIONS
- MOULIN DECOLLOGNE
- PLEINS CHAMPS
- POINT CHAUD
- PROVENCE TOMATES
- RECOFI
- REGE
- TERRE DE SAONE
- TROIS BULBES 3B
- Christian ROUSSEAU
- AGRIHUB
- AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- Alain LE FLOCH
Administrateur - Dominique DUTARTRE
Président du conseil d'administration - Joël LESURE
Administrateur - Francois-michel PREVOTEAU
Administrateur - Olivier DE BOHAN
Administrateur - Yvon LE HENAFF
Directeur général - Olivier PARENT
Administrateur - Jean-pol VERZEAUX
Administrateur - Christian, ROUSSEAU
Administrateur
- Alain LE FLOCH
- CEREALES RECHERCHE DEVELOPPEMENT
- CRISTANOL
- CUMA DE MONTBARBET
- ETA MJ2R
- GIE AGRO INDUSTRIE
- MALTEUROP GROUPE
- MOLITOR
- NOURICIA FINANCES
- ROUSSEAU VANDIER
- RV INVEST
- SCAPAC PARTICIPATIONS
- SEVEAL
- SEVEAL-UNION
- SOC ANCIENS ETABLISS PAUL CULTRU ET FILS
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOURICIA
- Jean-jacques COUCHOU-MEILLOT
Administrateur - Rene PELLEGER
Administrateur - Adeline LUTEL
Administrateur - Aurelien, BOYAU
Administrateur - Emmanuel JOANOT
Administrateur - Christophe BRASSET
Directeur Général - Christian, ROUSSEAU
Président - Eric, CHARLE
Administrateur - Emmanuel, JOANOT
Administrateur - Christophe, BRASSET
Directeur Général - Eric CHARLE
Administrateur - Aurelien BOYAU
Administrateur
- Jean-jacques COUCHOU-MEILLOT
- SOCIETE DES ENGRAIS DE BERRY AU BAC
- VIVESCIA
- Pascal PROT
Président du conseil d'administration - Christophe BUREN
Vice-président - Jean-philippe MIGNOT
Administrateur - Christoph BUREN
Administrateur - Damien FOSSEPREZ
Administrateur - Stephane BORDERIEUX
Administrateur - Alain LE FLOCH
Directeur général - Francois GANDON
Administrateur - Emmanuel VIEILLART
Administrateur - Nicolas DEMOURY
Administrateur - Aurelien, BOYAU
Administrateur - Michel BORDET
Administrateur - Jean LONGUET
Administrateur - Philippe BONVALLET
Administrateur - Jacky, GOUBAULT
Administrateur - Richard BOURBON
Administrateur - Sylvain HINSCHBERGER
Administrateur - Eric HAMOT
Administrateur - Louis JAILLANT
Administrateur - Emmanuel JOANOT
Administrateur - Christian, ROUSSEAU
Directeur général délégué - Benedicte DINE
Administrateur - Eric, CHARLE
Administrateur - Alain BOYNARD
Administrateur - Emmanuel, JOANOT
Administrateur - Aurelien BOYAU
Administrateur - Marie MALAISE
Administrateur
- Pascal PROT
- Pierre, GUEZ
- 1305 INVEST
- 365 MATINS
- BOURGOGNE VITI SERVICE
- CERELAB
- CIDEVCO
- DIJON CEREALES MEUNERIE
- FLORICASH
- FRELIN
- FROMAGERIE BERTHAUT
- JARDINERIES DE BOURGOGNE
- LE FOURNIL DE FONTAINE
- LE FOURNIL DE LA HAUTE VALLEE DE LA SEINE
- LE FOURNIL DIJONNAIS
- LES MOULINS DE DIJON
- LOGIVIA
- MEDINDEX
- MOULIN DECOLLOGNE
- NATURA'LISA
- PASCO
- PLEINS CHAMPS
- POINT CHAUD
- PROVENCE TOMATES
- RECOFI
- REGE
- SARL MAROL
- SARL SOBOFRANC
- SARL SOBOMARTHE
- SCI LA CROIX JACQUELET
- SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PAIN AU LEVAIN
- SOCIETE DIJONNAISE DE PANIFICATION - SDP
- TERRE DE SAONE
REIMS
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 34 630 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 34 630 000 |
Actif circulant net | 26 045 000 |
Stock | 648 000 |
Avance | 0 |
Créance | 23 045 000 |
Placement | 2 353 000 |
Total Actif | 60 675 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 25 662 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 35 013 000 |
Total Passif | 60 675 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 83 832 000 |
Produit d'exploitation | 83 832 000 |
Charge d'exploitation | 83 002 000 |
Résultat d'exploitation | 830 000 |
Produit financier net | 169 000 |
Charge financière | 133 000 |
Résultat financier | 36 000 |
Résultat courrant | 866 000 |
Produit exceptionnel | 10 |
Charges exceptionnelles | 266 000 |
Résultat exceptionnel | -266 000 |
Résultat net | 600 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES - Version en cache du 10/10/2022 01:03:42.