ImmatriculationLa société FONCIERE ANDRE COCHETEUX est situé au 392 RUE DE L EPINETTE 59850 NIEPPE
Elle a été crée le 08/03/2007 et elle est immatriculée sous le numéro 494707243 au greffe de DUNKERQUE
FONCIERE ANDRE COCHETEUX est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
FONCIERE ANDRE COCHETEUX à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 135 722,00 pour un résultat net de -1 705,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeFONCIERE ANDRE COCHETEUX est du ressort du greffe de DUNKERQUE dont les coordonnées postales sont PALAIS DE JUSTICE 59376 DUNKERQUE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 03 28 51 92 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr.
Les greffiers sont : POUWELS Lucien , POUWELS Isabelle , BERNARD Rémi
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h.
TVASi FONCIERE ANDRE COCHETEUX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13494707243.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FONCIERE ANDRE COCHETEUX de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsFONCIERE ANDRE COCHETEUX à son siége social situé au 392 RUE DE L EPINETTE 59850 NIEPPE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 23 novembre 2008 : Modification (changement de gérant ; date d'effet : 31/07/2008)
- 05 novembre 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 04 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 04 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 04 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 27 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 23 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 27 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 10 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 07 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-06-30)
- 02 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 31/07/1943 : Andre COCHETEUX (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société FONCIERE ANDRE COCHETEUX est de 79 ans. Le plus jeune à 79 ans, le plus agé 79 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Andre COCHETEUX
- Liquidateur de IMMOBILIERE SAINT ANDRE
- Président de KTRLAB
- Liquidateur de SAINT ANDRE BRETAGNE
- Associé-Gérant de SCI AURIFRANC
- Associé-Gérant de SCI DICO
Andre, COCHETEUX
- Liquidateur de SAINT ANDRE LA COQUERILLE
- Gérant de SAINT-ANDRE WASQUEHAL
- Liquidateur de SCI SAINT ANDRE DE TASSIGNY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONCIERE ANDRE COCHETEUX |
Sigle de l'entreprise | F.A.C. |
Identifiant de l'entreprise | 494707243 |
Numéro interne du siège | 00031 |
Adresse | 392 RUE DE L EPINETTE 59850 NIEPPE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 31 janvier 2007 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 135 722,00 |
Résultat net | -1 705,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
démission du gérant : COCHETEUX (André) et nommé pour le remplacer : COCHETEUX née LALAU(Jeanne).
Gérant associé unique : COCHETEUX André, Jean, Gabriel, Corneille
NIEPPE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 686 093 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 686 093 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 281 052 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 215 137 |
Placement | 65 915 |
Total Actif | 2 967 146 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 107 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 961 037 |
Total Passif | 2 967 146 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 135 722 |
Produit d'exploitation | 294 874 |
Charge d'exploitation | 101 962 |
Résultat d'exploitation | 192 912 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 77 157 |
Résultat financier | -77 157 |
Résultat courrant | 115 755 |
Produit exceptionnel | 197 764 |
Charges exceptionnelles | 315 223 |
Résultat exceptionnel | -117 459 |
Résultat net | -1 705 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FONCIERE ANDRE COCHETEUX - Version en cache du 03/11/2022 16:00:37.