ImmatriculationLa société ALTEAD est situé au 7 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR 44470 44475 CARQUEFOU
Elle a été crée le 16/01/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 490919123 au greffe de NANTES
ALTEAD est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
ALTEAD à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 10 778 000,00 pour un résultat net de 608 000,00 euros , grace à 2 établissements et 50 à 99 salariés.
GreffeALTEAD est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont IMMEUBLE RHUYS 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h.
TVASi ALTEAD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76490919123.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ALTEAD de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsALTEAD à son siége social situé au 7 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR 44470 44475 CARQUEFOU.
Le numéro de téléphone est 0228038540
Les établissements sont les suivants :
- altead 1 rue dewet 71100 chalon sur saone france
- altead 1 rue dewet 71100 chalon sur saone france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 04 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 25 juin 2008 : Modification (modification survenue sur la dénomination et l'administration)
- 21 août 2008 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 26 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 14 décembre 2008 : Modification (Transfert de siège et fonds principal hors ressort dans l'établissement secondaire)
- 30 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 02 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 29 septembre 2011 : Modification (nomination d'un directeur général Changement de directeur général)
- 23 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 19 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 06 juin 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 22 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 19 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 18 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 06 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 04 novembre 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 09 mai 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 juin 2019 : Jugement (Jugement d'ouverture)
- 13 août 2019 : Jugement (Jugement prononçant)
- 13 août 2019 : Jugement (Extrait de jugement)
- 25 octobre 2019 : Jugement (Jugement prononçant)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/12/1964 : Jean-baptiste FEDIDE (Directeur général)
- 02/06/1965 : Jean-francois, TORRES-GARCIA (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ALTEAD est de 58 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-baptiste FEDIDE
- Gérant de ALTEAD DELTA DU RHONE
- Président de ALTEAD FRANCE LEVAGE
- Président de ALTEAD KOUFRA
- Président de ALTEAD LEVAGE LOCATION
- Président de ALTEAD MARCHAL LEVAGE
- Gérant de ALTEAD OUEST LEVAGE MANUTENTION
- Président de ALTEAD PROVENCE
- Gérant de ALTEAD REVEL 13
- Gérant de ALTEAD REVEL 83
- Président de ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE
- Gérant de ATELIER DEPANNAGE MECANIQUE TOLERIE
- Gérant de ATELIER DEPANNAGE PRESSES GRENOBLE
- Président de BORDEAUX SERVICES
- Gérant de DCA (DIDIER COURT & ASSOCIES)
- Président de FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES
- Président de FINANCIERE ALTEAD PROCESS INDUSTRIES
- Président de FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT
- Associé-Gérant de MACHERELLES
- Gérant de SARL TOPLEVAGE
- Associé-Gérant de SCI CAILLERET
- Gérant de SCI GP
- Associé-Gérant de SCI MONTRACHET
- Associé-Gérant de SCI MORGEOT
- Associé-Gérant de SCI MURGER
- Associé-Gérant de SCI VERGER
- Président du Conseil d'Administration de SOCIETE FINANCIERE DE TRANSPORTS ET MANUTENTIONS
Jean-francois, TORRES-GARCIA
- Président de AASI RHONE ALPES
- Président de ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES
- Président de ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES
- Gérant de ALTEAD DEVELOPPEMENT INDUSTRIE
- Président de ALTEAD INDUSTRIES EST
- Gérant de ALTEAD LOCATION
- Président de ALTEAD SOLUTIONS INDUSTRIELLES
- Administrateur de BRIDET BEDERT LEVAGE
- Président de FINANCIERE DE CORTON S.A.S
- Liquidateur de GERFAUT S.A
- Administrateur de SA D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS HENRY
- Administrateur de SOCIETE FINANCIERE DE TRANSPORTS ET MANUTENTIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALTEAD |
Identifiant de l'entreprise | 490919123 |
Numéro interne du siège | 00045 |
Adresse | 7 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR 44470 44475 CARQUEFOU |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 juillet 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 10 778 000,00 |
Résultat net | 608 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Commissaire aux comptes titulaire partant : Poupin, Remy, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - LES HERBIERS, Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDEA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chiron, Louis Marie
Président de la société : TORRES-GARCIA Jean-François Gilles. Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA. Commissaire aux comptes titulaire : BRUNEAU Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : ALEXANDRE Véronique. Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis Marie.
Président de la société : TORRES-GARCIA Jean-François Gilles Directeur général : FEDIDE Jean-Baptiste Marie Paul Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA Commissaire aux comptes titulaire : BRUNEAU Jacques Commissaire aux comptes suppléant : ALEXANDRE Véronique Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis Marie
modification du Président de la société Torres-Garcia, Jean-François Gilles, modification du Directeur général Fedide, Jean-Baptiste Marie Paul, modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO LES HERBIERS, modification du Commissaire aux comptes titulaire Bruneau, Jacques, modification du Commissaire aux comptes suppléant Alexandre, Véronique
Commissaire aux comptes suppléant partant : Chiron, Louis Marie
Président partant : Torres-Garcia, Jean-François Gilles ; nomination du Président : Le Youdec, Renaud ; Directeur général partant : Fedide, Jean-Baptiste Marie Paul
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 mai 2019, désignant : administrateur Selarl Fhb en la personne de Me Hélène Bourbouloux 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie, Scp thévenot partners administrateurs judiciaires en la personne de me bertrand manière 26 boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire SCP Btsg en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Btsg en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10.
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2019 rectifie le jugement rendu le 26 juillet 2019 comme suit : Remplace : Arrête le plan de cession en faveur de la sa Mediaco levage et la sa capelle investissements Par : Arrête le plan de cession en faveur de la sa Mediaco levage
- Jean-baptiste FEDIDE
- ALTEAD DELTA DU RHONE
- ALTEAD FRANCE LEVAGE
- ALTEAD KOUFRA
- ALTEAD LEVAGE LOCATION
- ALTEAD MARCHAL LEVAGE
- ALTEAD OUEST LEVAGE MANUTENTION
- ALTEAD PROVENCE
- ALTEAD REVEL 13
- ALTEAD REVEL 83
- ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE
- ATELIER DEPANNAGE MECANIQUE TOLERIE
- ATELIER DEPANNAGE PRESSES GRENOBLE
- BORDEAUX SERVICES
- DCA (DIDIER COURT & ASSOCIES)
- FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES
- FINANCIERE ALTEAD PROCESS INDUSTRIES
- FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT
- MACHERELLES
- SARL TOPLEVAGE
- SCI CAILLERET
- SCI GP
- SCI MONTRACHET
- SCI MORGEOT
- SCI MURGER
- SCI VERGER
- SOCIETE FINANCIERE DE TRANSPORTS ET MANUTENTIONS
- Jean-francois, TORRES-GARCIA
- AASI RHONE ALPES
- ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES
- ALTEAD BOURGOGNE RHONE ALPES
- ALTEAD DEVELOPPEMENT INDUSTRIE
- ALTEAD INDUSTRIES EST
- ALTEAD LOCATION
- ALTEAD SOLUTIONS INDUSTRIELLES
- BRIDET BEDERT LEVAGE
- FINANCIERE DE CORTON S.A.S
- GERFAUT S.A
- SA D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS HENRY
- SOCIETE FINANCIERE DE TRANSPORTS ET MANUTENTIONS
CARQUEFOU
50
salarié(s)
CHALON SUR SAONE
6
salarié(s)
CHALON SUR SAONE
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 41 499 000 |
Immobilisation incorporelle | 20 924 000 |
Immobilisation corporelle | 90 000 |
Immobilisation financière | 20 485 000 |
Actif circulant net | 77 524 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 76 203 000 |
Placement | 1 321 000 |
Total Actif | 119 023 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 16 471 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 157 000 |
Dette | 102 396 000 |
Total Passif | 119 023 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 778 000 |
Produit d'exploitation | 12 581 000 |
Charge d'exploitation | 12 388 000 |
Résultat d'exploitation | 194 000 |
Produit financier net | 1 640 000 |
Charge financière | 1 871 000 |
Résultat financier | -231 000 |
Résultat courrant | -37 000 |
Produit exceptionnel | 1 440 000 |
Charges exceptionnelles | 795 000 |
Résultat exceptionnel | 645 000 |
Résultat net | 608 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ALTEAD - Version en cache du 12/10/2022 12:09:52.